EP2322895 - Geschosskörper, der mit ausklappbaren Steuerflächen ausgestattet ist [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.11.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nexter Munitions 13 Route de la Minière 78000 Versailles / FR | [2011/20] | Erfinder | 01 /
Huguenin, Simon c/o NEXTER Systems Service PVD 7 route de Guerry 18023 Bourges Cedex / FR | 02 /
Roy, Richard c/o NEXTER Systems Service PVD 7 route de Guerry 18023 Bourges Cedex / FR | [2014/02] |
Frühere [2011/20] | 01 /
Huguenin, Simon c/o NEXTER Systems Service PVD 7 route de Guerry 18023 Bourges Cedex / FR | ||
02 /
Roy, Richard c/o NEXTER Systems Service PVD 7 route de Guerry 18023 Bourges Cedex / FR | Vertreter | Célanie, Christian Cabinet Célanie 5 Avenue de Saint Cloud B.P. 214 78002 Versailles Cedex / FR | [N/P] |
Frühere [2014/02] | Célanie, Christian Cabinet Célanie 5 Avenue de Saint Cloud B.P. 214 78002 Versailles Cedex / FR | ||
Frühere [2011/20] | Célanie, Christian Cabinet Célanie 5 Avenue de Saint Cloud B.P. 214 78002 Versailles Cedex / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10290609.6 | 15.11.2010 | [2011/20] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20090005494 | 16.11.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0905494 | [2011/20] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2322895 | Datum: | 18.05.2011 | Sprache: | FR | [2011/20] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2322895 | Datum: | 08.01.2014 | Sprache: | FR | [2014/02] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.03.2011 | Klassifikation | IPC: | F42B10/14, F42B10/50 | [2011/20] | CPC: |
F42B10/14 (EP,US);
F42B10/50 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2011/20] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Geschosskörper, der mit ausklappbaren Steuerflächen ausgestattet ist | [2011/20] | Englisch: | Projectile body equipped with deployable control surfaces | [2011/20] | Französisch: | Corps de projectile équipé de gouvernes déployables | [2011/20] | Prüfungsverfahren | 18.11.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/52] | 28.12.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht nicht fristgerecht eingegangen | 06.01.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.07.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.11.2013 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.11.2013 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 22.07.2013 | Einspruch (Einsprüche) | 09.10.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2014/51] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht fristgerecht eingegangen ist/Ergänzender europäischer Recherchenbericht | 09.01.2012 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 09.01.2012 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 27.01.2012 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.11.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.11.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 15.11.2010 | AL | 08.01.2014 | AT | 08.01.2014 | BG | 08.01.2014 | CY | 08.01.2014 | CZ | 08.01.2014 | DK | 08.01.2014 | EE | 08.01.2014 | FI | 08.01.2014 | HR | 08.01.2014 | LT | 08.01.2014 | LV | 08.01.2014 | MC | 08.01.2014 | MK | 08.01.2014 | MT | 08.01.2014 | NL | 08.01.2014 | RO | 08.01.2014 | RS | 08.01.2014 | SI | 08.01.2014 | SK | 08.01.2014 | SM | 08.01.2014 | TR | 08.01.2014 | GR | 09.04.2014 | IS | 08.05.2014 | PT | 08.05.2014 | [2018/46] |
Frühere [2018/30] | HU | 15.11.2010 | |
AT | 08.01.2014 | ||
BG | 08.01.2014 | ||
CY | 08.01.2014 | ||
CZ | 08.01.2014 | ||
DK | 08.01.2014 | ||
EE | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
HR | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
MC | 08.01.2014 | ||
MK | 08.01.2014 | ||
MT | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
RO | 08.01.2014 | ||
RS | 08.01.2014 | ||
SI | 08.01.2014 | ||
SK | 08.01.2014 | ||
SM | 08.01.2014 | ||
TR | 08.01.2014 | ||
GR | 09.04.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Frühere [2016/33] | HU | 15.11.2010 | |
AT | 08.01.2014 | ||
BG | 08.01.2014 | ||
CY | 08.01.2014 | ||
CZ | 08.01.2014 | ||
DK | 08.01.2014 | ||
EE | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
HR | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
MC | 08.01.2014 | ||
MT | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
RO | 08.01.2014 | ||
