EP2309559 - Piezoelektrische Erregerstruktur mit integriertem piezoresistivem Dehnmessstreifen und Herstellungsverfahren dafür [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.04.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives Bâtiment "Le Ponant D" 25, rue Leblanc 75015 Paris / FR | [2011/15] | Erfinder | 01 /
Cueff, Matthieu 2, rue Renavent 38100, GRENOBLE / FR | 02 /
Defay, Emmanuel 14, Place Saint Nizier 38340, VOREPPE / FR | 03 /
Perruchot, François 75, rue Ampère 38000, GRENOBLE / FR | 04 /
Rey, Patrice 26, Impasse des Charmettes La Manche 38430, SAINT JEAN DE MOIRANS / FR | [2013/11] |
Frühere [2011/15] | 01 /
Cueff, Matthieu 2, rue Renavent 38100, GRENOBLE / FR | ||
02 /
Defay, Emmanuel 14, Place Saint Nizier 38340, VOREPPE / FR | |||
03 /
Perruchot, François 75, rue Ampère 38000, GRENOBLE / FR | |||
04 /
Rey, Patrice 26, Impasse des Charmettes La Manche 38430, SAINT JEAN DE MOIRANS / FR | Vertreter | Esselin, Sophie, et al Marks & Clerk France Conseils en Propriété Industrielle Immeuble Visium 22 Avenue Aristide Briand 94117 Arcueil Cedex / FR | [N/P] |
Frühere [2013/22] | Esselin, Sophie, et al Marks & Clerk France Conseils en Propriété Industrielle Immeuble Visium 22, Avenue Aristide Briand 94117 Arcueil Cedex / FR | ||
Frühere [2011/15] | Esselin, Sophie, et al Marks & Clerk France Conseils en Propriété Industrielle Immeuble " Visium " 22, avenue Aristide Briand 94117 Arcueil Cedex / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10186357.9 | 04.10.2010 | [2011/15] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20090004774 | 06.10.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0904774 | [2011/15] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2309559 | Datum: | 13.04.2011 | Sprache: | FR | [2011/15] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2309559 | Datum: | 29.05.2013 | Sprache: | FR | [2013/22] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.02.2011 | Klassifikation | IPC: | H01L41/314, H01L41/29, H01L41/09, // H01L41/332, H01L41/047 | [2013/07] | CPC: |
H10N30/101 (EP,US);
H10N30/2042 (EP,US);
H10N30/06 (EP,US);
H10N30/078 (EP,US);
H10N30/082 (EP,US);
Y10T29/42 (EP,US)
|
Frühere IPC [2011/15] | H01L41/09, H01L41/22, G01L1/18, // H01L41/047 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2011/15] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Piezoelektrische Erregerstruktur mit integriertem piezoresistivem Dehnmessstreifen und Herstellungsverfahren dafür | [2011/15] | Englisch: | Piezoelectric actuating structure comprising an integrated piezoresistive strain gauge and manufacturing method thereof | [2011/15] | Französisch: | Structure d'actionnement piézoélectrique comportant une jauge de contrainte piézorésistive intégrée et son procédé de réalisation | [2011/15] | Prüfungsverfahren | 15.07.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/34] | 18.02.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.04.2013 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.04.2013 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 18.02.2013 | Einspruch (Einsprüche) | 03.03.