EP2284497 - Zählvorrichtung, physikalischer Mengensensor, Zählverfahren und physikalisches Mengenmessverfahren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 29.05.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.05.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 01.07.2015 [2015/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Azbil Corporation 2-7-3 Marunouchi Chiyoda-ku Tokyo 100-6419 / JP | [N/P] |
Frühere [2012/27] | Für alle benannten Staaten Azbil Corporation 2-7-3 Marunouchi Chiyoda-ku Tokyo / JP | ||
Frühere [2011/07] | Für alle benannten Staaten Yamatake Corporation 7-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6419 / JP | Erfinder | 01 /
Ueno, Tatsuya c/o Yamatake Corporation 2-7-3 Marunouchi Chiyoda-ku Tokyo 100-6419 / JP | [2011/07] | Vertreter | Tomlinson, Kerry John Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [N/P] |
Frühere [2011/07] | Tomlinson, Kerry John Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10251361.1 | 30.07.2010 | [2011/07] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20090181442 | 04.08.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2009181442 | [2011/07] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2284497 | Datum: | 16.02.2011 | Sprache: | EN | [2011/07] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2284497 | Datum: | 25.06.2014 | Sprache: | EN | [2014/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.05.2014 | Klassifikation | IPC: | G01D5/26, G01S7/491, G01S17/32 | [2014/26] | CPC: |
G01D5/266 (EP,US);
G01S17/34 (EP,US);
G01S7/4916 (EP,US)
|
Frühere IPC [2011/07] | G01D5/26 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/07] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Zählvorrichtung, physikalischer Mengensensor, Zählverfahren und physikalisches Mengenmessverfahren | [2011/07] | Englisch: | Counting device, physical quantity sensor, counting method and physical quantity measuring method | [2011/07] | Französisch: | Compteur, capteur de quantité physique, procédé de comptage et procédé de mesure de quantité physique | [2011/07] | Prüfungsverfahren | 06.01.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/27] | 02.02.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2015/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.07.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.07.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.07.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [IA]EP1953567 (YAMATAKE CORP [JP]) [I] 1,6,9-11 * paragraph [0009] - paragraph [0014] * * paragraph [0019] - paragraph [0035] * * figures 1-7 * [A] 2-5,7,8,12-15; | [A]US2008304042 (UENO TATSUYA [JP]) [A] 1-15 * paragraph [0060] - paragraph [0115] * * figures 1-11 *; | [AD]JP2009047676 (YAMATAKE CORP) [AD] 1,7,11,14 * abstract *; | [A] - GUIDO GIULIANI ET AL, "REVIEW ARTICLE; Laser diode self-mixing technique for sensing applications; Laser diode self-mixing technique for sensing applications", JOURNAL OF OPTICS. A, PURE AND APPLIED OPTICS, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING, BRISTOL, GB, (20021101), vol. 4, no. 6, doi:10.1088/1464-4258/4/6/371, ISSN 1464-4258, pages S283 - S294, XP020080988 [A] 1,7,11,14 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1088/1464-4258/4/6/371 | [A] - SHINOHARA S ET AL, "Compact and high-precision range finder with wide dynamic range using one sensor head", INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT TECHNOLOGY CONFERENCE. ATLANTA, MAY 14 - 16, 1991; [INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT TECHNOLOGY CONFERENCE], NEW YORK, IEEE, US, (19910514), vol. CONF. 8, doi:10.1109/IMTC.1991.161557, ISBN 978-0-87942-579-1, pages 126 - 130, XP010036930 [A] 1,7,11,14 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/IMTC.1991.161557 | vom Anmelder | JP2006313080 | JP2009047676 |