EP2420015 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM CODIEREN EINES SIGNALS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 08.04.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.07.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 15.08.2018 [2018/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Thomson Licensing 1-5, rue Jeanne d'Arc 92130 Issy-les-Moulineaux / FR | [N/P] |
Frühere [2012/08] | Für alle benannten Staaten Thomson Licensing 1-5, rue Jeanne d'Arc 92130 Issy-les-Moulineaux / FR | Erfinder | 01 /
MARKMAN, Ivonete 11388 Royal Court Carmel Indiana 46032 / US | [2012/08] | Vertreter | Rossmanith, Manfred Deutsche Thomson OHG Karl-Wiechert-Allee 1D 30625 Hannover / DE | [N/P] |
Frühere [2015/23] | Rossmanith, Manfred Deutsche Thomson OHG European Patent Operations Karl-Wiechert-Allee 74 30625 Hannover / DE | ||
Frühere [2012/08] | Rossmanith, Manfred Deutsche Thomson OHG European Patent Operations Karl-Wiechert-Allee 74 30625 Hannover / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10716161.4 | 15.04.2010 | WO2010US31182 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20090169875P | 16.04.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 169875 P | [2012/08] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010120993 | Datum: | 21.10.2010 | Sprache: | EN | [2010/42] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2420015 | Datum: | 22.02.2012 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 21.10.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2012/08] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2420015 | Datum: | 03.06.2015 | Sprache: | EN | [2015/23] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 21.10.2010 | Klassifikation | IPC: | H04L1/00 | [2012/08] | CPC: |
H04L1/004 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/08] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM CODIEREN EINES SIGNALS | [2012/08] | Englisch: | METHOD AND APPARATUS FOR ENCODING A SIGNAL | [2012/08] | Französisch: | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE CODAGE DE SIGNAL | [2012/08] | Eintritt in die regionale Phase | 14.10.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.10.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.10.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.10.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.10.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2012/08] | 03.12.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.03.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.03.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 20.03.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 03.12.2014 | Einspruch (Einsprüche) | 04.03.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.04.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.04.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.04.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.04.