EP2467015 - ANGELROLLE, INSBESONDERE FÜR DAS FLIEGENFISCHEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2012/26] | ANGELROLLE, INSBESONDERE FÜR DAS FLIEGENFISCHEN | ||
[2015/19] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.07.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 21.11.2018 [2018/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Triller, Wolfgang Schwedenschanze 22 84152 Mengkofen / DE | [2012/26] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2012/26] | Vertreter | advotec. Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft Tappe mbB Bahnhofstrasse 5 94315 Straubing / DE | [N/P] |
Frühere [2012/26] | advotec. Patent- und Rechtsanwälte Bahnhofstrasse 5 94315 Straubing / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10747798.6 | 23.07.2010 | [2015/37] | WO2010DE00863 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20091037509 | 17.08.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102009037509 | DE20091056825 | 04.12.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102009056825 | [2012/26] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2011020453 | Datum: | 24.02.2011 | Sprache: | DE | [2011/08] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2467015 | Datum: | 27.06.2012 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 24.02.2011 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2012/26] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2467015 | Datum: | 09.09.2015 | Sprache: | DE | [2015/37] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 24.02.2011 | Klassifikation | IPC: | A01K89/016 | [2012/26] | CPC: |
A01K89/016 (EP);
A01K89/0162 (EP,US);
A01K89/01931 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/26] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANGELROLLE, INSBESONDERE FÜR DAS FLIEGENFISCHEN | [2015/20] | Englisch: | FISHING REEL, ESPECIALLY FOR FLY FISHING | [2015/20] | Französisch: | MOULINET, NOTAMMENT POUR LA PÊCHE À LA MOUCHE | [2015/20] |
Frühere [2012/26] | ANGELROLLE, INSBESONDERE FÜR DAS FLIEGENFISCHEN | ||
Frühere [2012/26] | FISHING REEL, ESPECIALLY FOR FLY FISHING | ||
Frühere [2012/26] | MOULINET, NOTAMMENT POUR LA PÊCHE À LA MOUCHE | Eintritt in die regionale Phase | 06.02.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 06.02.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.02.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.02.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/26] | 14.06.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.04.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.07.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.07.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 23.07.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 21.04.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 10.06.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.07.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.07.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.07.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.07.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 23.07.2010 | AL | 09.09.2015 | BG | 09.09.2015 | CY | 09.09.2015 | CZ | 09.09.2015 | EE | 09.09.2015 | ES | 09.09.2015 | HR | 09.09.2015 | IT | 09.09.2015 | LT | 09.09.2015 | LV | 09.09.2015 | MC | 09.09.2015 | MK | 09.09.2015 | MT | 09.09.2015 | NL | 09.09.2015 | PL | 09.09.2015 | RO | 09.09.2015 | SI | 09.09.2015 | SK | 09.09.2015 | SM | 09.09.2015 | TR | 09.09.2015 | GR | 10.12.2015 | PT | 11.01.2016 | [2018/47] |
Frühere [2018/38] | HU | 23.07.2010 | |
BG | 09.09.2015 | ||
CY | 09.09.2015 | ||
CZ | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
IT | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
MK | 09.09.2015 | ||
MT | 09.09.2015 | ||
NL | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
SM | 09.09.2015 | ||
TR | 09.09.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
Frühere [2018/33] | HU | 23.07.2010 | |
CY | 09.09.2015 | ||
CZ | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
IT | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
MK | 09.09.2015 | ||
MT | 09.09.2015 | ||
NL | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
SM | 09.09.2015 | ||
TR | 09.09.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
Frühere [2018/29] | HU | 23.07.2010 | |
CY | 09.09.2015 | ||
CZ | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
IT | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
MK | 09.09.2015 | ||
NL | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
SM | 09.09.2015 | ||
TR | 09.09.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
Frühere [2018/28] | HU | 23.07.2010 | |
CY | 09.09.2015 | ||
CZ | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
IT | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
MK | 09.09.2015 | ||
NL | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
SM | 09.09.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
Frühere [2017/22] | CZ | 09.09.2015 | |
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
IT | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
NL | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
Frühere [2016/36] | CZ | 09.09.2015 | |
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
IT | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
NL | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
Frühere [2016/24] | CZ | 09.09.2015 | |
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
IT | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
NL | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
Frühere [2016/23] | CZ | 09.09.2015 | |
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
IT | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
NL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
Frühere [2016/22] | CZ | 09.09.2015 | |
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
IT | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
NL | 09.09.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
Frühere [2016/21] | ES | 09.09.2015 | |
HR | 09.09.2015 | ||
IT | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
NL | 09.09.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
Frühere [2016/14] | ES | 09.09.2015 | |
HR | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
NL | 09.09.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
Frühere [2016/10] | ES | 09.09.2015 | |
HR | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
Frühere [2016/09] | LT | 09.09.2015 | |
LV | 09.09.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
Frühere [2016/07] | LT | 09.09.2015 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]DE8025268U (KKP GMBH) [A] 1-4,6 * page 2, paragraph 2 - page 3, paragraph 1 * * page 7, paragraph 3 - page 8, paragraph 2 * * page 10, paragraph 2 ** figures 1-5 *; | [X]NL1002263C (ENEV B V [NL]) [X] 1,2,4,5,7,8,10 * page 3, line 28 - line 37 * * page 4, line 33 - page 5, line 8 * * figure 1 *; | [X]WO03061372 (GONE FISHIN LLC [US], et al) [X] 1,7,10,11 * page 3, paragraph 3 * * page 7, paragraph 3 - page 9, paragraph 1 * * page 14, paragraph 3 - page 15, paragraph 2 * * figures 3, 5-9 *; | [X]EP1745696 (SHIMANO KK [JP]) [X] 1,5-8,10,11 * page 5, paragraph 36 - page 6, paragraph 39 * * page 7, paragraph 42 - paragraph 44 * * page 10, paragraph 67 - paragraph 68 * * page 11, paragraph 72 - paragraph 75 * * figures 2-8 *; | [X]WO2009093062 (HARDY & GREYS LTD [GB], et al) [X] 1,2,4,6,9,10 * page 1, paragraph 6 - page 3, paragraph 1 * * page 4, paragraph 5 - page 5, paragraph 1 * * page 5, paragraph 4 - page 6, paragraph 1 * * page 6, paragraph 3 * * figures 1-7 * | Prüfung | US6467712 |