EP2315355 - Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben einer Pulserkennungsvorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 01.12.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 23.12.2016 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 16.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Continental Automotive GmbH Vahrenwalder Strasse 9 30165 Hannover / DE | [2011/17] | Erfinder | 01 /
Semmelrodt, Sven Dr. Beffendorferstr. 27 78662, Bösingen / DE | [2017/04] |
Frühere [2011/17] | 01 /
Semmelrodt, Sven Dr. Beffendorferstr. 27 78662, Bösingen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10187840.3 | 18.10.2010 | [2011/17] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20091050508 | 23.10.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102009050508 | [2011/17] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2315355 | Datum: | 27.04.2011 | Sprache: | DE | [2011/17] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2315355 | Datum: | 18.09.2013 | Sprache: | DE | [2013/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2315355 | Datum: | 25.01.2017 | Sprache: | DE | [2017/04] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.08.2013 | Klassifikation | IPC: | H03K21/02 | [2011/17] | CPC: |
H03K21/02 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/04] |
Frühere [2011/17] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben einer Pulserkennungsvorrichtung | [2011/17] | Englisch: | Method and device for operating a pulse detection device | [2011/17] | Französisch: | Procédé et dispositif destinés au fonctionnement d'un dispositif de reconnaissance d'impulsion | [2011/17] | Prüfungsverfahren | 18.03.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.03.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/17] | 09.04.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 20.10.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.07.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 27.01.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.08.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.12.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.12.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 15.12.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 09.04.2014 | Einspruch (Einsprüche) | 26.10.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/01] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.10.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.10.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 02.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.10.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 18.10.2010 | AL | 25.01.2017 | CY | 25.01.2017 | CZ | 25.01.2017 | DK | 25.01.2017 | EE | 25.01.2017 | ES | 25.01.2017 | FI | 25.01.2017 | HR | 25.01.2017 | IT | 25.01.2017 | LT | 25.01.2017 | LV | 25.01.2017 | MC | 25.01.2017 | MK | 25.01.2017 | MT | 25.01.2017 | NL | 25.01.2017 | PL | 25.01.2017 | RO | 25.01.2017 | RS | 25.01.2017 | SI | 25.01.2017 | SK | 25.01.2017 | SM | 25.01.2017 | BG | 25.04.2017 | NO | 25.04.2017 | GR | 26.04.2017 | IS | 25.05.2017 | PT | 25.05.2017 | AT | 18.10.2017 | GB | 18.10.2017 | IE | 18.10.2017 | LU | 18.10.2017 | [2020/33] |
Frühere [2019/51] | HU | 18.10.2010 | |
CY | 25.01.2017 | ||
CZ | 25.01.2017 | ||
DK | 25.01.2017 | ||
EE | 25.01.2017 | ||
ES | 25.01.2017 | ||
FI | 25.01.2017 | ||
HR | 25.01.2017 | ||
IT | 25.01.2017 | ||
LT | 25.01.2017 | ||
LV | 25.01.2017 | ||
MC | 25.01.2017 | ||
