EP2431492 - STAHLBLECH MIT HOHEM MANGAN- UND STICKSTOFFANTEIL SOWIE HOHER FESTIGKEIT UND LEITFÄHIGKEIT UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent widerrufen Status aktualisiert am 15.04.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 11.09.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.06.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU, TR | veröffentlicht am 27.07.2022 [2022/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hyundai Steel Company 1-10 Songhyeon-dong Dong-gu Incheon 401-040 / KR | [2012/12] | Erfinder | 01 /
LEE, Young Kook 11-304 Samho Apt. Bangbaebondong Seocho-gu Seoul 137-759 / KR | 02 /
JUNG, Yeon Seung 103-103 LOTTE Catsle-park Sungsu2ga-3dong Sungdong-gu Seoul 133-725 / KR | 03 /
KANG, Sin Gon 106-704 Daewoo Apt. Imun-3dong Dongdaemun-gu Seoul 130-763 / KR | 04 /
MIN, Dong Joon 101-1404 LOTTE Apt. Samsung-2dong Gangnam-gu Seoul 135-863 / KR | [2012/12] | Vertreter | Michalski Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB Kaistraße 16A 40221 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Frühere [2015/40] | Michalski Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB Speditionstraße 21 40221 Düsseldorf / DE | ||
Frühere [2012/12] | Michalski Hüttermann & Partner Neuer Zollhof 2 40221 Düsseldorf / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10769913.4 | 27.04.2010 | [2015/40] | WO2010KR02625 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20090036963 | 28.04.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20090036963 | KR20100026584 | 25.03.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20100026584 | [2012/12] | Anmeldesprache | KO | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2010126268 | Datum: | 04.11.2010 | Sprache: | KO | [2010/44] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2431492 | Datum: | 21.03.2012 | Sprache: | EN | [2012/12] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2431492 | Datum: | 30.09.2015 | Sprache: | EN | [2015/40] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 03.03.2011 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.12.2013 | Klassifikation | IPC: | C22C38/04, C22C38/00, C21D8/02, C22C38/06, C22C38/34, C22C38/38, C21D9/46, C21D6/00, C22C38/02 | [2014/04] | CPC: |
C21D6/005 (EP,US);
C21D8/0205 (EP,US);
C21D9/46 (EP,US);
C22C38/001 (EP,US);
C22C38/02 (EP,US);
C22C38/04 (EP,US);
C22C38/06 (EP,US);
C22C38/34 (EP,US);
C22C38/38 (EP,US);
|
Frühere IPC [2012/12] | C22C38/04, C22C38/58, C21D8/02 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/12] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STAHLBLECH MIT HOHEM MANGAN- UND STICKSTOFFANTEIL SOWIE HOHER FESTIGKEIT UND LEITFÄHIGKEIT UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR | [2012/12] | Englisch: | HIGH MANGANESE NITROGEN-CONTAINING STEEL SHEET HAVING HIGH STRENGTH AND HIGH DUCTILITY, AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME | [2012/12] | Französisch: | TÔLE D'ACIER CONTENANT DE L'AZOTE À HAUTE TENEUR EN MANGANÈSE PRÉSENTANT UNE RÉSISTANCE ET UNE DUCTILITÉ ÉLEVÉES, ET SON PROCÉDÉ DE FABRICATION | [2012/12] | Eintritt in die regionale Phase | 08.11.2011 | Übersetzung eingereicht | 08.11.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 08.11.2011 | Recherchengebühr entrichtet | 08.11.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 08.11.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.11.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.11.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2012/12] | 15.04.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.08.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.08.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 17.08.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 15.04.2015 | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
16.06.2016
21.06.2016
ADMISSIBLE Salzgitter Flachstahl GmbH Eisenhüttenstrasse 99 38239 Salzgitter / DE Vertreter des Einsprechenden Moser Götze & Partner Patentanwälte mbB, et al, et al Paul-Klinger-Strasse 9 45127 Essen / DE | [2016/30] | 08.08.2016 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 04.07.2017 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 19.01.2018 geplant war | 12.09.2017 | Absendung der Mitteilung über den Widerruf des Patents | 22.09.2017 | Rechtswirksamkeit des Widerrufs des Patents [2018/05] | 19.01.2018 | Termin der mündlichen Verhandlung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.04.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.04.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 27.04.2010 | BE | 30.09.2015 | BG | 30.09.2015 | CY | 30.09.2015 | CZ | 30.09.2015 | DK | 30.09.2015 | EE | 30.09.2015 | ES | 30.09.2015 | FI | 30.09.2015 | HR | 30.09.2015 | IT | 30.09.2015 | LT | 30.09.2015 | LV | 30.09.2015 | MC | 30.09.2015 | NL | 30.09.2015 | PL | 30.09.2015 | RO | 30.09.2015 | SE | 30.09.2015 | SI | 30.09.2015 | SK | 30.09.2015 | TR | 30.09.2015 | NO | 30.12.2015 | GR | 31.12.2015 | IS | 30.01.2016 | PT | 01.02.2016 | GB | 27.04.2016 | IE | 27.04.2016 | LU | 27.04.2016 | CH | 30.04.2016 | LI | 30.04.2016 | MT | 30.04.2016 | AT | 27.04.2017 | FR | 02.05.2017 | [2022/27] |
