EP2301418 - Medizinische Vorrichtung und Endoskopvorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 15.12.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 04.04.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.12.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 17.01.2018 [2018/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fujifilm Corporation 26-30, Nishiazabu 2-chome Minato-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Frühere [2011/13] | Für alle benannten Staaten Fujifilm Corporation 26-30 Nishiazabu 2-chome Minato-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Mizuyoshi, Akira c/o FUJIFILM Corporation 798, Miyanodai, Kaisei-machi Ashigarakami-gun Kanagawa / JP | 02 /
Kagaya, Hiroto c/o FUJIFILM Corporation 798, Miyanodai, Kaisei-machi Ashigarakami-gun Kanagawa / JP | 03 /
Torii, Yuichi c/o FUJIFILM Corporation 798, Miyanodai, Kaisei-machi Ashigarakami-gun Kanagawa / JP | 04 /
Iida, Takayuki c/o FUJIFILM Corporation 798, Miyanodai, Kaisei-machi Ashigarakami-gun Kanagawa / JP | [2011/13] | Vertreter | Klunker . Schmitt-Nilson . Hirsch Patentanwälte Destouchesstraße 68 80796 München / DE | [N/P] |
Frühere [2011/13] | Klunker . Schmitt-Nilson . Hirsch Patentanwälte Destouchesstrasse 68 80796 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10180908.5 | 28.09.2010 | [2011/13] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20090225406 | 29.09.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2009225406 | JP20090296218 | 25.12.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2009296218 | JP20100148390 | 29.06.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2010148390 | [2011/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2301418 | Datum: | 30.03.2011 | Sprache: | EN | [2011/13] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.02.2011 | Klassifikation | IPC: | A61B1/04, A61B1/07, A61B5/00 | [2011/13] | CPC: |
A61B1/063 (EP,US);
A61B1/00096 (EP,US);
A61B1/0607 (EP,US);
A61B1/0638 (EP,US);
A61B1/0653 (EP,US);
A61B1/0669 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/13] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Medizinische Vorrichtung und Endoskopvorrichtung | [2011/13] | Englisch: | Medical apparatus and endoscope apparatus | [2011/13] | Französisch: | Appareil médical et appareil d'endoscope | [2011/13] | Prüfungsverfahren | 30.08.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 30.08.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/41] | 17.11.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.03.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.03.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.08.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2018/03] | 07.09.2017 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2018/03] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 17.11.2011 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.09.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.09.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.09.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 11.09.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 13.09.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2017 | 08   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2004147809 (KAZAKEVICH YURI [US]) [A] 1-14* the whole document *; | [I]JP2007139822 (OLYMPUS CORP) [I] 1-14 * abstract * * automatic translation used * * paragraphs [0007] , [0008] , [0013] - [0014] - [0032] - [0038] * * figure 9 *; | [I]US2008090198 (LIANG RONGGUANG [US], et al) [I] 1-14 * paragraphs [0029] , [0113] * * figure 12C * * paragraph [0084] *; | EP2020202 [ ] (OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP [JP]) [ ] * the whole document *; | [AD]JP2009034224 (OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP) [AD] 1-14 * abstract * | Prüfung | US2001007051 | JP2005304816 | US2008208006 | vom Anmelder | JP2009034224 |