Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
31.05.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 03.07.2013 [2013/27] |
17.05.2013 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 19.06.2013 [2013/25] |
01.03.2013 | Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Absendung der Mitteilung + Frist | |
13.02.2013 | Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist | |
08.06.2012 | Ergänzender Recherchenbericht | veröffentlicht am 11.07.2012 [2012/28] |
08.06.2012 | Änderung - Klassifikation | veröffentlicht am 11.07.2012 [2012/28] |
08.06.2012 | Änderung - Klassifikation | veröffentlicht am 11.07.2012 [2012/28] |
08.04.2012 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 09.05.2012 [2012/19] |
04.02.2012 | Änderung durch den Anmelder | |
28.01.2012 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
07.10.2011 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 09.11.2011 [2011/45] |
07.10.2011 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 09.11.2011 [2011/45] |
02.08.2011 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
08.07.2011 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
06.07.2011 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
24.08.2010 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
06.08.2010 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |