EP2418493 - AUTOANALYSEGERÄT UND AUSGABEVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.10.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 25.10.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 19.09.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 19.02.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hitachi High-Tech Corporation 17-1, Toranomon 1-chome Minato-ku Tokyo 105-6409 / JP | [2020/25] |
Frühere [2019/48] | Für alle benannten Staaten Hitachi High-Technologies Corporation 24-14, Nishi Shimbashi 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8717 / JP | ||
Frühere [2012/07] | Für alle benannten Staaten Hitachi High-Technologies Corporation 24-14, Nishi Shimbashi 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8717 / JP | Erfinder | 01 /
MIMURA, Tomonori c/o Naka Division Hitachi High-Technologies Corporation 882 Oaza Ichige Hitachinaka-shi Ibaraki 312-8504 / JP | 02 /
MAKINO, Akihisa c/o Naka Division Hitachi High-Technologies Corporation 882 Oaza Ichige Hitachinaka-shi Ibaraki 312-8504 / JP | 03 /
ADACHI, Sakuichiro c/o Central Research Laboratory Hitachi Ltd. 280 Higashikoigakubo 1-chome Kokubunji-shi Tokyo 185-8601 / JP | [2012/07] | Vertreter | Strehl Schübel-Hopf & Partner Maximilianstrasse 54 80538 München / DE | [2012/07] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10761743.3 | 08.04.2010 | [2019/48] | WO2010JP56395 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20090094785 | 09.04.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2009094785 | JP20090101786 | 20.04.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2009101786 | JP20090151210 | 25.06.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2009151210 | [2012/07] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010117044 | Datum: | 14.10.2010 | Sprache: | JA | [2010/41] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2418493 | Datum: | 15.02.2012 | Sprache: | EN | [2012/07] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2418493 | Datum: | 27.11.2019 | Sprache: | EN | [2019/48] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 14.10.2010 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.02.2018 | Klassifikation | IPC: | G01N35/04, G01N35/02 | [2019/39] | CPC: |
G01N35/025 (EP,US);
G01N2035/0453 (EP)
|
Frühere IPC [2018/12] | G01N35/02, G01N35/00 | ||
Frühere IPC [2012/07] | G01N35/02, G01N35/04 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/07] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AUTOANALYSEGERÄT UND AUSGABEVORRICHTUNG | [2012/07] | Englisch: | AUTOANALYZER AND DISPENSING APPARATUS | [2012/07] | Französisch: | AUTO-ANALYSEUR ET APPAREIL DISTRIBUTEUR | [2012/07] | Eintritt in die regionale Phase | 06.10.2011 | Übersetzung eingereicht | 08.11.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 08.11.2011 | Recherchengebühr entrichtet | 08.11.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 08.11.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.11.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2012/07] | 26.06.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.02.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.04.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.09.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.10.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.10.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 21.10.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 22.02.2019 | Einspruch (Einsprüche) | 28.08.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/45] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.04.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.04.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.04.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 30.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 30.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 08.04.2010 | AT | 27.11.2019 | CY | 27.11.2019 | CZ | 27.11.2019 | DK | 27.11.2019 | EE | 27.11.2019 | ES | 27.11.2019 | FI | 27.11.2019 | HR | 27.11.2019 | IT | 27.11.2019 | LT | 27.11.2019 | LV | 27.11.2019 | MC | 27.11.2019 | MK | 27.11.2019 | MT | 27.11.2019 | NL | 27.11.2019 | PL | 27.11.2019 | RO | 27.11.2019 | SE | 27.11.2019 | SI | 27.11.2019 | SK | 27.11.2019 | SM | 27.11.2019 | TR | 27.11.2019 | BG | 27.02.2020 | NO | 27.02.2020 | GR | 28.02.2020 | IS | 27.03.2020 | GB | 08.04.2020 | IE | 08.04.2020 | LU | 08.04.2020 | PT | 19.04.2020 | BE | 30.04.2020 | CH | 30.04.2020 | LI | 30.04.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 08.04.2010 | |
AT | 27.11.2019 | ||
CY | 27.11.2019 | ||
CZ | 27.11.2019 | ||
DK | 27.11.2019 | ||
EE | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
IT | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
MC | 27.11.2019 | ||
MT | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
PL | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
SI | 27.11.2019 | ||
SK | 27.11.2019 | ||
SM | 27.11.2019 | ||