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 15.04.2010 | AT | 03.06.2015 | BE | 03.06.2015 | CY | 03.06.2015 | CZ | 03.06.2015 | DK | 03.06.2015 | EE | 03.06.2015 | ES | 03.06.2015 | FI | 03.06.2015 | HR | 03.06.2015 | IT | 03.06.2015 | LT | 03.06.2015 | LV | 03.06.2015 | MC | 03.06.2015 | MK | 03.06.2015 | NL | 03.06.2015 | PL | 03.06.2015 | RO | 03.06.2015 | SE | 03.06.2015 | SI | 03.06.2015 | SK | 03.06.2015 | SM | 03.06.2015 | TR | 03.06.2015 | BG | 03.09.2015 | NO | 03.09.2015 | GR | 04.09.2015 | IS | 03.10.2015 | PT | 06.10.2015 | [2018/32] |
Frühere [2018/29] | HU | 15.04.2010 | |
AT | 03.06.2015 | ||
BE | 03.06.2015 | ||
CY | 03.06.2015 | ||
CZ | 03.06.2015 | ||
DK | 03.06.2015 | ||
EE | 03.06.2015 | ||
ES | 03.06.2015 | ||
FI | 03.06.2015 | ||
HR | 03.06.2015 | ||
IT | 03.06.2015 | ||
LT | 03.06.2015 | ||
LV | 03.06.2015 | ||
MC | 03.06.2015 | ||
MK | 03.06.2015 | ||
NL | 03.06.2015 | ||
PL | 03.06.2015 | ||
RO | 03.06.2015 | ||
SE | 03.06.2015 | ||
SI | 03.06.2015 | ||
SK | 03.06.2015 | ||
SM | 03.06.2015 | ||
TR | 03.06.2015 | ||
BG | 03.09.2015 | ||
NO | 03.09.2015 | ||
GR | 04.09.2015 | ||
IS | 03.10.2015 | ||
PT | 06.10.2015 | ||
Frühere [2018/28] | HU | 15.04.2010 | |
AT | 03.06.2015 | ||
BE | 03.06.2015 | ||
CY | 03.06.2015 | ||
CZ | 03.06.2015 | ||
DK | 03.06.2015 | ||
EE | 03.06.2015 | ||
ES | 03.06.2015 | ||
FI | 03.06.2015 | ||
HR | 03.06.2015 | ||
IT | 03.06.2015 | ||
LT | 03.06.2015 | ||
LV | 03.06.2015 | ||
MC | 03.06.2015 | ||
MK | 03.06.2015 | ||
NL | 03.06.2015 | ||
PL | 03.06.2015 | ||
RO | 03.06.2015 | ||
SE | 03.06.2015 | ||
SI | 03.06.2015 | ||
SK | 03.06.2015 | ||
SM | 03.06.2015 | ||
BG | 03.09.2015 | ||
NO | 03.09.2015 | ||
GR | 04.09.2015 | ||
IS | 03.10.2015 | ||
PT | 06.10.2015 | ||
Frühere [2017/40] | AT | 03.06.2015 | |
BE | 03.06.2015 | ||
CZ | 03.06.2015 | ||
DK | 03.06.2015 | ||
EE | 03.06.2015 | ||
ES | 03.06.2015 | ||
FI | 03.06.2015 | ||
HR | 03.06.2015 | ||
IT | 03.06.2015 | ||
LT | 03.06.2015 | ||
LV | 03.06.2015 | ||
NL | 03.06.2015 | ||
PL | 03.06.2015 | ||
RO | 03.06.2015 | ||
SE | 03.06.2015 | ||
SI | 03.06.2015 | ||
SK | 03.06.2015 | ||
BG | 03.09.2015 | ||
NO | 03.09.2015 | ||
GR | 04.09.2015 | ||
IS | 03.10.2015 | ||
PT | 06.10.2015 | ||
Frühere [2017/03] | AT | 03.06.2015 | |
BE | 03.06.2015 | ||
CZ | 03.06.2015 | ||
DK | 03.06.2015 | ||
EE | 03.06.2015 | ||
ES | 03.06.2015 | ||
FI | 03.06.2015 | ||
HR | 03.06.2015 | ||
IT | 03.06.2015 | ||
LT | 03.06.2015 | ||
LV | 03.06.2015 | ||
PL | 03.06.2015 | ||
RO | 03.06.2015 | ||
SI | 03.06.2015 | ||
SK | 03.06.2015 | ||
BG | 03.09.2015 | ||
NO | 03.09.2015 | ||
GR | 04.09.2015 | ||
IS | 03.10.2015 | ||
PT | 06.10.2015 | ||
Frühere [2016/24] | AT | 03.06.2015 | |
CZ | 03.06.2015 | ||
DK | 03.06.2015 | ||
EE | 03.06.2015 | ||
ES | 03.06.2015 | ||
FI | 03.06.2015 | ||
HR | 03.06.2015 | ||
IT | 03.06.2015 | ||
LT | 03.06.2015 | ||
LV | 03.06.2015 | ||
PL | 03.06.2015 | ||
RO | 03.06.2015 | ||
