EP2411130 - VERNETZTE HOCHLEISTUNGS-POLYBENZOXAZOL- UND POLYBENZOTHIAZOL-POLYMERMEMBRANEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 05.01.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 26.09.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.01.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 07.02.2018 [2018/06] | Anmelder | Für alle benannten Staaten UOP LLC 25 East Algonquin Road P.O. Box 5017 Des Plaines, Illinois 60017-5017 / US | [2012/05] | Erfinder | 01 /
LIU, Chunqing UOP LLC 25 East Algonquin Road P. O. Box 5017 Des Plaines, Illinois 60017-5017 / US | 02 /
TANG, Man-Wing UOP 2100 E. Orangethorpe Ave. Anaheim, California 92806 / US | 03 /
SERBAYEVA, Raisa UOP LLC 25 East Algonquin Road P. O. Box 5017 Des Plaines, Illinois 60017-5017 / US | 04 /
ZHOU, Lubo UOP LLC 25 East Algonquin Road P. O. Box 5017 Des Plaines, Illinois 60017-5017 / US | [2012/05] | Vertreter | Boult Wade Tennant LLP Salisbury Square House 8 Salisbury Square London EC4Y 8AP / GB | [N/P] |
Frühere [2014/02] | Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | ||
Frühere [2012/12] | Hayes, Adrian Chetwynd, et al Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | ||
Frühere [2012/05] | Hayes, Adrian Chetwynd Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10756536.8 | 22.02.2010 | WO2010US24855 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20090412633 | 27.03.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 412633 | US20090412629 | 27.03.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 412629 | [2012/05] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2010110975 | Datum: | 30.09.2010 | Sprache: | EN | [2010/39] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2411130 | Datum: | 01.02.2012 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 30.09.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2012/05] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 17.02.2011 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.08.2015 | Klassifikation | IPC: | B01D71/64, B01D67/00, C08J5/22, C08G73/22, C08G75/32, B01D71/66, B29C71/02, C08G73/10, C08L79/04 | [2015/36] | CPC: |
C08G75/32 (EP,KR);
B01D71/64 (EP,KR,US);
B01D71/66 (EP,KR,US);
B01D67/0083 (EP,KR);
B01D67/009 (EP,KR);
C08G73/1042 (EP,KR);
C08G73/22 (EP,KR);
C08J5/22 (KR);
C08J7/08 (EP,KR);
C08L79/04 (EP);
B01D2323/30 (EP,KR);
B01D2323/345 (EP,KR);
|
Frühere IPC [2012/05] | B01D71/64, B01D67/00, C08J5/22, C08G73/22, C08G75/32 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/05] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERNETZTE HOCHLEISTUNGS-POLYBENZOXAZOL- UND POLYBENZOTHIAZOL-POLYMERMEMBRANEN | [2012/05] | Englisch: | HIGH PERFORMANCE CROSS-LINKED POLYBENZOXAZOLE AND POLYBENZOTHIAZOLE POLYMER MEMBRANES | [2012/05] | Französisch: | MEMBRANES POLYMÈRES DE POLYBENZOXAZOLE ET DE POLYBENZOTHIAZOLE RÉTICULÉS À HAUT RENDEMENT | [2012/05] | Eintritt in die regionale Phase | 21.09.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 21.09.2011 | Recherchengebühr entrichtet | 21.09.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 21.09.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.09.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2012/05] | 18.02.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.09.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2018/06] | 27.09.2017 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2018/06] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.02.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.02.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 07.02.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.02.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 08.02.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.2017 | 08   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]US5409524 (JENSVOLD JOHN A [US], et al); | [Y]US2004050250 (PINNAU INGO [US], et al); | [Y]JP2004231875 (TOYO BOSEKI); | [Y]KR100782959B | vom Anmelder | US2004050250 | JP2004231875 | KR100782959B |