EP2440750 - VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG MECHANISCHER LEISTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 28.10.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ecoloop GmbH Geheimrat-Ebert-Strasse 12 38640 Goslar / DE | [2015/52] |
Frühere [2014/01] | Für alle benannten Staaten Ecoloop GmbH Geheimrat-Ebert-Strasse 12 38640 Goslar / DE | ||
Frühere [2012/16] | Für alle benannten Staaten Conera Process Solutions GmbH Samermoosweg 7 83376 Truchtlaching / DE | Erfinder | 01 /
BAUMANN, Leonhard Hansbauer 2 84556 Kastl / DE | 02 /
MÖLLER, Roland Saamermoosweg 7 83376 Truchtlaching / DE | [2012/16] | Vertreter | Patentanwälte Olbricht Buchhold Keulertz Partnerschaft mbB Neue Mainzer Straße 75 60311 Frankfurt am Main / DE | [N/P] |
Frühere [2015/52] | Patentanwälte Olbricht Buchhold Keulertz Partnerschaft mbB Bettinastrasse 53-55 60325 Frankfurt / DE | ||
Frühere [2012/16] | Erb, Henning Heinrich - Erb - Partner Rechtsanwälte Patentanwälte Hanauer Landstrasse 126-128 60314 Frankfurt am Main / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10744676.7 | 10.06.2010 | [2015/52] | WO2010EP03475 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20091024480 | 10.06.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102009024480 | [2012/16] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2010142440 | Datum: | 16.12.2010 | Sprache: | DE | [2010/50] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2440750 | Datum: | 18.04.2012 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 16.12.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2012/16] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2440750 | Datum: | 23.12.2015 | Sprache: | DE | [2015/52] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 21.07.2011 | Klassifikation | IPC: | F01K13/00, F02C3/20, F01K23/06, F01K23/10, C10B49/06, C10J3/14, F02B43/08, F02C3/28 | [2014/46] | CPC: |
F01K13/00 (EP);
C10J3/14 (EP);
F01K23/06 (EP);
F01K23/065 (EP);
F01K23/10 (EP);
F02C3/20 (EP);
C10J2300/0969 (EP);
C10J2300/165 (EP);
C10J2300/1671 (EP);
C10J2300/1876 (EP);
Y02E20/16 (EP);
Y02E20/34 (EP);
|
Frühere IPC [2012/16] | F01K23/06, F01K23/10, C10B49/06, C10J3/14, F02B43/08, F02C3/28 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/16] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG MECHANISCHER LEISTUNG | [2012/16] | Englisch: | METHOD FOR GENERATING MECHANICAL POWER | [2012/16] | Französisch: | PROCÉDÉ DE PRODUCTION DE PUISSANCE MÉCANIQUE | [2012/16] | Eintritt in die regionale Phase | 10.12.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.12.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.12.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.08.2011 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 10.12.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2012/16] | 01.07.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.10.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.10.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 28.10.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 01.07.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 26.09.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.04.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.05.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 06.05.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 05.05.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 10.06.2010 | AL | 23.12.2015 | BG | 23.12.2015 | CY | 23.12.2015 | CZ | 23.12.2015 | DK | 23.12.2015 | EE | 23.12.2015 | ES | 23.12.2015 | FI | 23.12.2015 | HR | 23.12.2015 | IT | 23.12.2015 | LT | 23.12.2015 | LV | 23.12.2015 | MC | 23.12.2015 | MK | 23.12.2015 | MT | 23.12.2015 | NL | 23.12.2015 | PL | 23.12.2015 | RO | 23.12.2015 | SE | 23.12.2015 | SI | 23.12.2015 | SK | 23.12.2015 | SM | 23.12.2015 | TR | 23.12.2015 | NO | 23.03.2016 | GR | 24.03.2016 | IS | 23.04.2016 | PT | 26.04.2016 | AT | 10.06.2016 | GB | 10.06.2016 | IE | 10.06.2016 | LU | 10.06.2016 | BE | 30.06.2016 | CH | 30.06.2016 | FR | 30.06.2016 | LI | 30.06.2016 | [2018/46] |