SI | 03.06.2015 | ||
SK | 03.06.2015 | ||
BG | 03.09.2015 | ||
NO | 03.09.2015 | ||
GR | 04.09.2015 | ||
IS | 03.10.2015 | ||
PT | 06.10.2015 | ||
Frühere [2016/21] | AT | 03.06.2015 | |
CZ | 03.06.2015 | ||
DK | 03.06.2015 | ||
EE | 03.06.2015 | ||
ES | 03.06.2015 | ||
FI | 03.06.2015 | ||
HR | 03.06.2015 | ||
IT | 03.06.2015 | ||
LT | 03.06.2015 | ||
LV | 03.06.2015 | ||
PL | 03.06.2015 | ||
RO | 03.06.2015 | ||
SK | 03.06.2015 | ||
BG | 03.09.2015 | ||
NO | 03.09.2015 | ||
GR | 04.09.2015 | ||
IS | 03.10.2015 | ||
PT | 06.10.2015 | ||
Frühere [2016/20] | AT | 03.06.2015 | |
CZ | 03.06.2015 | ||
DK | 03.06.2015 | ||
EE | 03.06.2015 | ||
ES | 03.06.2015 | ||
FI | 03.06.2015 | ||
HR | 03.06.2015 | ||
LT | 03.06.2015 | ||
LV | 03.06.2015 | ||
PL | 03.06.2015 | ||
RO | 03.06.2015 | ||
SK | 03.06.2015 | ||
BG | 03.09.2015 | ||
NO | 03.09.2015 | ||
GR | 04.09.2015 | ||
IS | 03.10.2015 | ||
PT | 06.10.2015 | ||
Frühere [2016/10] | AT | 03.06.2015 | |
CZ | 03.06.2015 | ||
EE | 03.06.2015 | ||
ES | 03.06.2015 | ||
FI | 03.06.2015 | ||
HR | 03.06.2015 | ||
LT | 03.06.2015 | ||
LV | 03.06.2015 | ||
PL | 03.06.2015 | ||
RO | 03.06.2015 | ||
SK | 03.06.2015 | ||
BG | 03.09.2015 | ||
NO | 03.09.2015 | ||
GR | 04.09.2015 | ||
IS | 03.10.2015 | ||
PT | 06.10.2015 | ||
Frühere [2016/09] | AT | 03.06.2015 | |
EE | 03.06.2015 | ||
ES | 03.06.2015 | ||
FI | 03.06.2015 | ||
HR | 03.06.2015 | ||
LT | 03.06.2015 | ||
LV | 03.06.2015 | ||
BG | 03.09.2015 | ||
NO | 03.09.2015 | ||
GR | 04.09.2015 | ||
Frühere [2015/51] | AT | 03.06.2015 | |
ES | 03.06.2015 | ||
FI | 03.06.2015 | ||
HR | 03.06.2015 | ||
LT | 03.06.2015 | ||
LV | 03.06.2015 | ||
BG | 03.09.2015 | ||
NO | 03.09.2015 | ||
GR | 04.09.2015 | ||
Frühere [2015/50] | ES | 03.06.2015 | |
FI | 03.06.2015 | ||
HR | 03.06.2015 | ||
LT | 03.06.2015 | ||
LV | 03.06.2015 | ||
BG | 03.09.2015 | ||
NO | 03.09.2015 | ||
GR | 04.09.2015 | ||
Frühere [2015/49] | ES | 03.06.2015 | |
FI | 03.06.2015 | ||
HR | 03.06.2015 | ||
LT | 03.06.2015 | ||
LV | 03.06.2015 | ||
NO | 03.09.2015 | ||
GR | 04.09.2015 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]US2009060051 (SONG JAE HYUNG [KR], et al) [X] 1,13,17 * abstract * * paragraph [0173] - paragraph [0183] * * paragraph [0185] - paragraph [0206] * * paragraph [0240] - paragraph [0294] * * paragraph [0296] - paragraph [0301] * * paragraph [0492] - paragraph [0558] * [I] 1-28; | [XI]WO2007100186 (LG ELECTRONICS INC [KR], et al) [X] 1,13,17 * abstract * * paragraph [0076] - paragraph [0077] * * paragraph [0080] - paragraph [0086] * * paragraph [0097] - paragraph [0106] * * paragraph [0108] - paragraph [0118] * [I] 1-28; | [A] - EUI JUN PARK ET AL, "Supplementary Reference Sequence VSB System", CONSUMER ELECTRONICS, 2007. ICCE 2007. DIGEST OF TECHNICAL PAPERS. INT ERNATIONAL CONFERENCE ON, IEEE, PI, (20070101), ISBN 978-1-4244-0762-0, pages 1 - 2, XP031071441 [A] 1-28 * the whole document * | vom Anmelder | US2009060051 | WO2007100186 |