EP2488449 - Verfahren zur Herstellung von Chlordioxid [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2012/34] | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON CHLORDIOXID | ||
[2015/22] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.08.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 21.11.2018 [2018/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Akzo Nobel Chemicals International B.V. Velperweg 76 6824 BM Arnhem / NL | [N/P] |
Frühere [2015/40] | Für alle benannten Staaten Akzo Nobel Chemicals International B.V. Stationsstraat 77 3811 MH Amersfoort / NL | ||
Frühere [2012/34] | Für alle benannten Staaten Akzo Nobel Chemicals International B.V. Stationsstraat 77 3811 MH Amersfoort / NL | Erfinder | 01 /
DAHL, Anders Ängsövägen 21 S-132 34 Saltsjö-Boo / SE | 02 /
PELIN, Kalle Hans Thomas Tegskiftegatan 2 S-442 53 Ytterby / SE | [2012/34] | Vertreter | Akzo Nobel IP Department Christian Neefestraat 2 1077 WW Amsterdam / NL | [N/P] |
Frühere [2013/15] | Akzo Nobel IP Department Velperweg 76 6824 BM Arnhem / NL | ||
Frühere [2012/34] | De Vries, Adriaan Jacobus Akzo Nobel N.V. Legal, IP & Compliance P.O. Box 9300 6800 SB Arnhem / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10760734.3 | 07.10.2010 | [2015/40] | WO2010EP64966 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20090172745 | 12.10.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 09172745 | US20090250629P | 12.10.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 250629 P | [2012/34] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2011045222 | Datum: | 21.04.2011 | Sprache: | EN | [2011/16] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2488449 | Datum: | 22.08.2012 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 21.04.2011 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2012/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2488449 | Datum: | 30.09.2015 | Sprache: | EN | [2015/40] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 21.04.2011 | Klassifikation | IPC: | C01B11/02 | [2012/34] | CPC: |
C01B11/022 (EP,US);
C01B11/023 (EP,KR,US);
B01D3/36 (KR);
B01D46/54 (KR);
B01J19/24 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/34] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung von Chlordioxid | [2015/22] | Englisch: | PROCESS FOR PRODUCTION OF CHLORINE DIOXIDE | [2012/34] | Französisch: | Procédé de production de dioxyde de chlore | [2015/22] |
Frühere [2012/34] | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON CHLORDIOXID | ||
Frühere [2012/34] | PROCÉDÉ DE FABRICATION DE DIOXYDE DE CHLORE | Eintritt in die regionale Phase | 02.05.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.05.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.05.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.08.2011 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 02.05.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/34] | 10.12.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.08.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.12.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 31.03.2015 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 24.04.2015 geplant war | 24.04.2015 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 12.05.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.08.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.08.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 19.08.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 28.08.2013 | Einspruch (Einsprüche) | 01.07.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.10.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.10.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 30.09.2015 | BG | 30.09.2015 | CY | 30.09.2015 | DK | 30.09.2015 | EE | 30.09.2015 | HR | 30.09.2015 | LT | 30.09.2015 | LV | 30.09.2015 | MC | 30.09.2015 | MK | 30.09.2015 | MT | 30.09.2015 | NL | 30.09.2015 | RS | 30.09.2015 | SK | 30.09.2015 | SM | 30.09.2015 | IE | 07.10.2015 | LU | 07.10.2015 | CH | 31.10.2015 | LI | 31.10.2015 | NO | 30.12.2015 | GR | 31.12.2015 | IS | 30.01.2016 | [2018/47] |
Frühere [2018/30] | BG | 30.09.2015 | |
CY | 30.09.2015 | ||
DK | 30.09.2015 | ||
EE | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
MC | 30.09.2015 | ||
MK | 30.09.2015 | ||
MT | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
RS | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
SM | 30.09.2015 | ||
IE | 07.10.2015 | ||
LU | 07.10.2015 | ||
CH | 31.10.2015 | ||
LI | 31.10.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
Frühere [2018/02] | BG | 30.09.2015 | |
CY | 30.09.2015 | ||
DK | 30.09.2015 | ||
EE | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
MC | 30.09.2015 | ||
MT | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
RS | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
SM | 30.09.2015 | ||
IE | 07.10.2015 | ||
LU | 07.10.2015 | ||
CH | 31.10.2015 | ||
LI | 31.10.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
Frühere [2017/38] | BG | 30.09.2015 | |
CY | 30.09.2015 | ||
DK | 30.09.2015 | ||
EE | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
MC | 30.09.2015 | ||
MT | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
RS | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
SM | 30.09.2015 | ||
IE | 07.10.2015 | ||
CH | 31.10.2015 | ||
LI | 31.10.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
Frühere [2016/45] | DK | 30.09.2015 | |
EE | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
MC | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
RS | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
IE | 07.10.2015 | ||
CH | 31.10.2015 | ||
LI | 31.10.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
Frühere [2016/39] | DK | 30.09.2015 | |
EE | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
MC | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
RS | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
CH | 31.10.2015 | ||
LI | 31.10.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
Frühere [2016/34] | EE | 30.09.2015 | |
HR | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
MC | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
RS | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
CH | 31.10.2015 | ||
LI | 31.10.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
Frühere [2016/28] | EE | 30.09.2015 | |
HR | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
MC | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
RS | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
Frühere [2016/23] | EE | 30.09.2015 | |
HR | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
RS | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
Frühere [2016/22] | EE | 30.09.2015 | |
HR | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
RS | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
Frühere [2016/10] | HR | 30.09.2015 | |
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
RS | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
Frühere [2016/09] | LT | 30.09.2015 | |
LV | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
Frühere [2016/08] | LT | 30.09.2015 | |
NO | 30.12.2015 | ||
Frühere [2016/07] | LT | 30.09.2015 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP0131378 (ERCO IND LTD [CA]) [A] 1-15 * page 3, lines 3-26 ** page 5, line 31 - page 6, line 13; claims 1,7 *; | [XDI]US4978517 (NORELL MARIA [SE], et al) [XD] 1-9,12,14 * column 3, line 18 - column 5, line 5; figure 2; example 2; claim 1 * [I] 10,11,13,15; | [XA]US2004228790 (COSTA MARIO LUIS [CA], et al) [X] 1-7 * paragraphs [0029] , [0053] , [0054]; claims 1-3 * [A] 8-15 | Prüfung | - Fredette, Maurice C., "Chapter II 2: Bleaching Chemicals: Chlorine Dioxide", Fredette, Maurice C., Dence, Carlton W., Reeve, Douglas W., Pulp Bleaching, Atlanta, Tappi Press, (1996), pages 61 - 69, ISBN 0-89852-963-0 | - Chlorine Dioxide Generation, Brochure, published by Eka Chemicals AB, Cellchem. | vom Anmelder | US4081520 | US4129484 | US4465658 | US4473540 | US4770868 | US4978517 | US5478446 | US5487881 | US5674466 | US5770171 | US5858322 | US6322690 | US6585950 | US2004228790 | - Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Chlorine Oxides and Chlorine Oxygen Acids, (20100415), pages 17 - 25 |