Frühere [2018/38] | HU | 10.06.2010 | |
BG | 23.12.2015 | ||
CY | 23.12.2015 | ||
CZ | 23.12.2015 | ||
DK | 23.12.2015 | ||
EE | 23.12.2015 | ||
ES | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
HR | 23.12.2015 | ||
IT | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
MC | 23.12.2015 | ||
MK | 23.12.2015 | ||
MT | 23.12.2015 | ||
NL | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
SI | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
SM | 23.12.2015 | ||
TR | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
IS | 23.04.2016 | ||
PT | 26.04.2016 | ||
AT | 10.06.2016 | ||
GB | 10.06.2016 | ||
IE | 10.06.2016 | ||
LU | 10.06.2016 | ||
BE | 30.06.2016 | ||
CH | 30.06.2016 | ||
FR | 30.06.2016 | ||
LI | 30.06.2016 | ||
Frühere [2018/32] | HU | 10.06.2010 | |
CY | 23.12.2015 | ||
CZ | 23.12.2015 | ||
DK | 23.12.2015 | ||
EE | 23.12.2015 | ||
ES | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
HR | 23.12.2015 | ||
IT | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
MC | 23.12.2015 | ||
MK | 23.12.2015 | ||
MT | 23.12.2015 | ||
NL | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
SI | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
SM | 23.12.2015 | ||
TR | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
IS | 23.04.2016 | ||
PT | 26.04.2016 | ||
AT | 10.06.2016 | ||
GB | 10.06.2016 | ||
IE | 10.06.2016 | ||
LU | 10.06.2016 | ||
BE | 30.06.2016 | ||
CH | 30.06.2016 | ||
FR | 30.06.2016 | ||
LI | 30.06.2016 | ||
Frühere [2018/29] | HU | 10.06.2010 | |
CY | 23.12.2015 | ||
CZ | 23.12.2015 | ||
DK | 23.12.2015 | ||
EE | 23.12.2015 | ||
ES | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
HR | 23.12.2015 | ||
IT | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
MC | 23.12.2015 | ||
MK | 23.12.2015 | ||
NL | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
SI | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
SM | 23.12.2015 | ||
TR | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
IS | 23.04.2016 | ||
PT | 26.04.2016 | ||
AT | 10.06.2016 | ||
GB | 10.06.2016 | ||
IE | 10.06.2016 | ||
LU | 10.06.2016 | ||
BE | 30.06.2016 | ||
CH | 30.06.2016 | ||
FR | 30.06.2016 | ||
LI | 30.06.2016 | ||
Frühere [2018/28] | HU | 10.06.2010 | |
CY | 23.12.2015 | ||
CZ | 23.12.2015 | ||
DK | 23.12.2015 | ||
EE | 23.12.2015 | ||
ES | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
HR | 23.12.2015 | ||
IT | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
MC | 23.12.2015 | ||
MK | 23.12.2015 | ||
NL | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
SI | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
SM | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
IS | 23.04.2016 | ||
PT | 26.04.2016 | ||
AT | 10.06.2016 | ||
GB | 10.06.2016 | ||
IE | 10.06.2016 | ||
BE | 30.06.2016 | ||
CH | 30.06.2016 | ||
FR | 30.06.2016 | ||
LI | 30.06.2016 | ||
Frühere [2017/49] | CZ | 23.12.2015 | |
DK | 23.12.2015 | ||
EE | 23.12.2015 | ||
ES | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
HR | 23.12.2015 | ||
IT | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
MC | 23.12.2015 | ||
NL | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
SI | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
SM | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
IS | 23.04.2016 | ||
PT | 26.04.2016 | ||
AT | 10.06.2016 | ||
GB | 10.06.2016 | ||
IE | 10.06.2016 | ||
BE | 30.06.2016 | ||
CH | 30.06.2016 | ||
FR | 30.06.2016 | ||
LI | 30.06.2016 | ||
Frühere [2017/24] | CZ | 23.12.2015 | |
DK | 23.12.2015 | ||
EE | 23.12.2015 | ||
ES | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
HR | 23.12.2015 | ||
IT | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
MC | 23.12.2015 | ||
NL | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
SI | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
SM | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
IS | 23.04.2016 | ||
PT | 26.04.2016 | ||
GB | 10.06.2016 | ||
