EP2369500 - Buchungsverfahren und -system [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 24.10.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.10.2014 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 26.11.2014 [2014/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BookIT Oy Ajanvarauspalvelu Elimäenkatu 17-19 00510 Helsinki / FI | [2012/51] |
Frühere [2011/39] | Für alle benannten Staaten Bookit OY Ajanvarauspalvelu Vänrikinkuja 2 02600 Espoo / FI | Erfinder | 01 /
Salonen, Jukka Lampitie 57 01810, Luhtajoki / FI | [2011/39] | Vertreter | Kolster Oy Ab (Salmisaarenaukio 1) P.O. Box 204 00181 Helsinki / FI | [N/P] |
Frühere [2013/43] | Kolster Oy Ab Iso Roobertinkatu 23 PO Box 148 00121 Helsinki / FI | ||
Frühere [2012/51] | Virkkala, Antero Jukka Kolster Oy Ab Iso Roobertinkatu 23 P.O. Box 148 00121 Helsinki / FI | ||
Frühere [2011/39] | Lipsanen, Jari Seppo Einari Seppo Laine Oy Itämerenkatu 3 B 00180 Helsinki / FI | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10181591.8 | 21.08.2003 | [2011/39] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20020227194 | 21.08.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 227194 | [2011/39] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2369500 | Datum: | 28.09.2011 | Sprache: | EN | [2011/39] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.02.2011 | Klassifikation | IPC: | G06F17/30 | [2011/39] | CPC: |
G06Q10/02 (EP);
G06Q10/109 (EP);
H04L67/564 (EP);
H04L67/565 (EP);
H04L69/329 (EP);
G08G1/207 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2011/39] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Buchungsverfahren und -system | [2011/39] | Englisch: | Booking method and system | [2011/39] | Französisch: | Procédé et système de réservation | [2011/39] | Prüfungsverfahren | 28.03.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.03.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/19] | 23.05.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 22.11.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.06.2014 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/48] | 17.06.2014 | Termin der mündlichen Verhandlung | 11.07.2014 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2014/48] | 11.07.2014 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP03792441.2 / EP1546938 | EP10177875.1 / EP2360603 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 11.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 11.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 11.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 30.08.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 30.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 13.08.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 04.08.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]WO9809451 (NOKIA MOBILE PHONES LTD [FI], et al) [Y] 1-16 * figures 1,2; claims 1-5 *; | [Y]WO9830051 (NOKIA TELECOMMUNICATIONS OY [FI], et al) [Y] 1-16 * figure 4 *; | [I]WO0169436 (CODEONLINE OY [FI], et al) [I] 1-16 * abstract *; | [I]EP1159994 (KONAMI CORP [JP], et al) [I] 1-16 * figures 1-6 *; | [I]WO0245384 (AGENCY COM LTD [GB], et al) [I] 1-16 * figure 1 *; | [Y]DE10104838 (CENTRIUM GMBH [DE]) [Y] 1-16* claim 1 * |