EP2384340 - STYROLPOLYMERZUSAMMENSETZUNGEN SOWIE VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG UND VERWENDUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 31.05.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.05.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 03.07.2013 [2013/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fina Technology, Inc. P.O. Box 674412 Houston, TX 77267-4412 / US | [2011/45] | Erfinder | 01 /
SHULER, Joe 3013 Wood Hollow Drive League City TX 77573 / US | 02 /
SOSA, Jose 610 Kingston Court Deer Park TX 77536 / US | [2011/45] | Vertreter | Leyder, Francis Total Research & Technology Feluy Zone Industrielle C 7181 Seneffe / BE | [N/P] |
Frühere [2013/25] | Leyder, Francis Total Reseach & Technology Feluy Zone Industrielle C 7181 Seneffe / BE | ||
Frühere [2011/45] | Neel, Henry Total Petrochemicals Research Feluy Zone Industrielle C 7181 Seneffe (Feluy) / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10736192.5 | 14.01.2010 | WO2010US20977 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20090363418 | 30.01.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 363418 | [2011/45] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010088051 | Datum: | 05.08.2010 | Sprache: | EN | [2010/31] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2384340 | Datum: | 09.11.2011 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 05.08.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/45] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 05.08.2010 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.06.2012 | Klassifikation | IPC: | C08F2/00, C08F6/00, C08L25/04 | [2012/28] | CPC: |
C08F6/005 (EP,US);
C08F112/08 (US);
C08J11/02 (US);
C08J3/20 (US);
C08J9/0052 (EP,US);
C08J9/0066 (EP,US);
C08J9/0095 (EP,US);
C08J9/141 (EP,US);
C08J9/16 (EP,US);
C08J2201/03 (EP,US);
C08J2203/14 (EP,US);
C08J2325/06 (EP,US);
C08J2325/08 (EP,US)
(-)
| C-Set: |
C08F6/005, C08L25/04 (EP,US)
|
Frühere IPC [2011/45] | C08F2/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STYROLPOLYMERZUSAMMENSETZUNGEN SOWIE VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG UND VERWENDUNG | [2011/45] | Englisch: | STYRENIC POLYMER COMPOSITIONS AND METHODS OF MAKING AND USING SAME | [2011/45] | Französisch: | COMPOSITIONS DE POLYMÈRE STYRÉNIQUE ET LEURS MÉTHODES DE FABRICATION ET D'UTILISATION | [2011/45] | Eintritt in die regionale Phase | 27.06.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.06.2011 | Recherchengebühr entrichtet | 27.06.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.06.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.06.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/45] | 25.01.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.01.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2013/27] | 14.02.2013 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2013/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.01.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.01.2013 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JP2001329128 (KANEGAFUCHI CHEMICAL IND) [X] 1-14* paragraphs [0002] , [0015] , [0016]; examples 1-5 *; | [XA]EP1882704 (TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE [FR], et al) [X] 1-10 * zeolite Y;; example 1; table 1 * [A] 11-14; | [XA]WO2008065098 (BASF SE [DE], et al) [X] 1-10 * examples 3,4,13,14,25 * [A] 11-14; | [XA] - ANONYMOUS, "RESIDUAL STYRENE MONOMER REDUCTION IN SYNDIOTACTIC POLYSTRYRENES", RESEARCH DISCLOSURE, MASON PUBLICATIONS, HAMPSHIRE, GB, (19941001), no. 366, ISSN 0374-4353, page 557/558, XP000485871 [X] 1-11 * page 557 - page 558 * [A] 12-14 | Internationale Recherche | [A]US6156842 (HOENIG STEPHEN M [US], et al); | [X]US6348636 (RACZ ROBERT [US]); | [Y]US2003073792 (MOORE EUGENE R [US]); | [A]US2003088010 (SENNINGER THIERRY [FR]); | [A]US2006189757 (REIMERS JAY [US]); | [Y]US2008188607 (GUERRIERI WILLIAM [US], et al) |