EP2455629 - Radialgasfolienlager [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 17.05.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.05.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 19.06.2013 [2013/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | [2013/11] |
Frühere [2012/21] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Erfinder | 01 /
Larsen, Jon Steffen Langebjerg 78 2850, Dänemark / DK | 02 /
Lyquist, Joergen Vingen 15 3140, Alsgarde / DK | [2012/21] | Vertreter | (deleted) | [2012/21] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10191883.7 | 19.11.2010 | [2012/21] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2455629 | Datum: | 23.05.2012 | Sprache: | EN | [2012/21] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.02.2011 | Klassifikation | IPC: | F16C17/12 | [2012/21] | CPC: |
F16C17/024 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/21] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Radialgasfolienlager | [2012/21] | Englisch: | Radial gas foil bearing | [2012/21] | Französisch: | Roulement radial de gaz en feuilles | [2012/21] | Prüfungsverfahren | 24.11.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2013/25] | 18.01.2013 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2013/25] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2012 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]US4274683 (GRAY STANLEY, et al) [X] 1-3,5-7 * column 4, line 65 - column 6, line 46 * * figures 4-7 * [Y] 4; | [X]US4296976 (HESHMAT HOOSHANG) [X] 1-3,5,6 * column 6, line 1 - line 31 * * figures 5,6 *; | [X]US2005163407 (KANG SUN G [US], et al) [X] 1-3,6,8 * paragraphs [0058] , [0059] * * figures 5,6a,7 *; | [X]US4208076 (GRAY STANLEY [US], et al) [X] 1,2,6,7 * column 5, line 19 - column 6, line 14 * * figures 3,4 *; | [X]US4950089 (JONES ALLEN M [US]) [X] 1,2,5 * column 1, line 49 - column 2, line 32 * * figure 1 *; | [Y]US6158893 (HESHMAT HOOSHANG [US]) [Y] 4 * figure 10 * | vom Anmelder | US2010040493 |