RS | 08.01.2014 | ||
SI | 08.01.2014 | ||
SK | 08.01.2014 | ||
SM | 08.01.2014 | ||
TR | 08.01.2014 | ||
GR | 09.04.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Frühere [2016/32] | HU | 15.11.2010 | |
AT | 08.01.2014 | ||
BG | 08.01.2014 | ||
CY | 08.01.2014 | ||
CZ | 08.01.2014 | ||
DK | 08.01.2014 | ||
EE | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
HR | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
MC | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
RO | 08.01.2014 | ||
RS | 08.01.2014 | ||
SI | 08.01.2014 | ||
SK | 08.01.2014 | ||
SM | 08.01.2014 | ||
TR | 08.01.2014 | ||
GR | 09.04.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Frühere [2016/28] | AT | 08.01.2014 | |
BG | 08.01.2014 | ||
CY | 08.01.2014 | ||
CZ | 08.01.2014 | ||
DK | 08.01.2014 | ||
EE | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
HR | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
MC | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
RO | 08.01.2014 | ||
RS | 08.01.2014 | ||
SI | 08.01.2014 | ||
SK | 08.01.2014 | ||
SM | 08.01.2014 | ||
GR | 09.04.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Frühere [2016/22] | AT | 08.01.2014 | |
CY | 08.01.2014 | ||
CZ | 08.01.2014 | ||
DK | 08.01.2014 | ||
EE | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
HR | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
MC | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
RO | 08.01.2014 | ||
RS | 08.01.2014 | ||
SI | 08.01.2014 | ||
SK | 08.01.2014 | ||
SM | 08.01.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Frühere [2015/32] | AT | 08.01.2014 | |
CY | 08.01.2014 | ||
CZ | 08.01.2014 | ||
DK | 08.01.2014 | ||
EE | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
HR | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
MC | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
RO | 08.01.2014 | ||
RS | 08.01.2014 | ||
SI | 08.01.2014 | ||
SK | 08.01.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Frühere [2015/24] | AT | 08.01.2014 | |
CY | 08.01.2014 | ||
CZ | 08.01.2014 | ||
DK | 08.01.2014 | ||
EE | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
HR | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
RO | 08.01.2014 | ||
RS | 08.01.2014 | ||
SI | 08.01.2014 | ||
SK | 08.01.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Frühere [2014/50] | AT | 08.01.2014 | |
CY | 08.01.2014 | ||
CZ | 08.01.2014 | ||
DK | 08.01.2014 | ||
EE | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
HR | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
RO | 08.01.2014 | ||
RS | 08.01.2014 | ||
SK | 08.01.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Frühere [2014/49] | AT | 08.01.2014 | |
CY | 08.01.2014 | ||
CZ | 08.01.2014 | ||
DK | 08.01.2014 | ||
EE | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
HR | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
RO | 08.01.2014 | ||
RS | 08.01.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Frühere [2014/48] | AT | 08.01.2014 | |
CY | 08.01.2014 | ||
CZ | 08.01.2014 | ||
DK | 08.01.2014 | ||
EE | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
HR | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
RS | 08.01.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Frühere [2014/41] | AT | 08.01.2014 | |
CY | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
HR | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
LV | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
RS | 08.01.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Frühere [2014/39] | AT | 08.01.2014 | |
CY | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
NL | 08.01.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Frühere [2014/37] | AT | 08.01.2014 | |
CY | 08.01.2014 | ||
FI | 08.01.2014 | ||
LT | 08.01.2014 | ||
IS | 08.05.2014 | ||
PT | 08.05.2014 | ||
Frühere [2014/36] | LT | 08.01.2014 | |
IS | 08.05.2014 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE3432614 (RHEINMETALL GMBH [DE]) [A] 1,3 * abstract * * page 9 *; | [A]US4869442 (MILLER IRA E [US]) [A] 1,2 * figures 1,2 ** column 3, line 49 - column 4, line 2 *; | [XI]WO0179779 (BOFORS DEFENCE AB [SE], et al) [X] 1 * abstract * * page 5, paragraph 1 - page 6, paragraph 1 * [I] 2; | [AD]WO2009051866 (HR TEXTRON INC [US], et al) [AD] 1,2 * abstract * * page 3, paragraph l - page 7, paragraph 3 * | vom Anmelder | WO2009051866 |