EP2375847 - Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben eines drahtlosen Kommunikationssystems [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.10.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.06.2016 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 20.07.2016 [2016/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fujitsu Limited 1-1, Kamikodanaka 4-chome Nakahara-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 / JP | [N/P] |
Frühere [2013/31] | Für alle benannten Staaten Fujitsu Limited 1-1, Kamikodanaka 4-chome Nakahara-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 / JP | ||
Frühere [2011/41] | Für alle benannten Staaten Fujitsu Optical Components Limited 1-1, Kamikodanaka 4-chome Nakahara-ku Kawasaki-shi Kanagawa 211-8588 / JP | Erfinder | 01 /
Lu, Yanling 29B, 102 Wangjingdongyuan Chaoyang District Beijing 100102 / CN | [2011/43] |
Frühere [2011/41] | 01 /
Lu, Yanling 29B, 102 Wangjingdongyuan 100102, Chaoyang District / CN | Vertreter | Wilding, Frances Ward Haseltine Lake LLP Lincoln House, 5th Floor 300 High Holborn London WC1V 7JH / GB | [2013/50] |
Frühere [2011/41] | Wilding, Frances Ward Haseltine Lake LLP Lincoln House, 5th Floor 300 High Holborn London WC1V 7JH / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10186857.8 | 22.08.2008 | [2011/41] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2375847 | Datum: | 12.10.2011 | Sprache: | EN | [2011/41] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2375847 | Datum: | 11.12.2013 | Sprache: | EN | [2013/50] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.08.2011 | Klassifikation | IPC: | H04W74/08 | [2011/41] | CPC: |
H04W74/0833 (EP,US);
H04W72/02 (KR);
H04L1/12 (KR);
H04L27/0014 (EP,US);
H04W74/0866 (EP,US);
H04L2027/002 (EP,US);
H04W74/002 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2011/41] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben eines drahtlosen Kommunikationssystems | [2011/41] | Englisch: | Methods and apparatus for operating a wireless communications system | [2011/41] | Französisch: | Procédés et appareil pour le fonctionnement d'un système de communication sans fil | [2011/41] | Prüfungsverfahren | 12.03.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/17] | 05.04.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.11.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.02.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.07.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.10.2013 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.10.2013 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP08162821.6 / EP2157829 | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist (EP20080162821) , ist 04.11.2010 | Einspruch (Einsprüche) | 12.09.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2014/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.02.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.08.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 06.06.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 05.06.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IT | 11.12.2013 | [2016/29] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO0021320 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE]); | [A]EP1742501 (LG ELECTRONICS INC [KR]); | [Y]EP1915007 (TOYOTA CHUO KENKYUSHO KK [JP]); | [A]WO2008054112 (LG ELECTRONICS INC [KR], et al); |