Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
17.06.2016 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 20.07.2016 [2016/29] |
17.10.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 19.11.2014 [2014/47] |
08.11.2013 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 11.12.2013 [2013/50] |
05.11.2013 | Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr | |
05.11.2013 | Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr | |
01.07.2013 | Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung | |
28.06.2013 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 31.07.2013 [2013/31] |
10.06.2013 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
18.02.2013 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | |
26.11.2012 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | |
23.11.2012 | Erster Prüfungsbericht | |
15.06.2012 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
08.04.2012 | Änderung durch den Anmelder | |
23.03.2012 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 25.04.2012 [2012/17] |
23.09.2011 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 26.10.2011 [2011/43] |
09.09.2011 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 12.10.2011 [2011/41] |
02.09.2011 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |