EP2493872 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON LENALIDOMID [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 07.02.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.02.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 12.03.2014 [2014/11] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ranbaxy Laboratories Limited Head Office: 12th Floor Devika Tower 06 Nehru Place New Delhi Delhi 110019 / IN | [2012/36] | Erfinder | 01 /
KAPOOR, Munish House No. 2026 B-Haveli Jamadar Chaurasti Attari Amritsar Punjab 143006 / IN | 02 /
KUMAR, Saridi, Madhava, Dileep S-122 First Floor Uppal's Southend Badshapur (Post), Sector - 49, Gurgaon Haryana 122101 / IN | 03 /
MURUGESAN, Balaguru D-28 Rajanarayan Gardens Periyanaiken Palayam SRKV (PO), Coimbatore Tamil Nadu 641020 / IN | 04 /
SATHYANARAYANA, Swargam H. No. 9-6-194 Ram Nagar Karim Nagar Andhra Pradesh 505002 / IN | 05 /
THAPER, Rajesh, Kumar Quarter Number 67-68 Roulki Bakshi Nagar Jammu Jammu and Kashmir 180001 / IN | 06 /
PRASAD, Mohan House No. P-3/3 Phase - II DLF Qutab Enclave Gurgaon Haryana 122001 / IN | [2012/36] | Vertreter | Cronin, Brian Harold John Cronin Intellectual Property Chemin de Précossy 31 CH-1260 Nyon / CH | [2012/36] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10755246.5 | 03.09.2010 | WO2010IB53981 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | INDE18232009 | 03.09.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IN DE18232009 | [2012/36] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2011027326 | Datum: | 10.03.2011 | Sprache: | EN | [2011/10] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2493872 | Datum: | 05.09.2012 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 10.03.2011 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2012/36] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 10.03.2011 | Klassifikation | IPC: | C07D401/04 | [2012/36] | CPC: |
C07D401/04 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/36] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON LENALIDOMID | [2012/36] | Englisch: | PROCESS FOR THE PREPARATION OF LENALIDOMIDE | [2012/36] | Französisch: | PROCÉDÉ DE PRÉPARATION DE LÉNALIDOMIDE | [2012/36] | Eintritt in die regionale Phase | 23.03.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.03.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.03.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.03.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/36] | 29.01.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.05.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.09.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/11] | 22.10.2013 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2014/11] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 14.05.2013 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.10.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2013 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]IN47CHE2006 (DR REDDYS LABORATORIES LIMITED, INDIA) [X] 1-6 * page 9 - page 10 * * examples 5, 6 *; | [AD]WO9803502 (CELGENE CORP [US], et al) [AD] 1-6 * the whole document *; | [XP]WO2009114601 (REDDYS LAB LTD DR [IN], et al) [XP] 1-6 * examples 1,2 ** page 6 - page 7 *; | [A] - MULLER G W ET AL, "Amino-substituted thalidomide analogs: potent inhibitors of TNF-alpha production", BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS, PERGAMON, ELSEVIER SCIENCE, GB LNKD- DOI:10.1016/S0960-894X(99)00250-4, (19990607), vol. 9, no. 11, ISSN 0960-894X, pages 1625 - 1630, XP004169632 [A] 1-6 * Scheme 2 page 1627 compound 7a * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0960-894X(99)00250-4 | Prüfung | WO2010056384 | vom Anmelder | US5635517 | WO9803502 |