EP2599244 - OPTISCHES NETZWERKELEMENT, HERSTELLUNGSVERFAHREN UND VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG VON LICHTSTRAHLEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.01.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Xieon Networks S.à r.l. 6, route de Trèves 2633 Senningerberg / LU | [2015/27] |
Frühere [2013/47] | Für alle benannten Staaten Xieon Networks S.à.r.l. Galileo Center 7, rue Lou Hemmer 1748 Luxemburg / LU | ||
Frühere [2013/46] | Für alle benannten Staaten Nokia Solutions and Networks Oy Karaportti 3 02610 Espoo / FI | ||
Frühere [2013/23] | Für alle benannten Staaten Nokia Siemens Networks Oy Karaportti 3 02610 Espoo / FI | Erfinder | 01 /
ROHDE, Harald Schüleinstr. 8 81673 München / DE | [2013/23] | Vertreter | Lucke, Andreas, et al Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2016/12] | Lucke, Andreas, et al Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | ||
Frühere [2013/30] | Lucke, Andreas, et al Boehmert & Boehmert Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10737334.2 | 30.07.2010 | [2016/12] | WO2010EP61122 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2012013244 | Datum: | 02.02.2012 | Sprache: | EN | [2012/05] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2599244 | Datum: | 05.06.2013 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 02.02.2012 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2013/23] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2599244 | Datum: | 23.03.2016 | Sprache: | EN | [2016/12] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 02.02.2012 | Klassifikation | IPC: | H04B10/50, H01S5/022, H01S5/026, H01S5/14, H04B10/572, H01S5/40 | [2015/31] | CPC: |
H04B10/506 (EP);
H04B10/572 (EP);
H01S5/02251 (EP);
H01S5/026 (EP);
H01S5/141 (EP);
H01S5/4062 (EP);
H01S5/4087 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2013/23] | H04B10/155, H01S3/06, H01S5/40 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2013/23] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | OPTISCHES NETZWERKELEMENT, HERSTELLUNGSVERFAHREN UND VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG VON LICHTSTRAHLEN | [2013/23] | Englisch: | OPTICAL NETWORK ELEMENT, PROCESS OF MANUFACTURE AND METHOD FOR GENERATING LIGHT BEAMS | [2013/23] | Französisch: | ÉLÉMENT DE RÉSEAU OPTIQUE, PROCÉDÉ DE FABRICATION ET PROCÉDÉ POUR GÉNÉRER DES FAISCEAUX DE LUMIÈRE | [2013/23] | Eintritt in die regionale Phase | 28.02.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.02.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.02.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.02.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/23] | 19.09.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.10.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.01.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.01.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 12.01.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 05.10.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 02.01.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.02.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.07.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.07.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.07.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 30.07.2010 | AL | 23.03.2016 | AT | 23.03.2016 | BE | 23.03.2016 | CY | 23.03.2016 | CZ | 23.03.2016 | DK | 23.03.2016 | EE | 23.03.2016 | ES | 23.03.2016 | FI | 23.03.2016 | HR | 23.03.2016 | IT | 23.03.2016 | LT | 23.03.2016 | LV | 23.03.2016 | MC | 23.03.2016 | MK | 23.03.2016 | NL | 23.03.2016 | PL | 23.03.2016 | RO | 23.03.2016 | SE | 23.03.2016 | SI | 23.03.2016 | SK | 23.03.2016 | SM | 23.03.2016 | TR | 23.03.2016 | BG | 23.06.2016 | NO | 23.06.2016 | GR | 24.06.2016 | IS | 23.07.2016 | PT | 25.07.2016 | IE | 30.07.2016 | LU | 30.07.2016 | CH | 31.07.2016 | LI | 31.07.2016 | MT | 31.07.2016 | [2018/46] |
