Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
25.01.2019 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 27.02.2019 [2019/09] |
06.12.2018 | Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Absendung der Mitteilung + Frist | |
09.10.2018 | Neuer Eintrag: Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung | |
17.09.2018 | Neuer Eintrag: Absage des Termins der mündlichen Verhandlung | |
28.02.2018 | Neuer Eintrag: Termin der mündlichen Verhandlung | |
31.10.2017 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
31.10.2016 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
29.10.2015 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
18.09.2015 | Änderung - Vertreter | |
30.10.2014 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
19.08.2014 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | |
17.04.2014 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | |
06.11.2013 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
02.08.2013 | Änderung - Teilanmeldung(en) | veröffentlicht am 04.09.2013 [2013/36] |
19.07.2013 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | |
11.03.2013 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | |
06.11.2012 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
24.08.2012 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 26.09.2012 [2012/39] |
02.12.2011 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | |
29.07.2011 | Erster Prüfungsbericht | |
28.07.2011 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | |
01.07.2011 | Änderung durch den Anmelder | |
01.07.2011 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 03.08.2011 [2011/31] |
01.04.2011 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 04.05.2011 [2011/18] |