EP2317474 - Markierungslose Bewegungserfassungsvorrichtung und -verfahren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 25.01.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.01.2019 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 27.02.2019 [2019/09] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742 / KR | [2012/39] |
Frühere [2011/18] | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 416 Maetan-dong Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 442-742 / KR | Erfinder | 01 /
Han, Young Ran Samsung Advanced Institute of Technology, Mt. 14-1, Nongseo-dong, Giheung-gu Yongin-si Gyeonggi-do 446-712 / KR | 02 /
Lee, Seung Sin Samsung Advanced Institute of Technology, Mt. 14-1, Nongseo-dong, Giheung-gu Yongin-si Gyeonggi-do 446-712 / KR | 03 /
Park, Du-Sik Samsung Advanced Institute of Technology, Mt. 14-1, Nongseo-dong, Giheung-gu Yongin-si Gyeonggi-do 446-712 / KR | [2011/18] | Vertreter | Grootscholten, Johannes A.M., et al Arnold & Siedsma Bezuidenhoutseweg 57 2594 AC The Hague / NL | [N/P] |
Frühere [2011/18] | Jacobs, Bart Arnold & Siedsma Sweelinckplein 1 NL-2517 GK Den Haag / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10187267.9 | 12.10.2010 | [2011/18] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20090097203 | 13.10.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20090097203 | [2011/18] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2317474 | Datum: | 04.05.2011 | Sprache: | EN | [2011/18] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.02.2011 | Klassifikation | IPC: | G06T7/20 | [2011/18] | CPC: |
G06T7/20 (EP,KR,US);
G06T2207/10004 (EP,US);
G06T2207/30196 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2011/18] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Markierungslose Bewegungserfassungsvorrichtung und -verfahren | [2011/18] | Englisch: | Markerless motion capturing apparatus and method | [2011/18] | Französisch: | Appareil et procédé de capture du mouvement sans marqueur | [2011/18] | Prüfungsverfahren | 23.06.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 23.06.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/31] | 02.08.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.11.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.03.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.07.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.04.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.08.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.09.2018 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 24.09.2018 geplant war | 24.09.2018 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 10.10.2018 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2019/09] | 20.10.2018 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2019/09] | Teilanmeldung(en) | EP13178227.8 / EP2657911 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 02.08.2011 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.10.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.10.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.10.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.10.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.10.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.2018 | 09   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY] - TAKAHASHI K ET AL, "Remarks on Simple Motion Capture Using Heuristic Rules and Monte Carlo Filter", IMAGE AND GRAPHICS, 2009. ICIG '09. FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON, IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA, (20090920), ISBN 978-1-4244-5237-8, pages 808 - 813, XP031652769 [X] 1-5,8,10-14 * the whole document * [Y] 6,7,9,15 | [Y] - JANG-HEE YOO ET AL, "Automated Human Recognition by Gait using Neural Network", IMAGE PROCESSING THEORY, TOOLS AND APPLICATIONS, 2008. IPTA 2008. FIRST WORKSHOPS ON, IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA, (20081123), ISBN 978-1-4244-3321-6, pages 1 - 6, XP031404063 [Y] 6,7,15 * section 2.3 * | [Y] - FEIFEI HUO ET AL, "Markerless human motion capture and pose recognition", IMAGE ANALYSIS FOR MULTIMEDIA INTERACTIVE SERVICES, 2009. WIAMIS '09. 10TH WORKSHOP ON, IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA, (20090506), ISBN 978-1-4244-3609-5, pages 13 - 16, XP031467258 [Y] 9 * section 3.4 * | [A] - KAZUHIKO TAKAHASHI ET AL, "Remarks on markerless human motion capture from voxel reconstruction with simple human model", INTELLIGENT ROBOTS AND SYSTEMS, 2008. IROS 2008. IEEE/RSJ INTERNATIONAL CONFERENCE ON, IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA, (20080922), ISBN 978-1-4244-2057-5, pages 755 - 760, XP031348109 [A] 1-15 * the whole document * | [A] - J. VIGNOLA, J.-F. LALONDE, AND R. BERGEVIN, "Progressive human skeleton fitting.", PROC. OF THE 16TH CONFERENCE ON VISION INTERFACE, (20030611), pages 35 - 42, XP002618785 [A] 1-15 * the whole document * | [A] - POPPE ET AL, "Vision-based human motion analysis: An overview", COMPUTER VISION AND IMAGE UNDERSTANDING, ACADEMIC PRESS, US, (20070901), vol. 108, no. 1-2, ISSN 1077-3142, pages 4 - 18, XP022227939 [A] 1-15 * the whole document * | [A] - MOESLUND T B ET AL, "A Survey of Computer Vision-Based Human Motion Capture", COMPUTER VISION AND IMAGE UNDERSTANDING, ACADEMIC PRESS, US, (20010301), vol. 81, no. 3, doi:10.1006/CVIU.2000.0897, ISSN 1077-3142, pages 231 - 268, XP004434103 [A] 1-15 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1006/cviu.2000.0897 | Prüfung | - C. Rafael Gonzalez ET AL, "Digital Image Processing - Chapter 11", Digital Image Processing, New Jersey, Pearson Education, Inc., (20080101), pages 795 - 800, ISBN 978-0-13-505267-9, XP055450374 |