MK | 25.01.2017 | ||
MT | 25.01.2017 | ||
NL | 25.01.2017 | ||
PL | 25.01.2017 | ||
RO | 25.01.2017 | ||
RS | 25.01.2017 | ||
SI | 25.01.2017 | ||
SK | 25.01.2017 | ||
SM | 25.01.2017 | ||
BG | 25.04.2017 | ||
NO | 25.04.2017 | ||
GR | 26.04.2017 | ||
IS | 25.05.2017 | ||
PT | 25.05.2017 | ||
AT | 18.10.2017 | ||
GB | 18.10.2017 | ||
IE | 18.10.2017 | ||
LU | 18.10.2017 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 18.10.2010 | |
CY | 25.01.2017 | ||
CZ | 25.01.2017 | ||
DK | 25.01.2017 | ||
EE | 25.01.2017 | ||
ES | 25.01.2017 | ||
FI | 25.01.2017 | ||
HR | 25.01.2017 | ||
IT | 25.01.2017 | ||
LT | 25.01.2017 | ||
LV | 25.01.2017 | ||
MC | 25.01.2017 | ||
MT | 25.01.2017 | ||
NL | 25.01.2017 | ||
PL | 25.01.2017 | ||
RO | 25.01.2017 | ||
RS | 25.01.2017 | ||
SI | 25.01.2017 | ||
SK | 25.01.2017 | ||
SM | 25.01.2017 | ||
BG | 25.04.2017 | ||
NO | 25.04.2017 | ||
GR | 26.04.2017 | ||
IS | 25.05.2017 | ||
PT | 25.05.2017 | ||
AT | 18.10.2017 | ||
GB | 18.10.2017 | ||
IE | 18.10.2017 | ||
LU | 18.10.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 18.10.2010 | |
CZ | 25.01.2017 | ||
DK | 25.01.2017 | ||
EE | 25.01.2017 | ||
ES | 25.01.2017 | ||
FI | 25.01.2017 | ||
HR | 25.01.2017 | ||
IT | 25.01.2017 | ||
LT | 25.01.2017 | ||
LV | 25.01.2017 | ||
MC | 25.01.2017 | ||
MT | 25.01.2017 | ||
NL | 25.01.2017 | ||
PL | 25.01.2017 | ||
RO | 25.01.2017 | ||
RS | 25.01.2017 | ||
SI | 25.01.2017 | ||
SK | 25.01.2017 | ||
SM | 25.01.2017 | ||
BG | 25.04.2017 | ||
NO | 25.04.2017 | ||
GR | 26.04.2017 | ||
IS | 25.05.2017 | ||
PT | 25.05.2017 | ||
AT | 18.10.2017 | ||
GB | 18.10.2017 | ||
IE | 18.10.2017 | ||
LU | 18.10.2017 | ||
Frühere [2019/10] | CZ | 25.01.2017 | |
DK | 25.01.2017 | ||
EE | 25.01.2017 | ||
ES | 25.01.2017 | ||
FI | 25.01.2017 | ||
HR | 25.01.2017 | ||
IT | 25.01.2017 | ||
LT | 25.01.2017 | ||
LV | 25.01.2017 | ||
MC | 25.01.2017 | ||
MT | 25.01.2017 | ||
NL | 25.01.2017 | ||
PL | 25.01.2017 | ||
RO | 25.01.2017 | ||
RS | 25.01.2017 | ||
SI | 25.01.2017 | ||
SK | 25.01.2017 | ||
SM | 25.01.2017 | ||
BG | 25.04.2017 | ||
NO | 25.04.2017 | ||
GR | 26.04.2017 | ||
IS | 25.05.2017 | ||
PT | 25.05.2017 | ||
AT | 18.10.2017 | ||
GB | 18.10.2017 | ||
IE | 18.10.2017 | ||
LU | 18.10.2017 | ||
Frühere [2018/45] | CZ | 25.01.2017 | |
DK | 25.01.2017 | ||
EE | 25.01.2017 | ||
ES | 25.01.2017 | ||
FI | 25.01.2017 | ||
HR | 25.01.2017 | ||
IT | 25.01.2017 | ||
LT | 25.01.2017 | ||
LV | 25.01.2017 | ||
MC | 25.01.2017 | ||
MT | 25.01.2017 | ||
NL | 25.01.2017 | ||
PL | 25.01.2017 | ||
RO | 25.01.2017 | ||
RS | 25.01.2017 | ||
SI | 25.01.2017 | ||
SK | 25.01.2017 | ||
SM | 25.01.2017 | ||
BG | 25.04.2017 | ||
NO | 25.04.2017 | ||
GR | 26.04.2017 | ||
IS | 25.05.2017 | ||
PT | 25.05.2017 | ||
GB | 18.10.2017 | ||
IE | 18.10.2017 | ||
LU | 18.10.2017 | ||
Frühere [2018/43] | CZ | 25.01.2017 | |
DK | 25.01.2017 | ||
EE | 25.01.2017 | ||
ES | 25.01.2017 | ||
FI | 25.01.2017 | ||
HR | 25.01.2017 | ||
IT | 25.01.2017 | ||
LT | 25.01.2017 | ||
LV | 25.01.2017 | ||
MC | 25.01.2017 | ||
MT | 25.01.2017 | ||
NL | 25.01.2017 | ||
PL | 25.01.2017 | ||
RO | 25.01.2017 | ||
RS | 25.01.2017 | ||
SI | 25.01.2017 | ||
SK | 25.01.2017 | ||
SM | 25.01.2017 | ||
BG | 25.04.2017 | ||
NO | 25.04.2017 | ||
GR | 26.04.2017 | ||
IS | 25.05.2017 | ||
PT | 25.05.2017 | ||
GB | 18.10.2017 | ||
LU | 18.10.2017 | ||
Frühere [2018/36] | CZ | 25.01.2017 | |
DK | 25.01.2017 | ||
EE | 25.01.2017 | ||
ES | 25.01.2017 | ||
FI | 25.01.2017 | ||
