EP2491245 - SCHMIERSYSTEM FÜR EIN GETRIEBESYSTEM MIT NOTSCHMIERUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.10.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Vestas Wind Systems A/S Hedeager 44 8200 Aarhus N / DK | [2012/35] | Erfinder | 01 /
NIELSEN, Thomas Korsgaard Skansen 2 DK-7100 Vejle / DK | [2012/35] | Vertreter | Inspicos P/S Agern Allé 24 2970 Hørsholm / DK | [N/P] |
Frühere [2012/35] | Inspicos A/S Kogle Allé 2 P.O. Box 45 2970 Hørsholm / DK | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10768490.4 | 21.10.2010 | WO2010EP65872 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DK20090070169 | 23.10.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DK 200970169 | US20090254479P | 23.10.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 254479 P | [2012/35] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2011048183 | Datum: | 28.04.2011 | Sprache: | EN | [2011/17] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2491245 | Datum: | 29.08.2012 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.04.2011 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2012/35] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2491245 | Datum: | 11.12.2013 | Sprache: | EN | [2013/50] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 28.04.2011 | Klassifikation | IPC: | F03D11/00, F16H57/04 | [2013/32] | CPC: |
F03D80/70 (EP,US);
F16H57/0447 (EP,US);
Y02E10/72 (EP,US)
|
Frühere IPC [2012/35] | F03D11/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/35] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SCHMIERSYSTEM FÜR EIN GETRIEBESYSTEM MIT NOTSCHMIERUNG | [2012/35] | Englisch: | A LUBRICATION SYSTEM FOR A GEAR SYSTEM OF A WIND TURBINE PROVIDING EMERGENCY LUBRICATION | [2013/32] | Französisch: | SYSTÈME DE LUBRIFICATION DESTINÉ À UN SYSTÈME D'ENGRENAGE ET ASSURANT UNE LUBRIFICATION D'URGENCE | [2012/35] |
Frühere [2012/35] | A LUBRICATION SYSTEM FOR A GEAR SYSTEM PROVIDING EMERGENCY LUBRICATION | Eintritt in die regionale Phase | 23.05.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.05.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.05.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.04.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 23.05.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/35] | 30.07.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.10.2013 | Erteilungsgebühr entrichtet | 31.10.2013 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 30.07.2013 | Einspruch (Einsprüche) | 12.09.