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2014/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.09.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 04.10.2010 | AL | 29.05.2013 | AT | 29.05.2013 | CY | 29.05.2013 | CZ | 29.05.2013 | DK | 29.05.2013 | EE | 29.05.2013 | FI | 29.05.2013 | HR | 29.05.2013 | IT | 29.05.2013 | LT | 29.05.2013 | LV | 29.05.2013 | MC | 29.05.2013 | MK | 29.05.2013 | MT | 29.05.2013 | NL | 29.05.2013 | PL | 29.05.2013 | RO | 29.05.2013 | RS | 29.05.2013 | SE | 29.05.2013 | SI | 29.05.2013 | SK | 29.05.2013 | SM | 29.05.2013 | TR | 29.05.2013 | BG | 29.08.2013 | NO | 29.08.2013 | GR | 30.08.2013 | ES | 09.09.2013 | IS | 29.09.2013 | PT | 30.09.2013 | IE | 04.10.2013 | LU | 04.10.2013 | BE | 31.10.2013 | [2018/46] |
Frühere [2015/41] | HU | 04.10.2010 | |
AT | 29.05.2013 | ||
CY | 29.05.2013 | ||
CZ | 29.05.2013 | ||
DK | 29.05.2013 | ||
EE | 29.05.2013 | ||
FI | 29.05.2013 | ||
HR | 29.05.2013 | ||
IT | 29.05.2013 | ||
LT | 29.05.2013 | ||
LV | 29.05.2013 | ||
MC | 29.05.2013 | ||
MK | 29.05.2013 | ||
MT | 29.05.2013 | ||
NL | 29.05.2013 | ||
PL | 29.05.2013 | ||
RO | 29.05.2013 | ||
RS | 29.05.2013 | ||
SE | 29.05.2013 | ||
SI | 29.05.2013 | ||
SK | 29.05.2013 | ||
SM | 29.05.2013 | ||
TR | 29.05.2013 | ||
BG | 29.08.2013 | ||
NO | 29.08.2013 | ||
GR | 30.08.2013 | ||
ES | 09.09.2013 | ||
IS | 29.09.2013 | ||
PT | 30.09.2013 | ||
IE | 04.10.2013 | ||
LU | 04.10.2013 | ||
BE | 31.10.2013 | ||
Frühere [2015/34] | HU | 04.10.2010 | |
AT | 29.05.2013 | ||
CY | 29.05.2013 | ||
CZ | 29.05.2013 | ||
DK | 29.05.2013 | ||
EE | 29.05.2013 | ||
FI | 29.05.2013 | ||
HR | 29.05.2013 | ||
IT | 29.05.2013 | ||
LT | 29.05.2013 | ||
LV | 29.05.2013 | ||
MC | 29.05.2013 | ||
MK | 29.05.2013 | ||
NL | 29.05.2013 | ||
PL | 29.05.2013 | ||
RO | 29.05.2013 | ||
RS | 29.05.2013 | ||
SE | 29.05.2013 | ||
SI | 29.05.2013 | ||
SK | 29.05.2013 | ||
SM | 29.05.2013 | ||
TR | 29.05.2013 | ||
BG | 29.08.2013 | ||
NO | 29.08.2013 | ||
GR | 30.08.2013 | ||
ES | 09.09.2013 | ||
IS | 29.09.2013 | ||
PT | 30.09.2013 | ||
IE | 04.10.2013 | ||
LU | 04.10.2013 | ||
BE | 31.10.2013 | ||
Frühere [2015/32] | AT | 29.05.2013 | |
CY | 29.05.2013 | ||
CZ | 29.05.2013 | ||
DK | 29.05.2013 | ||
EE | 29.05.2013 | ||
FI | 29.05.2013 | ||
HR | 29.05.2013 | ||
IT | 29.05.2013 | ||
LT | 29.05.2013 | ||
LV | 29.05.2013 | ||
MC | 29.05.2013 | ||
MK | 29.05.2013 | ||
NL | 29.05.2013 | ||
PL | 29.05.2013 | ||
RO | 29.05.2013 | ||
RS | 29.05.2013 | ||
SE | 29.05.2013 | ||
SI | 29.05.2013 | ||
SK | 29.05.2013 | ||
SM | 29.05.2013 | ||
TR | 29.05.2013 | ||
BG | 29.08.2013 | ||
NO | 29.08.2013 | ||
GR | 30.08.2013 | ||
ES | 09.09.2013 | ||
IS | 29.09.2013 | ||
PT | 30.09.2013 | ||
IE | 04.10.2013 | ||
BE | 31.10.2013 | ||
Frühere [2015/30] | AT | 29.05.2013 | |
CY | 29.05.2013 | ||
CZ | 29.05.2013 | ||
DK | 29.05.2013 | ||
EE | 29.05.2013 | ||
FI | 29.05.2013 | ||
HR | 29.05.2013 | ||
IT | 29.05.2013 | ||
LT | 29.05.2013 | ||
LV | 29.05.2013 | ||
MC | 29.05.2013 | ||
NL | 29.05.2013 | ||
PL | 29.05.2013 | ||
RO | 29.05.2013 | ||
RS | 29.05.2013 | ||
SE | 29.05.2013 | ||
SI | 29.05.2013 | ||
SK | 29.05.2013 | ||
SM | 29.05.2013 | ||
BG | 29.08.2013 | ||
NO | 29.08.2013 | ||
GR | 30.08.2013 | ||
ES | 09.09.2013 | ||
IS | 29.09.2013 | ||
PT | 30.09.2013 | ||
IE | 04.10.2013 | ||
BE | 31.10.2013 | ||
Frühere [2015/24] | AT | 29.05.2013 | |
CZ | 29.05.2013 | ||
DK | 29.05.2013 | ||
EE | 29.05.2013 | ||
FI | 29.05.2013 | ||
HR | 29.05.2013 | ||
IT | 29.05.2013 | ||
LT | 29.05.2013 | ||
LV | 29.05.2013 | ||
MC | 29.05.2013 | ||
NL | 29.05.2013 | ||
PL | 29.05.2013 | ||
RO | 29.05.2013 | ||
RS | 29.05.2013 | ||
SE | 29.05.2013 | ||
SI | 29.05.2013 | ||
SK | 29.05.2013 | ||
SM | 29.05.2013 | ||
BG | 29.08.2013 | ||
NO | 29.08.2013 | ||
GR | 30.08.2013 | ||
ES | 09.09.2013 | ||
IS | 29.09.2013 | ||
PT | 30.09.2013 | ||
IE | 04.10.2013 | ||
BE | 31.10.2013 | ||
Frühere [2014/48] | AT | 29.05.2013 | |
CZ | 29.05.2013 | ||
DK | 29.05.2013 | ||
EE | 29.05.2013 | ||
FI | 29.05.2013 | ||
HR | 29.05.2013 | ||
IT | 29.05.2013 | ||
LT | 29.05.2013 | ||
LV | 29.05.2013 | ||
MC | 29.05.2013 | ||
NL | 29.05.2013 | ||
PL | 29.05.2013 | ||
RO | 29.05.2013 | ||
RS | 29.05.2013 | ||
SE | 29.05.2013 | ||
SI | 29.05.2013 | ||
SK | 29.05.2013 | ||
BG | 29.08.2013 | ||
NO | 29.08.2013 | ||
GR | 30.08.2013 | ||
ES | 09.09.2013 | ||
IS | 29.09.2013 | ||
PT | 30.09.2013 | ||
IE | 04.10.2013 | ||
BE | 31.10.2013 | ||
Frühere [2014/41] | AT | 29.05.2013 | |
CZ | 29.05.2013 | ||
DK | 29.05.2013 | ||
EE | 29.05.2013 | ||
FI | 29.05.2013 | ||
HR | 29.05.2013 | ||
IT | 29.05.2013 | ||
LT | 29.05.2013 | ||
LV | 29.05.2013 | ||
MC | 29.05.2013 | ||
NL | 29.05.2013 | ||
PL | 29.05.2013 | ||
RO | 29.05.2013 | ||
RS | 29.05.2013 | ||
SE | 29.05.2013 | ||
SI | 29.05.2013 | ||
SK | 29.05.2013 | ||
BG | 29.08.2013 | ||
NO | 29.08.2013 | ||
GR | 30.08.2013 | ||
ES | 09.09.2013 | ||
IS | 29.09.2013 | ||
PT | 30.09.2013 | ||
BE | 31.10.2013 | ||
Frühere [2014/25] | AT | 29.05.2013 | |
CZ | 29.05.2013 | ||
DK | 29.05.2013 | ||
EE | 29.05.2013 | ||
FI | 29.05.2013 | ||
HR | 29.05.2013 | ||
IT | 29.05.2013 | ||
LT | 29.05.2013 | ||
LV | 29.05.2013 | ||
MC | 29.05.2013 | ||
NL | 29.05.2013 | ||
PL | 29.05.2013 | ||
RO | 29.05.2013 | ||
RS | 29.05.2013 | ||
SE | 29.05.2013 | ||
SI | 29.05.2013 | ||
SK | 29.05.2013 | ||
BG | 29.08.2013 | ||
NO | 29.08.2013 | ||
GR | 30.08.2013 | ||
ES | 09.09.2013 | ||
IS | 29.09.2013 | ||
PT | 30.09.2013 | ||
Frühere [2014/14] | AT | 29.05.2013 | |
CZ | 29.05.2013 | ||
DK | 29.05.2013 | ||
EE | 29.05.2013 | ||
FI | 29.05.2013 | ||
HR | 29.05.2013 | ||
IT | 29.05.2013 | ||
LT | 29.05.2013 | ||
LV | 29.05.2013 | ||
NL | 29.05.2013 | ||
PL | 29.05.2013 | ||
RO | 29.05.2013 | ||
RS | 29.05.2013 | ||
SE | 29.05.2013 | ||
SI | 29.05.2013 | ||
SK | 29.05.2013 | ||
BG | 29.08.2013 | ||
NO | 29.08.2013 | ||
GR | 30.08.2013 | ||