Frühere [2020/21] | BE | 30.09.2015 | |
BG | 30.09.2015 | ||
CY | 30.09.2015 | ||
CZ | 30.09.2015 | ||
DK | 30.09.2015 | ||
EE | 30.09.2015 | ||
ES | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
IT | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
MC | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
PL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
SI | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
PT | 01.02.2016 | ||
GB | 27.04.2016 | ||
IE | 27.04.2016 | ||
LU | 27.04.2016 | ||
CH | 30.04.2016 | ||
LI | 30.04.2016 | ||
MT | 30.04.2016 | ||
AT | 27.04.2017 | ||
FR | 02.05.2017 | ||
Frühere [2019/38] | BE | 30.09.2015 | |
BG | 30.09.2015 | ||
CZ | 30.09.2015 | ||
DK | 30.09.2015 | ||
EE | 30.09.2015 | ||
ES | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
IT | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
MC | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
PL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
SI | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
PT | 01.02.2016 | ||
GB | 27.04.2016 | ||
IE | 27.04.2016 | ||
LU | 27.04.2016 | ||
CH | 30.04.2016 | ||
LI | 30.04.2016 | ||
MT | 30.04.2016 | ||
AT | 27.04.2017 | ||
FR | 02.05.2017 | ||
Frühere [2018/32] | BE | 30.09.2015 | |
CZ | 30.09.2015 | ||
DK | 30.09.2015 | ||
EE | 30.09.2015 | ||
ES | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
IT | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
MC | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
PL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
SI | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
PT | 01.02.2016 | ||
GB | 27.04.2016 | ||
IE | 27.04.2016 | ||
LU | 27.04.2016 | ||
CH | 30.04.2016 | ||
LI | 30.04.2016 | ||
MT | 30.04.2016 | ||
AT | 27.04.2017 | ||
FR | 02.05.2017 | ||
Frühere [2018/10] | BE | 30.09.2015 | |
CZ | 30.09.2015 | ||
DK | 30.09.2015 | ||
EE | 30.09.2015 | ||
ES | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
IT | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
PL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
SI | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
PT | 01.02.2016 | ||
GB | 27.04.2016 | ||
IE | 27.04.2016 | ||
LU | 27.04.2016 | ||
CH | 30.04.2016 | ||
LI | 30.04.2016 | ||
AT | 27.04.2017 | ||
FR | 02.05.2017 | ||
Frühere [2018/07] | BE | 30.09.2015 | |
CZ | 30.09.2015 | ||
DK | 30.09.2015 | ||
EE | 30.09.2015 | ||
ES | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
IT | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
PL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
SI | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
PT | 01.02.2016 | ||
GB | 27.04.2016 | ||
IE | 27.04.2016 | ||
LU | 27.04.2016 | ||
CH | 30.04.2016 | ||
LI | 30.04.2016 | ||
FR | 02.05.2017 | ||
Frühere [2017/38] | BE | 30.09.2015 | |
CZ | 30.09.2015 | ||
DK | 30.09.2015 | ||
EE | 30.09.2015 | ||
ES | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
IT | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
PL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
SI | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
PT | 01.02.2016 | ||
GB | 27.04.2016 | ||
IE | 27.04.2016 | ||
LU | 27.04.2016 | ||
CH | 30.04.2016 | ||
LI | 30.04.2016 | ||
Frühere [2017/08] | BE | 30.09.2015 | |
CZ | 30.09.2015 | ||
DK | 30.09.2015 | ||
EE | 30.09.2015 | ||
ES | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
IT | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
PL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
SI | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
PT | 01.02.2016 | ||
GB | 27.04.2016 | ||
LU | 27.04.2016 | ||
CH | 30.04.2016 | ||
LI | 30.04.2016 | ||
Frühere [2017/07] | BE | 30.09.2015 | |
CZ | 30.09.2015 | ||
DK | 30.09.2015 | ||
EE | 30.09.2015 | ||
ES | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
IT | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
PL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
SI | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
PT | 01.02.2016 | ||
LU | 27.04.2016 | ||
CH | 30.04.2016 | ||
LI | 30.04.2016 | ||
Frühere [2017/04] | BE | 30.09.2015 | |
CZ | 30.09.2015 | ||
DK | 30.09.2015 | ||
EE | 30.09.2015 | ||