TR | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
GB | 08.04.2020 | ||
IE | 08.04.2020 | ||
LU | 08.04.2020 | ||
PT | 19.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Frühere [2022/26] | AT | 27.11.2019 | |
CZ | 27.11.2019 | ||
DK | 27.11.2019 | ||
EE | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
IT | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
MC | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
PL | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
SI | 27.11.2019 | ||
SK | 27.11.2019 | ||
SM | 27.11.2019 | ||
TR | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
GB | 08.04.2020 | ||
IE | 08.04.2020 | ||
LU | 08.04.2020 | ||
PT | 19.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Frühere [2021/22] | AT | 27.11.2019 | |
CZ | 27.11.2019 | ||
DK | 27.11.2019 | ||
EE | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
IT | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
MC | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
PL | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
SI | 27.11.2019 | ||
SK | 27.11.2019 | ||
SM | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
GB | 08.04.2020 | ||
IE | 08.04.2020 | ||
LU | 08.04.2020 | ||
PT | 19.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Frühere [2021/20] | AT | 27.11.2019 | |
CZ | 27.11.2019 | ||
DK | 27.11.2019 | ||
EE | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
IT | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
MC | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
PL | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
SI | 27.11.2019 | ||
SK | 27.11.2019 | ||
SM | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
IE | 08.04.2020 | ||
LU | 08.04.2020 | ||
PT | 19.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AT | 27.11.2019 | |
CZ | 27.11.2019 | ||
DK | 27.11.2019 | ||
EE | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
IT | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
MC | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
PL | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
SI | 27.11.2019 | ||
SK | 27.11.2019 | ||
SM | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
LU | 08.04.2020 | ||
PT | 19.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Frühere [2021/08] | AT | 27.11.2019 | |
CZ | 27.11.2019 | ||
DK | 27.11.2019 | ||
EE | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
MC | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
PL | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
SI | 27.11.2019 | ||
SK | 27.11.2019 | ||
SM | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
LU | 08.04.2020 | ||
PT | 19.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Frühere [2020/52] | AT | 27.11.2019 | |
CZ | 27.11.2019 | ||
DK | 27.11.2019 | ||
EE | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
MC | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
PL | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
SI | 27.11.2019 | ||
SK | 27.11.2019 | ||
SM | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
PT | 19.04.2020 | ||
Frühere [2020/51] | AT | 27.11.2019 | |
CZ | 27.11.2019 | ||
DK | 27.11.2019 | ||
EE | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
PL | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
SI | 27.11.2019 | ||
SK | 27.11.2019 | ||
SM | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
PT | 19.04.2020 | ||
Frühere [2020/37] | CZ | 27.11.2019 | |
DK | 27.11.2019 | ||
EE | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
SK | 27.11.2019 | ||
SM | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
PT | 19.04.2020 | ||
Frühere [2020/36] | CZ | 27.11.2019 | |
DK | 27.11.2019 | ||
EE | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
PT | 19.04.2020 | ||
Frühere [2020/35] | CZ | 27.11.2019 | |
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
Frühere [2020/26] | ES | 27.11.2019 | |
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
Frühere [2020/24] | ES | 27.11.2019 | |
FI | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
Frühere [2020/23] | ES | 27.11.2019 | |
FI | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
Frühere [2020/22] | FI | 27.11.2019 | |
LT | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
Frühere [2020/21] | NO | 27.02.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]JPH0580059 (HITACHI LTD) [X] 7-12,14 * paragraph [0001]; figure 1; claim 1 * * paragraph [0009] - paragraph [0013] * [Y] 13; | [Y]EP1477816 (HITACHI HIGH TECH CORP [JP]) [Y] 13* abstract * | Internationale Recherche | [Y]JPS6249259 (HITACHI LTD); | [A]JPS63289455 (HITACHI LTD); | [A]JPH04315055 (NIPPON TECTRON KK); | [Y]JPH0580059 (HITACHI LTD); | [Y]JPH0688828 (OLYMPUS OPTICAL CO); | [A]JPH06317598 (HITACHI LTD); | [A]JPH08313537 (HITACHI LTD); | [A]JPH0949847 (HITACHI LTD); | [A]JP2000009741 (HITACHI LTD, et al); | [A]JP2001033462 (JEOL LTD, et al); | [Y]WO2006107016 (MITSUBISHI KAGAKU IATRON INC [JP], et al) | vom Anmelder | JP2001013151 | JP2001027639 |