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2014/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.10.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 21.10.2010 | AL | 11.12.2013 | AT | 11.12.2013 | BE | 11.12.2013 | BG | 11.12.2013 | CY | 11.12.2013 | CZ | 11.12.2013 | DK | 11.12.2013 | EE | 11.12.2013 | FI | 11.12.2013 | HR | 11.12.2013 | IT | 11.12.2013 | LT | 11.12.2013 | LV | 11.12.2013 | MC | 11.12.2013 | MK | 11.12.2013 | MT | 11.12.2013 | NL | 11.12.2013 | PL | 11.12.2013 | RO | 11.12.2013 | RS | 11.12.2013 | SE | 11.12.2013 | SI | 11.12.2013 | SK | 11.12.2013 | SM | 11.12.2013 | TR | 11.12.2013 | NO | 11.03.2014 | GR | 12.03.2014 | IS | 11.04.2014 | PT | 11.04.2014 | [2018/46] |
Frühere [2018/30] | HU | 21.10.2010 | |
AT | 11.12.2013 | ||
BE | 11.12.2013 | ||
BG | 11.12.2013 | ||
CY | 11.12.2013 | ||
CZ | 11.12.2013 | ||
DK | 11.12.2013 | ||
EE | 11.12.2013 | ||
FI | 11.12.2013 | ||
HR | 11.12.2013 | ||
IT | 11.12.2013 | ||
LT | 11.12.2013 | ||
LV | 11.12.2013 | ||
MC | 11.12.2013 | ||
MK | 11.12.2013 | ||
MT | 11.12.2013 | ||
NL | 11.12.2013 | ||
PL | 11.12.2013 | ||
RO | 11.12.2013 | ||
RS | 11.12.2013 | ||
SE | 11.12.2013 | ||
SI | 11.12.2013 | ||
SK | 11.12.2013 | ||
SM | 11.12.2013 | ||
TR | 11.12.2013 | ||
NO | 11.03.2014 | ||
GR | 12.03.2014 | ||
IS | 11.04.2014 | ||
PT | 11.04.2014 | ||
Frühere [2016/33] | HU | 21.10.2010 | |
AT | 11.12.2013 | ||
BE | 11.12.2013 | ||
BG | 11.12.2013 | ||
CY | 11.12.2013 | ||
CZ | 11.12.2013 | ||
DK | 11.12.2013 | ||
EE | 11.12.2013 | ||
FI | 11.12.2013 | ||
HR | 11.12.2013 | ||
IT | 11.12.2013 | ||
LT | 11.12.2013 | ||
LV | 11.12.2013 | ||
MC | 11.12.2013 | ||
MT | 11.12.2013 | ||
NL | 11.12.2013 | ||
PL | 11.12.2013 | ||
RO | 11.12.2013 | ||
RS | 11.12.2013 | ||
SE | 11.12.2013 | ||
SI | 11.12.2013 | ||
SK | 11.12.2013 | ||
SM | 11.12.2013 | ||
TR | 11.12.2013 | ||
NO | 11.03.2014 | ||
GR | 12.03.2014 | ||
IS | 11.04.2014 | ||
PT | 11.04.2014 | ||
Frühere [2016/32] | HU | 21.10.2010 | |
AT | 11.12.2013 | ||
BE | 11.12.2013 | ||
BG | 11.12.2013 | ||
CY | 11.12.2013 | ||
CZ | 11.12.2013 | ||
DK | 11.12.2013 | ||
EE | 11.12.2013 | ||
FI | 11.12.2013 | ||
HR | 11.12.2013 | ||
IT | 11.12.2013 | ||
LT | 11.12.2013 | ||
LV | 11.12.2013 | ||
MC | 11.12.2013 | ||
NL | 11.12.2013 | ||
PL | 11.12.2013 | ||
RO | 11.12.2013 | ||
RS | 11.12.2013 | ||
SE | 11.12.2013 | ||
SI | 11.12.2013 | ||
SK | 11.12.2013 | ||
SM | 11.12.2013 | ||
TR | 11.12.2013 | ||
NO | 11.03.2014 | ||
GR | 12.03.2014 | ||
IS | 11.04.2014 | ||
PT | 11.04.2014 | ||
Frühere [2016/29] | AT | 11.12.2013 | |