ES | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
IT | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
PL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
SI | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
PT | 01.02.2016 | ||
LU | 27.04.2016 | ||
Frühere [2017/03] | BE | 30.09.2015 | |
CZ | 30.09.2015 | ||
DK | 30.09.2015 | ||
EE | 30.09.2015 | ||
ES | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
IT | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
PL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
SI | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
PT | 01.02.2016 | ||
Frühere [2016/49] | CZ | 30.09.2015 | |
DK | 30.09.2015 | ||
EE | 30.09.2015 | ||
ES | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
IT | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
PL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
SI | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
PT | 01.02.2016 | ||
BE | 30.04.2016 | ||
Frühere [2016/39] | CZ | 30.09.2015 | |
DK | 30.09.2015 | ||
EE | 30.09.2015 | ||
ES | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
IT | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
PL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
PT | 01.02.2016 | ||
BE | 30.04.2016 | ||
Frühere [2016/37] | CZ | 30.09.2015 | |
EE | 30.09.2015 | ||
ES | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
IT | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
PL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
PT | 01.02.2016 | ||
BE | 30.04.2016 | ||
Frühere [2016/24] | CZ | 30.09.2015 | |
EE | 30.09.2015 | ||
ES | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
IT | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
PL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
PT | 01.02.2016 | ||
Frühere [2016/23] | CZ | 30.09.2015 | |
EE | 30.09.2015 | ||
ES | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
IT | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
RO | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
SK | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
Frühere [2016/22] | CZ | 30.09.2015 | |
EE | 30.09.2015 | ||
ES | 30.09.2015 | ||
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
IT | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
NL | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
IS | 30.01.2016 | ||
Frühere [2016/21] | ES | 30.09.2015 | |
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
IT | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
Frühere [2016/20] | ES | 30.09.2015 | |
FI | 30.09.2015 | ||
HR | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
Frühere [2016/10] | FI | 30.09.2015 | |
HR | 30.09.2015 | ||
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
SE | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
Frühere [2016/09] | FI | 30.09.2015 | |
LT | 30.09.2015 | ||
LV | 30.09.2015 | ||
NO | 30.12.2015 | ||
GR | 31.12.2015 | ||
Frühere [2016/08] | LT | 30.09.2015 | |
NO | 30.12.2015 | ||
Frühere [2016/07] | LT | 30.09.2015 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]GB2024862 (KOBE STEEL LTD) [X] 1,2,4-7 * claims 1-4 * * tables 1-2 * * page 2, line 12 - page 5, line 7 * [I] 3,8-13; | [XAI]GB2040999 (NIPPON KOKAN KK) [X] 1,2,4,5 * claims 1-6 * * claims I-III * * page 2, line 7 - page 7, line 25 * [A] 6 [I] 3,7-13; | [A]JPS6036647 (KAWASAKI STEEL CO) [A] 1-13 * the whole document *; | [A]FR2557140 (KOBE STEEL LTD [JP]) [A] 1-13 * table 1 ** claims 1-2 *; | [A]JPS63235428 (NIPPON MINING CO) [A] 1-13 * the whole document *; | [Y]US4855105 (SVIDUNOVICH NIKOLAI A [SU], et al) [Y] 3,9-13 * claims 1-3 * * examples 1-4 *; | [XAI]JPH0313544 (NIPPON STEEL CORP) [X] 1,2,5 * the whole document * [A] 4,6 [I] 3,7-13; | [A]JPH04154938 (NIPPON STEEL CORP) [A] 1-13 * the whole document *; | [A]WO9313233 (PO HANG IRON & STEEL [KR], et al) [A] 1-13 * claims 1-12 * * examples 1-7 *; | [XI]JPH0657379 (NIPPON STEEL CORP) [X] 1,2,4,5,7 * the whole document * [I] 3,6,8-13; | [A]JPH07126809 (KOBE STEEL LTD) [A] 1-13 * the whole document *; | [XY]US2008035248 (CUGY PHILIPPE [FR], et al) [X] 1,2,4-8 * claims 1-17 * * tables 1-2 * * paragraph [0023] - paragraph [0065] * [Y] 3,9-13 | Internationale Recherche | [A]KR940007374B (PO HANG IRON & STEEL [KR], et al); | [Y]KR100241016B (PO HANG IRON & STEEL [KR], et al); | [A]KR20060040718 (USINOR [FR]); | [A]KR20070085757 (THYSSENKRUPP STEEL AG [DE]); | [Y]JP2007326150 (JAPAN STEEL WORKS LTD); | [A]KR100851158B (POSCO); | [Y] - LIEVEN BRACKE ET AL, "The Influence of Cr and N Additions on the Mechanical Properties of FeMnC Steels", METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A, (200703), vol. 38, no. 3, pages 520 - 528, XP019695750 |