EP2354469 - Turbomaschinengondel und Frostschutzsystem und Verfahren dafür [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.12.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 19.01.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 25.09.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IS | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MRA Systems, LLC 103 Chesapeake Park Plaza Baltimore, MD 21220 / US | [2016/52] |
Frühere [2011/32] | Für alle benannten Staaten MRA Systems, Inc. 103 Chesapeake Park Plaza Baltimore, MD 21220 / US | Erfinder | 01 /
Maheshwari, Mahendra 1600 Willowdale Drive Bel Air, MD 21015 / US | [2018/08] |
Frühere [2011/32] | 01 /
Maheshwari, Mahendra 1600 Willowdale Drive Bel Air, MD 21015 / US | Vertreter | Williams, Andrew Richard, et al GE International Inc. GPO-Europe The Ark 201 Talgarth Road Hammersmith London W6 8BJ / GB | [2018/08] |
Frühere [2013/08] | Cleary, Fidelma, et al GE International Inc. Global Patent Operation-Europe 15 John Adam Street London WC2N 6LU / GB | ||
Frühere [2011/32] | Gray, Thomas GE International Inc. Global Patent Operation - Europe 15 John Adam Street London WC2N 6LU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10195197.8 | 15.12.2010 | [2011/32] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20090649387 | 30.12.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 649387 | [2011/32] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2354469 | Datum: | 10.08.2011 | Sprache: | EN | [2011/32] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2354469 | Datum: | 22.01.2014 | Sprache: | EN | [2014/04] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2354469 | Datum: | 21.02.2018 | Sprache: | EN | [2018/08] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.12.2013 | Klassifikation | IPC: | B64D15/12, B64D33/02, F02C7/047 | [2017/33] | CPC: |
F02C7/047 (EP,US);
B64D15/12 (EP,US);
B64D2033/0233 (EP,US);
F05D2300/224 (EP,US);
F05D2300/5024 (EP,US);
Y02T50/60 (EP,US)
|
Frühere IPC [2011/32] | F01D17/20, F02C7/047 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/08] |
Frühere [2011/32] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Turbomaschinengondel und Frostschutzsystem und Verfahren dafür | [2011/32] | Englisch: | Turbomachine Nacelle And Anti-Icing System And Method Therefor | [2011/32] | Französisch: | Nacelle et système d'antigivrage de turbomachine et son procédé | [2011/32] | Prüfungsverfahren | 16.07.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.07.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/35] | 26.09.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.12.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.12.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 21.12.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 26.09.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 22.11.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/05] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.01.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.01.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 05.01.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 04.01.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 02.01.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 02.01.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 15.12.2010 | AL | 21.02.2018 | AT | 21.02.2018 | CY | 21.02.2018 | CZ | 21.02.2018 | DK | 21.02.2018 | EE | 21.02.2018 | ES | 21.02.2018 | FI | 21.02.2018 | HR | 21.02.2018 | LT | 21.02.2018 | LV | 21.02.2018 | MC | 21.02.2018 | MK | 21.02.2018 | NL | 21.02.2018 | PL | 21.02.2018 | PT | 21.02.2018 | RO | 21.02.2018 | RS | 21.02.2018 | SE | 21.02.2018 | SI | 21.02.2018 | SK | 21.02.2018 | SM | 21.02.2018 | TR | 21.02.2018 | BG | 21.05.2018 | NO | 21.05.2018 | GR | 22.05.2018 | IS | 21.06.2018 | [2020/33] |
Frühere [2020/31] | HU | 15.12.2010 | |
AL | 21.02.2018 | ||
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
CZ | 21.02.2018 | ||
DK | 21.02.2018 | ||
EE | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
MC | 21.02.2018 | ||
MK | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
PL | 21.02.2018 | ||
PT | 21.02.2018 | ||
RO | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
SI | 21.02.2018 | ||
SK | 21.02.2018 | ||
SM | 21.02.2018 | ||
TR | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Frühere [2020/30] | HU | 15.12.2010 | |
AL | 21.02.2018 | ||
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
CZ | 21.02.2018 | ||
DK | 21.02.2018 | ||
EE | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
MC | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
PL | 21.02.2018 | ||
PT | 21.02.2018 | ||
RO | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
SI | 21.02.2018 | ||
SK | 21.02.2018 | ||
SM | 21.02.2018 | ||
TR | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Frühere [2020/27] | AL | 21.02.2018 | |
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
CZ | 21.02.2018 | ||
DK | 21.02.2018 | ||
EE | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
MC | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
PL | 21.02.2018 | ||
PT | 21.02.2018 | ||
RO | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
SI | 21.02.2018 | ||
SK | 21.02.2018 | ||
SM | 21.02.2018 | ||
TR | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AL | 21.02.2018 | |
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
CZ | 21.02.2018 | ||
DK | 21.02.2018 | ||
EE | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
MC | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
PL | 21.02.2018 | ||
RO | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
SI | 21.02.2018 | ||
SK | 21.02.2018 | ||
SM | 21.02.2018 | ||
TR | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Frühere [2019/40] | AL | 21.02.2018 | |
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
CZ | 21.02.2018 | ||
DK | 21.02.2018 | ||
EE | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
MC | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
PL | 21.02.2018 | ||
RO | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
SI | 21.02.2018 | ||
SK | 21.02.2018 | ||
SM | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Frühere [2019/13] | AL | 21.02.2018 | |
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
CZ | 21.02.2018 | ||
DK | 21.02.2018 | ||
EE | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
PL | 21.02.2018 | ||
RO | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
SI | 21.02.2018 | ||
SK | 21.02.2018 | ||
SM | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AL | 21.02.2018 | |
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
CZ | 21.02.2018 | ||
DK | 21.02.2018 | ||
EE | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
PL | 21.02.2018 | ||
RO | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
SK | 21.02.2018 | ||
SM | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Frühere [2018/51] | AL | 21.02.2018 | |
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
CZ | 21.02.2018 | ||
DK | 21.02.2018 | ||
EE | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
PL | 21.02.2018 | ||
RO | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
SK | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Frühere [2018/50] | AL | 21.02.2018 | |
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
CZ | 21.02.2018 | ||
EE | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
PL | 21.02.2018 | ||
RO | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
SK | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Frühere [2018/46] | AL | 21.02.2018 | |
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Frühere [2018/40] | AT | 21.02.2018 | |
CY | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Frühere [2018/38] | AT | 21.02.2018 | |
CY | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Frühere [2018/37] | CY | 21.02.2018 | |
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Frühere [2018/36] | CY | 21.02.2018 | |
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
Frühere [2018/35] | CY | 21.02.2018 | |
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2006155043 (JOHNSON ALAN T [US], et al) [A] 1-15 * the whole document *; | [Y]EP1845018 (ROHR INC [US], et al) [Y] 1-15 * paragraph [0021] * * paragraph [0038] - paragraph [0041] * * paragraph [0062] - paragraph [0069] * * figure - *; | [A]WO2009118509 (HEXCEL COMPOSITES LTD [GB], et al) [A] 1-15 * the whole document *; | [A]US2009242549 (HOGATE ISAAC JON [US]) [A] 1-15* the whole document *; | [YD]US2009277897 (LASHMORE DAVID S [US], et al) [YD] 1-15 * paragraph [0027] - paragraph [0029] * * paragraph [0037] - paragraph [0038] * * page -; figure - * | vom Anmelder | US2009277897 |