IE | 10.06.2016 | ||
BE | 30.06.2016 | ||
CH | 30.06.2016 | ||
FR | 30.06.2016 | ||
LI | 30.06.2016 | ||
Frühere [2017/15] | CZ | 23.12.2015 | |
DK | 23.12.2015 | ||
EE | 23.12.2015 | ||
ES | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
HR | 23.12.2015 | ||
IT | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
MC | 23.12.2015 | ||
NL | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
SI | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
SM | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
IS | 23.04.2016 | ||
PT | 26.04.2016 | ||
BE | 30.06.2016 | ||
Frühere [2017/07] | CZ | 23.12.2015 | |
DK | 23.12.2015 | ||
EE | 23.12.2015 | ||
ES | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
HR | 23.12.2015 | ||
IT | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
MC | 23.12.2015 | ||
NL | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
SM | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
IS | 23.04.2016 | ||
PT | 26.04.2016 | ||
BE | 30.06.2016 | ||
Frühere [2017/03] | CZ | 23.12.2015 | |
DK | 23.12.2015 | ||
EE | 23.12.2015 | ||
ES | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
HR | 23.12.2015 | ||
IT | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
NL | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
SM | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
IS | 23.04.2016 | ||
PT | 26.04.2016 | ||
BE | 30.06.2016 | ||
Frühere [2016/46] | CZ | 23.12.2015 | |
DK | 23.12.2015 | ||
EE | 23.12.2015 | ||
ES | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
HR | 23.12.2015 | ||
IT | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
NL | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
SM | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
IS | 23.04.2016 | ||
PT | 26.04.2016 | ||
Frühere [2016/38] | CZ | 23.12.2015 | |
EE | 23.12.2015 | ||
ES | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
HR | 23.12.2015 | ||
IT | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
NL | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
SM | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
IS | 23.04.2016 | ||
PT | 26.04.2016 | ||
Frühere [2016/36] | CZ | 23.12.2015 | |
EE | 23.12.2015 | ||
ES | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
HR | 23.12.2015 | ||
IT | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
NL | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
Frühere [2016/35] | CZ | 23.12.2015 | |
ES | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
HR | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
NL | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
Frühere [2016/34] | CZ | 23.12.2015 | |
FI | 23.12.2015 | ||
HR | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
NL | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
Frühere [2016/26] | FI | 23.12.2015 | |
HR | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
NL | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
Frühere [2016/25] | FI | 23.12.2015 | |
HR | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
Frühere [2016/24] | FI | 23.12.2015 | |
HR | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
Frühere [2016/23] | HR | 23.12.2015 | |
LT | 23.12.2015 | ||
SE | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
Frühere [2016/21] | LT | 23.12.2015 | |
NO | 23.03.2016 | ||
Frühere [2016/20] | LT | 23.12.2015 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XYI]US2004182294 (HAHN HANS HELMUT [ZA], et al) [X] 1,5,10,20,21 * paragraphs [0032] , [0126] - [0132]; figure 19 * [Y] 2,3 [I] 8,11-16,23; | [Y]WO2008086877 (SIEMENS VAI METALS TECH GMBH [AT], et al) [Y] 2,3 * page 13 - page 14; figure 1 *; | [XP]US2009158661 (HEDRICK BRIAN W [US]) [XP] 1 * figure 2a * * paragraphs [0038] - [0047] - [0053] *; | [A]JP2002004948 (HITACHI LTD) [A] 1-4 * figure 1 *; | [A]GB2434618 (OTWOEMPOWER CORP [BS]) [A] 1-4 * figure 3 * * page 11 * * pages 14,15 * | vom Anmelder | DE202007002602U | DE102006035893 | DE60120957T | DE4342165 | DE3805690 | DE4203491 | DE102005052206 |