EP2403568 - NADELEINHEIT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.10.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.06.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 25.07.2018 [2018/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Brüningstraße 50 65929 Frankfurt am Main / DE | [2014/51] |
Frühere [2012/02] | Für alle benannten Staaten Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Brüningstraße 50 65929 Frankfurt / DE | Erfinder | 01 /
HEALD, Michael 19 Queensway Maidenhead Bergshire SL67SG / GB | 02 /
EKMAN, Matthew 59 Ecton Avenue Macclesfield Cheshire SK101RD / GB | [2012/08] |
Frühere [2012/06] | 01 /
HEALD, Michael c/o Sanofi-Aventis UK London Road Crewe Holmes Chapel Cheshire CW4 8BE / GB | ||
02 /
EKMAN, Matthew 59 Ecton Avenue Macclesfield Cheshire SK101RD / GB | |||
Frühere [2012/02] | 01 /
HEALD, Michael c/o Sanofi-Aventis UK London Road Crewe Holmes Chapel Cheshire CW4 8BE / GB | ||
02 /
EKMAN, Matthew c/o Sanofi-Aventis UK London Road Crewe Holmes Chapel Cheshire CW4 8BE / GB | Vertreter | (deleted) | [2012/02] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10706266.3 | 04.03.2010 | WO2010EP52788 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20090003178 | 05.03.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 09003178 | [2012/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010100243 | Datum: | 10.09.2010 | Sprache: | EN | [2010/36] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2403568 | Datum: | 11.01.2012 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 10.09.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2012/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2403568 | Datum: | 17.12.2014 | Sprache: | EN | [2014/51] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 10.09.2010 | Klassifikation | IPC: | A61M5/32 | [2012/02] | CPC: |
A61M5/322 (EP,US);
A61M2005/3226 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/02] | Erstreckungsstaaten | AL | 05.10.2011 | BA | 05.10.2011 | ME | 05.10.2011 | RS | 05.10.2011 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | NADELEINHEIT | [2012/02] | Englisch: | NEEDLE UNIT | [2012/02] | Französisch: | ENSEMBLE D'AIGUILLE | [2014/35] |
Frühere [2012/02] | UNITÉ D'AIGUILLE | Eintritt in die regionale Phase | 05.10.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.10.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.10.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.10.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2012/02] | 28.03.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 06.12.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.01.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.02.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 31.03.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.07.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.10.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 31.10.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 31.10.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 06.12.2013 | Einspruch (Einsprüche) | 18.09.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.03.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 04.03.2010 | AT | 17.12.2014 | BE | 17.12.2014 | BG | 17.12.2014 | CY | 17.12.2014 | CZ | 17.12.2014 | EE | 17.12.2014 | ES | 17.12.2014 | FI | 17.12.2014 | HR | 17.12.2014 | IT | 17.12.2014 | LT | 17.12.2014 | LV | 17.12.2014 | MC | 17.12.2014 | MK | 17.12.2014 | MT | 17.12.2014 | NL | 17.12.2014 | PL | 17.12.2014 | RO | 17.12.2014 | SE | 17.12.2014 | SI | 17.12.2014 | SK | 17.12.2014 | SM | 17.12.2014 | IE | 04.03.2015 | LU | 04.03.2015 | NO | 17.03.2015 | GR | 18.03.2015 | IS | 17.04.2015 | PT | 17.04.2015 | [2018/30] |