Frühere [2018/33] | HU | 30.07.2010 | |
AT | 23.03.2016 | ||
BE | 23.03.2016 | ||
CY | 23.03.2016 | ||
CZ | 23.03.2016 | ||
DK | 23.03.2016 | ||
EE | 23.03.2016 | ||
ES | 23.03.2016 | ||
FI | 23.03.2016 | ||
HR | 23.03.2016 | ||
IT | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
MC | 23.03.2016 | ||
MK | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
PL | 23.03.2016 | ||
RO | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
SI | 23.03.2016 | ||
SK | 23.03.2016 | ||
SM | 23.03.2016 | ||
TR | 23.03.2016 | ||
BG | 23.06.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
IS | 23.07.2016 | ||
PT | 25.07.2016 | ||
IE | 30.07.2016 | ||
LU | 30.07.2016 | ||
CH | 31.07.2016 | ||
LI | 31.07.2016 | ||
MT | 31.07.2016 | ||
Frühere [2018/29] | HU | 30.07.2010 | |
AT | 23.03.2016 | ||
BE | 23.03.2016 | ||
CY | 23.03.2016 | ||
CZ | 23.03.2016 | ||
DK | 23.03.2016 | ||
EE | 23.03.2016 | ||
ES | 23.03.2016 | ||
FI | 23.03.2016 | ||
HR | 23.03.2016 | ||
IT | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
MC | 23.03.2016 | ||
MK | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
PL | 23.03.2016 | ||
RO | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
SI | 23.03.2016 | ||
SK | 23.03.2016 | ||
SM | 23.03.2016 | ||
TR | 23.03.2016 | ||
BG | 23.06.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
IS | 23.07.2016 | ||
PT | 25.07.2016 | ||
IE | 30.07.2016 | ||
LU | 30.07.2016 | ||
CH | 31.07.2016 | ||
LI | 31.07.2016 | ||
Frühere [2018/28] | HU | 30.07.2010 | |
AT | 23.03.2016 | ||
BE | 23.03.2016 | ||
CY | 23.03.2016 | ||
CZ | 23.03.2016 | ||
DK | 23.03.2016 | ||
EE | 23.03.2016 | ||
ES | 23.03.2016 | ||
FI | 23.03.2016 | ||
HR | 23.03.2016 | ||
IT | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
MC | 23.03.2016 | ||
MK | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
PL | 23.03.2016 | ||
RO | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
SI | 23.03.2016 | ||
SK | 23.03.2016 | ||
SM | 23.03.2016 | ||
BG | 23.06.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
IS | 23.07.2016 | ||
PT | 25.07.2016 | ||
IE | 30.07.2016 | ||
LU | 30.07.2016 | ||
CH | 31.07.2016 | ||
LI | 31.07.2016 | ||
Frühere [2017/37] | AT | 23.03.2016 | |
BE | 23.03.2016 | ||
CZ | 23.03.2016 | ||
DK | 23.03.2016 | ||
EE | 23.03.2016 | ||
ES | 23.03.2016 | ||
FI | 23.03.2016 | ||
HR | 23.03.2016 | ||
IT | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
MC | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
PL | 23.03.2016 | ||
RO | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
SI | 23.03.2016 | ||
SK | 23.03.2016 | ||
SM | 23.03.2016 | ||
BG | 23.06.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
IS | 23.07.2016 | ||
PT | 25.07.2016 | ||
IE | 30.07.2016 | ||
LU | 30.07.2016 | ||
CH | 31.07.2016 | ||
LI | 31.07.2016 | ||
Frühere [2017/25] | AT | 23.03.2016 | |
BE | 23.03.2016 | ||
CZ | 23.03.2016 | ||
DK | 23.03.2016 | ||
EE | 23.03.2016 | ||
ES | 23.03.2016 | ||
FI | 23.03.2016 | ||
HR | 23.03.2016 | ||
IT | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
MC | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
PL | 23.03.2016 | ||
RO | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
SI | 23.03.2016 | ||
SK | 23.03.2016 | ||
SM | 23.03.2016 | ||
BG | 23.06.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
IS | 23.07.2016 | ||
PT | 25.07.2016 | ||
CH | 31.07.2016 | ||
LI | 31.07.2016 | ||
Frühere [2017/19] | AT | 23.03.2016 | |
BE | 23.03.2016 | ||
