EP2363518 - Allergieprotektivegewebe, Verfahren zur Herstellung sowie die Verwendung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 29.07.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.07.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 31.08.2016 [2016/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Allergosystem S.r.l. Via Del Garda 46/Q 38068 Rovereto (TN) / IT | [2011/36] | Erfinder | 01 /
Cipriani, Gianfranco c/o Allergosystem S.r.L. Via Del Garda, 46/Q 38068 Rovereto (TN) / IT | [2011/36] | Vertreter | Gislon, Gabriele Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l. Via Larga, 16 20122 Milano / IT | [N/P] |
Frühere [2011/36] | Gislon, Gabriele Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l. Via Larga 16 20122 Milano / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10425054.3 | 03.03.2010 | [2011/36] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2363518 | Datum: | 07.09.2011 | Sprache: | EN | [2011/36] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.07.2010 | Klassifikation | IPC: | D03D15/00 | [2011/36] | CPC: |
D03D15/33 (EP);
D03D15/47 (EP,US);
D03D15/283 (EP,US);
D03D15/49 (EP);
D10B2331/02 (EP);
D10B2331/04 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/36] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Allergieprotektivegewebe, Verfahren zur Herstellung sowie die Verwendung | [2011/36] | Englisch: | Allergy protecting fabric, use and method for its production | [2011/36] | Französisch: | Tissu protégeant contre les allergies, utilisation et procédé de fabrication | [2011/36] | Prüfungsverfahren | 06.03.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/16] | 21.06.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 06.12.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 14.06.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.12.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 17.06.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.11.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.03.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2016/35] | 22.04.2016 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2016/35] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 06.12.2012 | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht fristgerecht eingegangen ist/Ergänzender europäischer Recherchenbericht | 21.06.2012 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 21.06.2012 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 06.07.2012 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.03.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.09.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.09.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2014 | 05   M06   Gebühr entrichtet am   26.09.2014 | 31.03.2015 | 06   M06   Gebühr entrichtet am   28.09.2015 | 31.03.2016 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]WO0136735 (MILLIKEN & CO [US], et al) [X] 1,2,6-9 * Example A-100%polyester page 14; page 4, line 3 - page 13, line 2; claim 1 * [I] 3-5,10-14; | [X]JP2003213541 (TORAY INDUSTRIES) [X] 1,9* abstract *; | [E]EP2174562 (TEIJIN FIBERS LTD [JP]) [E] 1,9 * paragraphs [0008] , [0010] , [0021] , [0025] , [0035] , [0036] , [0037] * | vom Anmelder | EP1251759 | US6815382 | WO2008072278 |