HR | 25.01.2017 | ||
IT | 25.01.2017 | ||
LT | 25.01.2017 | ||
LV | 25.01.2017 | ||
MC | 25.01.2017 | ||
NL | 25.01.2017 | ||
PL | 25.01.2017 | ||
RO | 25.01.2017 | ||
RS | 25.01.2017 | ||
SI | 25.01.2017 | ||
SK | 25.01.2017 | ||
SM | 25.01.2017 | ||
BG | 25.04.2017 | ||
NO | 25.04.2017 | ||
GR | 26.04.2017 | ||
IS | 25.05.2017 | ||
PT | 25.05.2017 | ||
GB | 18.10.2017 | ||
LU | 18.10.2017 | ||
Frühere [2018/29] | CZ | 25.01.2017 | |
DK | 25.01.2017 | ||
EE | 25.01.2017 | ||
ES | 25.01.2017 | ||
FI | 25.01.2017 | ||
HR | 25.01.2017 | ||
IT | 25.01.2017 | ||
LT | 25.01.2017 | ||
LV | 25.01.2017 | ||
MC | 25.01.2017 | ||
NL | 25.01.2017 | ||
PL | 25.01.2017 | ||
RO | 25.01.2017 | ||
RS | 25.01.2017 | ||
SI | 25.01.2017 | ||
SK | 25.01.2017 | ||
SM | 25.01.2017 | ||
BG | 25.04.2017 | ||
NO | 25.04.2017 | ||
GR | 26.04.2017 | ||
IS | 25.05.2017 | ||
PT | 25.05.2017 | ||
Frühere [2018/14] | CZ | 25.01.2017 | |
DK | 25.01.2017 | ||
EE | 25.01.2017 | ||
ES | 25.01.2017 | ||
FI | 25.01.2017 | ||
HR | 25.01.2017 | ||
IT | 25.01.2017 | ||
LT | 25.01.2017 | ||
LV | 25.01.2017 | ||
NL | 25.01.2017 | ||
PL | 25.01.2017 | ||
RO | 25.01.2017 | ||
RS | 25.01.2017 | ||
SI | 25.01.2017 | ||
SK | 25.01.2017 | ||
SM | 25.01.2017 | ||
BG | 25.04.2017 | ||
NO | 25.04.2017 | ||
GR | 26.04.2017 | ||
IS | 25.05.2017 | ||
PT | 25.05.2017 | ||
Frühere [2017/51] | CZ | 25.01.2017 | |
DK | 25.01.2017 | ||
EE | 25.01.2017 | ||
ES | 25.01.2017 | ||
FI | 25.01.2017 | ||
HR | 25.01.2017 | ||
IT | 25.01.2017 | ||
LT | 25.01.2017 | ||
LV | 25.01.2017 | ||
NL | 25.01.2017 | ||
PL | 25.01.2017 | ||
RO | 25.01.2017 | ||
RS | 25.01.2017 | ||
SK | 25.01.2017 | ||
SM | 25.01.2017 | ||
BG | 25.04.2017 | ||
NO | 25.04.2017 | ||
GR | 26.04.2017 | ||
IS | 25.05.2017 | ||
PT | 25.05.2017 | ||
Frühere [2017/50] | CZ | 25.01.2017 | |
DK | 25.01.2017 | ||
EE | 25.01.2017 | ||
ES | 25.01.2017 | ||
FI | 25.01.2017 | ||
HR | 25.01.2017 | ||
IT | 25.01.2017 | ||
LT | 25.01.2017 | ||
LV | 25.01.2017 | ||
NL | 25.01.2017 | ||
PL | 25.01.2017 | ||
RO | 25.01.2017 | ||
RS | 25.01.2017 | ||
SK | 25.01.2017 | ||
BG | 25.04.2017 | ||
NO | 25.04.2017 | ||
GR | 26.04.2017 | ||
IS | 25.05.2017 | ||
PT | 25.05.2017 | ||
Frühere [2017/49] | CZ | 25.01.2017 | |
EE | 25.01.2017 | ||
ES | 25.01.2017 | ||
FI | 25.01.2017 | ||
HR | 25.01.2017 | ||
IT | 25.01.2017 | ||
LT | 25.01.2017 | ||
LV | 25.01.2017 | ||
NL | 25.01.2017 | ||
PL | 25.01.2017 | ||
RO | 25.01.2017 | ||
RS | 25.01.2017 | ||
SK | 25.01.2017 | ||
BG | 25.04.2017 | ||
NO | 25.04.2017 | ||
GR | 26.04.2017 | ||
IS | 25.05.2017 | ||
PT | 25.05.2017 | ||
Frühere [2017/48] | CZ | 25.01.2017 | |
ES | 25.01.2017 | ||
FI | 25.01.2017 | ||
HR | 25.01.2017 | ||
LT | 25.01.2017 | ||
LV | 25.01.2017 | ||
NL | 25.01.2017 | ||
PL | 25.01.2017 | ||
RS | 25.01.2017 | ||
BG | 25.04.2017 | ||
NO | 25.04.2017 | ||
GR | 26.04.2017 | ||
IS | 25.05.2017 | ||
PT | 25.05.2017 | ||
Frühere [2017/40] | ES | 25.01.2017 | |
FI | 25.01.2017 | ||
HR | 25.01.2017 | ||
LT | 25.01.2017 | ||
LV | 25.01.2017 | ||
NL | 25.01.2017 | ||
PL | 25.01.2017 | ||
RS | 25.01.2017 | ||
BG | 25.04.2017 | ||
NO | 25.04.2017 | ||
GR | 26.04.2017 | ||
IS | 25.05.2017 | ||
PT | 25.05.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [IY]WO9942789 (ANALOG DEVICES INC [US]) [I] 1 * page 7, line 23 - page 17, line 35; figures 1-3 * [Y] 2-13; | [Y]DE19732960 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [Y] 2-13 * the whole document * | vom Anmelder | DE102007005890 |