Frühere [2017/38] | HU | 04.03.2010 | |
AT | 17.12.2014 | ||
BE | 17.12.2014 | ||
BG | 17.12.2014 | ||
CY | 17.12.2014 | ||
CZ | 17.12.2014 | ||
EE | 17.12.2014 | ||
ES | 17.12.2014 | ||
FI | 17.12.2014 | ||
HR | 17.12.2014 | ||
IT | 17.12.2014 | ||
LT | 17.12.2014 | ||
LV | 17.12.2014 | ||
MC | 17.12.2014 | ||
MT | 17.12.2014 | ||
NL | 17.12.2014 | ||
PL | 17.12.2014 | ||
RO | 17.12.2014 | ||
SE | 17.12.2014 | ||
SI | 17.12.2014 | ||
SK | 17.12.2014 | ||
SM | 17.12.2014 | ||
IE | 04.03.2015 | ||
LU | 04.03.2015 | ||
NO | 17.03.2015 | ||
GR | 18.03.2015 | ||
IS | 17.04.2015 | ||
PT | 17.04.2015 | ||
Frühere [2017/03] | AT | 17.12.2014 | |
BE | 17.12.2014 | ||
CZ | 17.12.2014 | ||
EE | 17.12.2014 | ||
ES | 17.12.2014 | ||
FI | 17.12.2014 | ||
HR | 17.12.2014 | ||
IT | 17.12.2014 | ||
LT | 17.12.2014 | ||
LV | 17.12.2014 | ||
MC | 17.12.2014 | ||
MT | 17.12.2014 | ||
NL | 17.12.2014 | ||
PL | 17.12.2014 | ||
RO | 17.12.2014 | ||
SE | 17.12.2014 | ||
SI | 17.12.2014 | ||
SK | 17.12.2014 | ||
IE | 04.03.2015 | ||
LU | 04.03.2015 | ||
NO | 17.03.2015 | ||
GR | 18.03.2015 | ||
IS | 17.04.2015 | ||
PT | 17.04.2015 | ||
Frühere [2016/24] | AT | 17.12.2014 | |
BE | 17.12.2014 | ||
CZ | 17.12.2014 | ||
EE | 17.12.2014 | ||
ES | 17.12.2014 | ||
FI | 17.12.2014 | ||
HR | 17.12.2014 | ||
IT | 17.12.2014 | ||
LT | 17.12.2014 | ||
LV | 17.12.2014 | ||
MC | 17.12.2014 | ||
NL | 17.12.2014 | ||
PL | 17.12.2014 | ||
RO | 17.12.2014 | ||
SE | 17.12.2014 | ||
SI | 17.12.2014 | ||
SK | 17.12.2014 | ||
IE | 04.03.2015 | ||
LU | 04.03.2015 | ||
NO | 17.03.2015 | ||
GR | 18.03.2015 | ||
IS | 17.04.2015 | ||
PT | 17.04.2015 | ||
Frühere [2016/12] | AT | 17.12.2014 | |
CZ | 17.12.2014 | ||
EE | 17.12.2014 | ||
ES | 17.12.2014 | ||
FI | 17.12.2014 | ||
HR | 17.12.2014 | ||
IT | 17.12.2014 | ||
LT | 17.12.2014 | ||
LV | 17.12.2014 | ||
MC | 17.12.2014 | ||
NL | 17.12.2014 | ||
PL | 17.12.2014 | ||
RO | 17.12.2014 | ||
SE | 17.12.2014 | ||
SI | 17.12.2014 | ||
SK | 17.12.2014 | ||
IE | 04.03.2015 | ||
LU | 04.03.2015 | ||
NO | 17.03.2015 | ||
GR | 18.03.2015 | ||
IS | 17.04.2015 | ||
PT | 17.04.2015 | ||
Frühere [2016/07] | AT | 17.12.2014 | |
CZ | 17.12.2014 | ||
EE | 17.12.2014 | ||
ES | 17.12.2014 | ||
FI | 17.12.2014 | ||
HR | 17.12.2014 | ||
IT | 17.12.2014 | ||
LT | 17.12.2014 | ||
LV | 17.12.2014 | ||
MC | 17.12.2014 | ||
NL | 17.12.2014 | ||
PL | 17.12.2014 | ||
RO | 17.12.2014 | ||
SE | 17.12.2014 | ||
SK | 17.12.2014 | ||
IE | 04.03.2015 | ||
LU | 04.03.2015 | ||
NO | 17.03.2015 | ||
GR | 18.03.2015 | ||
IS | 17.04.2015 | ||
PT | 17.04.2015 | ||
Frühere [2016/03] | AT | 17.12.2014 | |
CZ | 17.12.2014 | ||
EE | 17.12.2014 | ||
ES | 17.12.2014 | ||
FI | 17.12.2014 | ||
HR | 17.12.2014 | ||
IT | 17.12.2014 | ||
LT | 17.12.2014 | ||
LV | 17.12.2014 | ||
MC | 17.12.2014 | ||
NL | 17.12.2014 | ||
PL | 17.12.2014 | ||
RO | 17.12.2014 | ||
SE | 17.12.2014 | ||