ES | 09.09.2013 | ||
IS | 29.09.2013 | ||
PT | 30.09.2013 | ||
Frühere [2014/11] | AT | 29.05.2013 | |
CZ | 29.05.2013 | ||
DK | 29.05.2013 | ||
EE | 29.05.2013 | ||
FI | 29.05.2013 | ||
HR | 29.05.2013 | ||
IT | 29.05.2013 | ||
LT | 29.05.2013 | ||
LV | 29.05.2013 | ||
PL | 29.05.2013 | ||
RO | 29.05.2013 | ||
RS | 29.05.2013 | ||
SE | 29.05.2013 | ||
SI | 29.05.2013 | ||
SK | 29.05.2013 | ||
BG | 29.08.2013 | ||
NO | 29.08.2013 | ||
GR | 30.08.2013 | ||
ES | 09.09.2013 | ||
IS | 29.09.2013 | ||
PT | 30.09.2013 | ||
Frühere [2014/10] | AT | 29.05.2013 | |
CZ | 29.05.2013 | ||
DK | 29.05.2013 | ||
EE | 29.05.2013 | ||
FI | 29.05.2013 | ||
HR | 29.05.2013 | ||
LT | 29.05.2013 | ||
LV | 29.05.2013 | ||
PL | 29.05.2013 | ||
RS | 29.05.2013 | ||
SE | 29.05.2013 | ||
SI | 29.05.2013 | ||
SK | 29.05.2013 | ||
BG | 29.08.2013 | ||
NO | 29.08.2013 | ||
GR | 30.08.2013 | ||
ES | 09.09.2013 | ||
IS | 29.09.2013 | ||
PT | 30.09.2013 | ||
Frühere [2014/09] | AT | 29.05.2013 | |
DK | 29.05.2013 | ||
EE | 29.05.2013 | ||
FI | 29.05.2013 | ||
HR | 29.05.2013 | ||
LT | 29.05.2013 | ||
LV | 29.05.2013 | ||
PL | 29.05.2013 | ||
RS | 29.05.2013 | ||
SE | 29.05.2013 | ||
SI | 29.05.2013 | ||
BG | 29.08.2013 | ||
NO | 29.08.2013 | ||
GR | 30.08.2013 | ||
ES | 09.09.2013 | ||
IS | 29.09.2013 | ||
PT | 30.09.2013 | ||
Frühere [2014/02] | AT | 29.05.2013 | |
FI | 29.05.2013 | ||
HR | 29.05.2013 | ||
LT | 29.05.2013 | ||
LV | 29.05.2013 | ||
PL | 29.05.2013 | ||
RS | 29.05.2013 | ||
SE | 29.05.2013 | ||
SI | 29.05.2013 | ||
BG | 29.08.2013 | ||
NO | 29.08.2013 | ||
GR | 30.08.2013 | ||
ES | 09.09.2013 | ||
IS | 29.09.2013 | ||
PT | 30.09.2013 | ||
Frühere [2013/51] | AT | 29.05.2013 | |
FI | 29.05.2013 | ||
HR | 29.05.2013 | ||
LT | 29.05.2013 | ||
PL | 29.05.2013 | ||
RS | 29.05.2013 | ||
SE | 29.05.2013 | ||
SI | 29.05.2013 | ||
BG | 29.08.2013 | ||
NO | 29.08.2013 | ||
GR | 30.08.2013 | ||
ES | 09.09.2013 | ||
IS | 29.09.2013 | ||
PT | 30.09.2013 | ||
Frühere [2013/50] | AT | 29.05.2013 | |
FI | 29.05.2013 | ||
LT | 29.05.2013 | ||
PL | 29.05.2013 | ||
RS | 29.05.2013 | ||
SE | 29.05.2013 | ||
SI | 29.05.2013 | ||
BG | 29.08.2013 | ||
NO | 29.08.2013 | ||
GR | 30.08.2013 | ||
ES | 09.09.2013 | ||
IS | 29.09.2013 | ||
PT | 30.09.2013 | ||
Frühere [2013/49] | AT | 29.05.2013 | |
FI | 29.05.2013 | ||
LT | 29.05.2013 | ||
SE | 29.05.2013 | ||
SI | 29.05.2013 | ||
NO | 29.08.2013 | ||
GR | 30.08.2013 | ||
ES | 09.09.2013 | ||
IS | 29.09.2013 | ||
PT | 30.09.2013 | ||
Frühere [2013/48] | AT | 29.05.2013 | |
LT | 29.05.2013 | ||
NO | 29.08.2013 | ||
ES | 09.09.2013 | ||
IS | 29.09.2013 | ||
PT | 30.09.2013 | ||
Frühere [2013/47] | LT | 29.05.2013 | |
NO | 29.08.2013 | ||
PT | 30.09.2013 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US6075585 (MINNE STEPHEN CHARLES [US], et al); | [A]GB2365206 (1 LTD [GB]); | [A]US2005009197 (ADAMS JESSE D [US], et al); | [A]US2005051515 (NAM HYO-JIN [KR]); | [AD]US2005150280 (TANG HONGXING [US], et al) | vom Anmelder | US2009003804 |