EP2309461 - Verfahren und Sytem zur visuellen Inhaltsanzeige in einem virtuellen 3d Raum [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 23.09.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.09.2011 | Änderung oder Löschung - Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 26.10.2011 [2011/43] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Shefi, Yoav Haperdes 12 64245 Tel Aviv / IL | [2011/15] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2011/15] | Vertreter | Boyce, Conor FRKelly 27 Clyde Road Ballsbridge Dublin 4 / IE | [N/P] |
Frühere [2011/15] | Boyce, Conor FRKelly 27 Clyde Road Ballsbridge Dublin 4 / IE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10181521.5 | 22.05.2002 | [2011/15] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20010293370P | 22.05.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 293370 P | [2011/15] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2309461 | Datum: | 13.04.2011 | Sprache: | EN | [2011/15] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.02.2011 | Klassifikation | IPC: | G06T15/20 | [2011/15] | CPC: |
G06T11/206 (EP,US);
G06T15/205 (US);
G06Q30/0241 (EP,US);
G06T11/60 (EP,US);
G06T15/20 (EP,US);
G06T17/00 (EP,US);
G06T2200/24 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2011/15] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Sytem zur visuellen Inhaltsanzeige in einem virtuellen 3d Raum | [2011/15] | Englisch: | Method and system for displaying visual content in a virtual three-dimensional space | [2011/15] | Französisch: | Procede et systeme pour afficher un contenu visuel dans un espace virtuel en trois dimensions | [2011/15] | Prüfungsverfahren | 23.05.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2011/40] | 29.03.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2011/43] | 10.05.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2011/43] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP02726405.0 / EP1399890 | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist (EP20020726405) , ist 23.04.2004 | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.09.2010 | 03   M06   Noch nicht entrichtet | 28.09.2010 | 04   M06   Noch nicht entrichtet | 28.09.2010 | 05   M06   Noch nicht entrichtet | 28.09.2010 | 06   M06   Noch nicht entrichtet | 28.09.2010 | 07   M06   Noch nicht entrichtet | 28.09.2010 | 08   M06   Noch nicht entrichtet | 28.09.2010 | 09   M06   Noch nicht entrichtet | 31.05.2011 | 10   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5671381 (STRASNICK STEVEN LARRY [US], et al) [A] 1-18 * abstract * * column 3, lines 44-67 *; | [A]EP1014257 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [A] 1-18 * abstract * * paragraphs [0005] , [0017] - [0019] * * paragraphs [0079] , [0080] *; | [A]US6175843 (MURAMOTO TAKAHIDE [JP], et al) [A] 1,4,6,8 * abstract ** column 1, lines 18-64 *; | [AD] - ROBERTSON G ET AL, "THE TASK GALLERY: A 3D WINDOW MANAGER", CHI 2000 CONFERENCE PROCEEDINGS. CONFERENCE ON HUMAN FACTORS IN COMPUTING SYSTEMS. THE HAQUE, NETHERLANDS, APRIL 1 - 5, 2000, CHI CONFERENCE PROCEEDINGS. HUMAN FACTORS IN COMPUTING SYSTEMS, NEW YORK, NY: ACM, US, (20000401), ISBN 0-201-48563-X, pages 494 - 501, XP001090199 [AD] 1,2,4-8 * page 494; figure 1 * |