SK | 17.12.2014 | ||
LU | 04.03.2015 | ||
NO | 17.03.2015 | ||
GR | 18.03.2015 | ||
IS | 17.04.2015 | ||
PT | 17.04.2015 | ||
Frühere [2015/47] | AT | 17.12.2014 | |
CZ | 17.12.2014 | ||
EE | 17.12.2014 | ||
ES | 17.12.2014 | ||
FI | 17.12.2014 | ||
HR | 17.12.2014 | ||
LT | 17.12.2014 | ||
LV | 17.12.2014 | ||
MC | 17.12.2014 | ||
NL | 17.12.2014 | ||
PL | 17.12.2014 | ||
RO | 17.12.2014 | ||
SE | 17.12.2014 | ||
SK | 17.12.2014 | ||
LU | 04.03.2015 | ||
NO | 17.03.2015 | ||
GR | 18.03.2015 | ||
IS | 17.04.2015 | ||
PT | 17.04.2015 | ||
Frühere [2015/46] | AT | 17.12.2014 | |
CZ | 17.12.2014 | ||
EE | 17.12.2014 | ||
ES | 17.12.2014 | ||
FI | 17.12.2014 | ||
HR | 17.12.2014 | ||
LT | 17.12.2014 | ||
LV | 17.12.2014 | ||
MC | 17.12.2014 | ||
NL | 17.12.2014 | ||
PL | 17.12.2014 | ||
RO | 17.12.2014 | ||
SE | 17.12.2014 | ||
SK | 17.12.2014 | ||
NO | 17.03.2015 | ||
GR | 18.03.2015 | ||
IS | 17.04.2015 | ||
PT | 17.04.2015 | ||
Frühere [2015/38] | AT | 17.12.2014 | |
CZ | 17.12.2014 | ||
EE | 17.12.2014 | ||
ES | 17.12.2014 | ||
FI | 17.12.2014 | ||
HR | 17.12.2014 | ||
LT | 17.12.2014 | ||
LV | 17.12.2014 | ||
NL | 17.12.2014 | ||
PL | 17.12.2014 | ||
RO | 17.12.2014 | ||
SE | 17.12.2014 | ||
SK | 17.12.2014 | ||
NO | 17.03.2015 | ||
GR | 18.03.2015 | ||
IS | 17.04.2015 | ||
PT | 17.04.2015 | ||
Frühere [2015/37] | CZ | 17.12.2014 | |
EE | 17.12.2014 | ||
ES | 17.12.2014 | ||
FI | 17.12.2014 | ||
HR | 17.12.2014 | ||
LT | 17.12.2014 | ||
LV | 17.12.2014 | ||
NL | 17.12.2014 | ||
PL | 17.12.2014 | ||
RO | 17.12.2014 | ||
SE | 17.12.2014 | ||
SK | 17.12.2014 | ||
NO | 17.03.2015 | ||
GR | 18.03.2015 | ||
PT | 17.04.2015 | ||
Frühere [2015/36] | CZ | 17.12.2014 | |
EE | 17.12.2014 | ||
ES | 17.12.2014 | ||
FI | 17.12.2014 | ||
HR | 17.12.2014 | ||
LT | 17.12.2014 | ||
LV | 17.12.2014 | ||
NL | 17.12.2014 | ||
RO | 17.12.2014 | ||
SE | 17.12.2014 | ||
NO | 17.03.2015 | ||
GR | 18.03.2015 | ||
PT | 17.04.2015 | ||
Frühere [2015/35] | EE | 17.12.2014 | |
ES | 17.12.2014 | ||
FI | 17.12.2014 | ||
HR | 17.12.2014 | ||
LT | 17.12.2014 | ||
LV | 17.12.2014 | ||
NL | 17.12.2014 | ||
SE | 17.12.2014 | ||
NO | 17.03.2015 | ||
GR | 18.03.2015 | ||
PT | 17.04.2015 | ||
Frühere [2015/33] | ES | 17.12.2014 | |
FI | 17.12.2014 | ||
HR | 17.12.2014 | ||
LT | 17.12.2014 | ||
LV | 17.12.2014 | ||
NL | 17.12.2014 | ||
SE | 17.12.2014 | ||
NO | 17.03.2015 | ||
GR | 18.03.2015 | ||
Frühere [2015/29] | FI | 17.12.2014 | |
HR | 17.12.2014 | ||
LT | 17.12.2014 | ||
LV | 17.12.2014 | ||
NL | 17.12.2014 | ||
SE | 17.12.2014 | ||
NO | 17.03.2015 | ||
GR | 18.03.2015 | ||
Frühere [2015/24] | FI | 17.12.2014 | |
HR | 17.12.2014 | ||
LT | 17.12.2014 | ||
LV | 17.12.2014 | ||
SE | 17.12.2014 | ||
NO | 17.03.2015 | ||
GR | 18.03.2015 | ||
Frühere [2015/23] | FI | 17.12.2014 | |
LT | 17.12.2014 | ||
NO | 17.03.2015 | ||
Frühere [2015/21] | LT | 17.12.2014 | |
NO | 17.03.2015 | ||
Frühere [2015/20] | LT | 17.12.2014 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XY]WO9819723 (SPECIALIZED HEALTH PROD INC [US]) [X] 1-9,11,14 * figures 85-90,102,103 * [Y] 10,12,13,15; | [X]US5971964 (DONALDSON NEIL [GB]) [X] 1,14* column 5, line 23 - line 56; figures 3-5 *; | [XY]US2003105430 (LAVI GILAD [US], et al) [X] 1-9,11,14 * paragraph [0136] - paragraph [0137]; figure 14 * [Y] 10,12,13,15 |