CZ | 23.03.2016 | ||
DK | 23.03.2016 | ||
EE | 23.03.2016 | ||
ES | 23.03.2016 | ||
FI | 23.03.2016 | ||
HR | 23.03.2016 | ||
IT | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
MC | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
PL | 23.03.2016 | ||
RO | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
SK | 23.03.2016 | ||
SM | 23.03.2016 | ||
BG | 23.06.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
IS | 23.07.2016 | ||
PT | 25.07.2016 | ||
CH | 31.07.2016 | ||
LI | 31.07.2016 | ||
Frühere [2017/07] | AT | 23.03.2016 | |
BE | 23.03.2016 | ||
CZ | 23.03.2016 | ||
DK | 23.03.2016 | ||
EE | 23.03.2016 | ||
ES | 23.03.2016 | ||
FI | 23.03.2016 | ||
HR | 23.03.2016 | ||
IT | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
PL | 23.03.2016 | ||
RO | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
SK | 23.03.2016 | ||
SM | 23.03.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
IS | 23.07.2016 | ||
PT | 25.07.2016 | ||
Frühere [2017/03] | AT | 23.03.2016 | |
BE | 23.03.2016 | ||
CZ | 23.03.2016 | ||
EE | 23.03.2016 | ||
ES | 23.03.2016 | ||
FI | 23.03.2016 | ||
HR | 23.03.2016 | ||
IT | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
PL | 23.03.2016 | ||
RO | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
SK | 23.03.2016 | ||
SM | 23.03.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
IS | 23.07.2016 | ||
PT | 25.07.2016 | ||
Frühere [2016/51] | AT | 23.03.2016 | |
CZ | 23.03.2016 | ||
EE | 23.03.2016 | ||
ES | 23.03.2016 | ||
FI | 23.03.2016 | ||
HR | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
PL | 23.03.2016 | ||
RO | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
SK | 23.03.2016 | ||
SM | 23.03.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
IS | 23.07.2016 | ||
PT | 25.07.2016 | ||
Frühere [2016/50] | AT | 23.03.2016 | |
CZ | 23.03.2016 | ||
EE | 23.03.2016 | ||
ES | 23.03.2016 | ||
FI | 23.03.2016 | ||
HR | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
PL | 23.03.2016 | ||
RO | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
SK | 23.03.2016 | ||
SM | 23.03.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
IS | 23.07.2016 | ||
Frühere [2016/49] | EE | 23.03.2016 | |
FI | 23.03.2016 | ||
HR | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
PL | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
IS | 23.07.2016 | ||
Frühere [2016/48] | FI | 23.03.2016 | |
HR | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
IS | 23.07.2016 | ||
Frühere [2016/40] | FI | 23.03.2016 | |
HR | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
Frühere [2016/39] | FI | 23.03.2016 | |
HR | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
Frühere [2016/36] | FI | 23.03.2016 | |
HR | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
Frühere [2016/35] | FI | 23.03.2016 | |
HR | 23.03.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US5216680 (MAGNUSSON ROBERT [US], et al) [A] 1-14 * abstract *; | [A]US6289032 (FAY MARTIN F [CA], et al) [A] 1-14* abstract *; | [Y]WO0243202 (LIU ZHONGSHAN [US]) [Y] 1-14 * page 3, line 22 - page 4, line 5 * * page 10, line 26 - page 11, line 7 * * page 12, line 8 - page 13, line 16; figures 2b,5,7 *; | [A]US6538817 (FARMER JASON N [US], et al) [A] 1-14 * abstract *; | [Y]US6876679 (BOWLER DENNIS [US], et al) [Y] 1-14 * paragraph [0035] * * paragraph [0049]; figure 2 *; | [A] - RONEN E ET AL, "Passive phase locking of 169 lasers", LASERS AND ELECTRO-OPTICS, 2009 AND 2009 CONFERENCE ON QUANTUM ELECTRONICS AND LASER SCIENCE CONFERENCE. CLEO/QELS 2009. CONFERENCE ON, IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA, (20090602), ISBN 978-1-55752-869-8, pages 1 - 2, XP031520978 [A] 1-14 * abstract * |