BE | 11.12.2013 | ||
BG | 11.12.2013 | ||
CY | 11.12.2013 | ||
CZ | 11.12.2013 | ||
DK | 11.12.2013 | ||
EE | 11.12.2013 | ||
FI | 11.12.2013 | ||
HR | 11.12.2013 | ||
IT | 11.12.2013 | ||
LT | 11.12.2013 | ||
LV | 11.12.2013 | ||
MC | 11.12.2013 | ||
NL | 11.12.2013 | ||
PL | 11.12.2013 | ||
RO | 11.12.2013 | ||
RS | 11.12.2013 | ||
SE | 11.12.2013 | ||
SI | 11.12.2013 | ||
SK | 11.12.2013 | ||
SM | 11.12.2013 | ||
NO | 11.03.2014 | ||
GR | 12.03.2014 | ||
IS | 11.04.2014 | ||
PT | 11.04.2014 | ||
Frühere [2016/28] | AT | 11.12.2013 | |
BE | 11.12.2013 | ||
BG | 11.12.2013 | ||
CY | 11.12.2013 | ||
CZ | 11.12.2013 | ||
DK | 11.12.2013 | ||
EE | 11.12.2013 | ||
FI | 11.12.2013 | ||
HR | 11.12.2013 | ||
LT | 11.12.2013 | ||
LV | 11.12.2013 | ||
MC | 11.12.2013 | ||
NL | 11.12.2013 | ||
PL | 11.12.2013 | ||
RO | 11.12.2013 | ||
RS | 11.12.2013 | ||
SE | 11.12.2013 | ||
SI | 11.12.2013 | ||
SK | 11.12.2013 | ||
SM | 11.12.2013 | ||
NO | 11.03.2014 | ||
GR | 12.03.2014 | ||
IS | 11.04.2014 | ||
PT | 11.04.2014 | ||
Frühere [2016/22] | AT | 11.12.2013 | |
BE | 11.12.2013 | ||
CY | 11.12.2013 | ||
CZ | 11.12.2013 | ||
DK | 11.12.2013 | ||
EE | 11.12.2013 | ||
FI | 11.12.2013 | ||
HR | 11.12.2013 | ||
LT | 11.12.2013 | ||
LV | 11.12.2013 | ||
MC | 11.12.2013 | ||
NL | 11.12.2013 | ||
PL | 11.12.2013 | ||
RO | 11.12.2013 | ||
RS | 11.12.2013 | ||
SE | 11.12.2013 | ||
SI | 11.12.2013 | ||
SK | 11.12.2013 | ||
SM | 11.12.2013 | ||
NO | 11.03.2014 | ||
IS | 11.04.2014 | ||
PT | 11.04.2014 | ||
Frühere [2015/27] | AT | 11.12.2013 | |
BE | 11.12.2013 | ||
CY | 11.12.2013 | ||
CZ | 11.12.2013 | ||
DK | 11.12.2013 | ||
EE | 11.12.2013 | ||
FI | 11.12.2013 | ||
HR | 11.12.2013 | ||
LT | 11.12.2013 | ||
LV | 11.12.2013 | ||
MC | 11.12.2013 | ||
NL | 11.12.2013 | ||
PL | 11.12.2013 | ||
RO | 11.12.2013 | ||
RS | 11.12.2013 | ||
SE | 11.12.2013 | ||
SI | 11.12.2013 | ||
SK | 11.12.2013 | ||
NO | 11.03.2014 | ||
IS | 11.04.2014 | ||
PT | 11.04.2014 | ||
Frühere [2015/14] | AT | 11.12.2013 | |
BE | 11.12.2013 | ||
CY | 11.12.2013 | ||
CZ | 11.12.2013 | ||
DK | 11.12.2013 | ||
EE | 11.12.2013 | ||
FI | 11.12.2013 | ||
HR | 11.12.2013 | ||
LT | 11.12.2013 | ||
LV | 11.12.2013 | ||
NL | 11.12.2013 | ||
PL | 11.12.2013 | ||
RO | 11.12.2013 | ||
RS | 11.12.2013 | ||
SE | 11.12.2013 | ||
SI | 11.12.2013 | ||
SK | 11.12.2013 | ||
NO | 11.03.2014 | ||
IS | 11.04.2014 | ||
PT | 11.04.2014 | ||
Frühere [2014/48] | AT | 11.12.2013 | |
BE | 11.12.2013 | ||
CY | 11.12.2013 | ||
CZ | 11.12.2013 | ||
DK | 11.12.2013 | ||
EE | 11.12.2013 | ||
FI | 11.12.2013 | ||
HR | 11.12.2013 | ||
LT | 11.12.2013 | ||
LV | 11.12.2013 | ||
NL | 11.12.2013 | ||
PL | 11.12.2013 | ||
RO | 11.12.2013 | ||
RS | 11.12.2013 | ||
SE | 11.12.2013 | ||
SK | 11.12.2013 | ||
NO | 11.03.2014 | ||
IS | 11.04.2014 | ||
PT | 11.04.2014 | ||
Frühere [2014/37] | AT | 11.12.2013 | |
BE | 11.12.2013 | ||
CY | 11.12.2013 | ||
CZ | 11.12.2013 | ||
EE | 11.12.2013 | ||
FI | 11.12.2013 | ||
HR | 11.12.2013 | ||
LT | 11.12.2013 | ||
LV | 11.12.2013 | ||
NL | 11.12.2013 | ||
PL | 11.12.2013 | ||
RO | 11.12.2013 | ||
RS | 11.12.2013 | ||
SE | 11.12.2013 | ||
SK | 11.12.2013 | ||
NO | 11.03.2014 | ||
IS | 11.04.2014 | ||
PT | 11.04.2014 | ||
Frühere [2014/36] | AT | 11.12.2013 | |
BE | 11.12.2013 | ||
CY | 11.12.2013 | ||
EE | 11.12.2013 | ||
FI | 11.12.2013 | ||
HR | 11.12.2013 | ||
LT | 11.12.2013 | ||
LV | 11.12.2013 | ||
NL | 11.12.2013 | ||
RS | 11.12.2013 | ||
SE | 11.12.2013 | ||
NO | 11.03.2014 | ||
IS | 11.04.2014 | ||
Frühere [2014/34] | AT | 11.12.2013 | |
BE | 11.12.2013 | ||
CY | 11.12.2013 | ||
FI | 11.12.2013 | ||
HR | 11.12.2013 | ||
LT | 11.12.2013 | ||
LV | 11.12.2013 | ||
NL | 11.12.2013 | ||
RS | 11.12.2013 | ||
SE | 11.12.2013 | ||
NO | 11.03.2014 | ||
Frühere [2014/26] | AT | 11.12.2013 | |
CY | 11.12.2013 | ||
FI | 11.12.2013 | ||
HR | 11.12.2013 | ||
LT | 11.12.2013 | ||
LV | 11.12.2013 | ||
NL | 11.12.2013 | ||
RS | 11.12.2013 | ||
SE | 11.12.2013 | ||
NO | 11.03.2014 | ||
Frühere [2014/25] | AT | 11.12.2013 | |
FI | 11.12.2013 | ||
HR | 11.12.2013 | ||
LT | 11.12.2013 | ||
LV | 11.12.2013 | ||
NL | 11.12.2013 | ||
RS | 11.12.2013 | ||
SE | 11.12.2013 | ||
NO | 11.03.2014 | ||
Frühere [2014/24] | AT | 11.12.2013 | |
FI | 11.12.2013 | ||
HR | 11.12.2013 | ||
LT | 11.12.2013 | ||
NL | 11.12.2013 | ||
RS | 11.12.2013 | ||
SE | 11.12.2013 | ||
NO | 11.03.2014 | ||
Frühere [2014/23] | FI | 11.12.2013 | |
HR | 11.12.2013 | ||
LT | 11.12.2013 | ||
NL | 11.12.2013 | ||
SE | 11.12.2013 | ||
NO | 11.03.2014 | ||
Frühere [2014/22] | FI | 11.12.2013 | |
LT | 11.12.2013 | ||
NL | 11.12.2013 | ||
SE | 11.12.2013 | ||
NO | 11.03.2014 | ||
Frühere [2014/20] | LT | 11.12.2013 | |
NO | 11.03.2014 | Angeführt in | Internationale Recherche | [AD]GB2201200 (BERGISCHE STAHLINDUSTRIE) [AD] 1-10 * page 1 - page 5; figure 1; claim 1 *; | [A]EP1431575 (WINERGY AG [DE]) [A] 1-10 * paragraph [0010] - paragraph [0020]; figures 1-4; claim 1 *; | [A]WO03031812 (HANSEN TRANSMISSIONS INT [BE], et al) [A] 1-10 * page 3 - page 4; figure 1; claims 1-7 * | vom Anmelder | GB2201200 |