EP2290530 - Widget-Rahmen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 21.06.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.06.2013 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 24.07.2013 [2013/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bank of America Corporation 101 South Tryon Street Charlotte, NC 28255 / US | [2011/09] | Erfinder | 01 /
Polakam, Sarabhaiah c/o Bank of America 101 S. Tyron Street Charlotte North Carolina 28255 / US | 02 /
Borges, Ashwin John c/o Bank of America 101 S. Tyron Street Charlotte North Carolina 28255 / US | [2011/09] | Vertreter | Jackson, Robert Patrick Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [N/P] |
Frühere [2011/09] | Jackson, Robert Patrick Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10251482.5 | 23.08.2010 | [2011/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20090236135P | 23.08.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 236135 P | US20100771238 | 30.04.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 771238 | [2011/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2290530 | Datum: | 02.03.2011 | Sprache: | EN | [2011/09] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.01.2011 | Klassifikation | IPC: | G06F9/44 | [2011/09] | CPC: |
G06F8/38 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/09] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Widget-Rahmen | [2011/09] | Englisch: | Widget framework | [2011/09] | Französisch: | Cadre d'objets fenêtre | [2011/09] | Prüfungsverfahren | 02.09.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.09.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/42] | 18.06.2013 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2013/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I] - Bradley, Angela, "Store PHP Code in a MySQL Database", (20080401), URL: http://web.archive.org/web/20080401082803/http://php.about.com/od/phpwithmysql/qt/php_in_mysql.htm, (20101220), XP002615044 [I] 1-15 * page 1 * | [A] - www.phpeasystep.com, "PHP Login script tutorial", (20070915), URL: http://web.archive.org/web/20070915191038/http://www.phpeasystep.com/phptu/6.html, (20101222), XP002615045 [A] 1-15 * page 1 - page 4 * |