EP2424449 - GEWEBEENTFERNUNGSVORRICHTUNG MIT HOHER WECHSELWIRKUNGSRATE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.09.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IS | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hologic Inc. 250 Campus Drive Marlborough, MA 01752 / US | [2017/08] |
Frühere [2016/46] | Für alle benannten Staaten Hologic, Inc. 35 Crosby Drive Bedford, MA 01730 / US | ||
Frühere [2016/36] | Für alle benannten Staaten Hologic, Inc. 35 Crosby Drive Bedford, MA 01730 / US | ||
Frühere [2012/10] | Für alle benannten Staaten Interlace Medical, Inc. 135 Newbury Street Framingham, MA 01701 / US | ||
Für alle benannten Staaten Hologic, Inc. 35 Crosby Drive Bedford, MA 01730 / US | Erfinder | 01 /
CHIN, Albert, Chun-Chi 25 Bernard Street Newton MA 02461 / US | 02 /
SULLIVAN, Roy, Hewitt 312 Williams Street Uxbridge MA 01569 / US | 03 /
LITSCHER, Eric, Karl 1 John Matthew Road Hopkinton MA 01748 / US | 04 /
CHURCHILL, William, Lucas 24 Wheeler Road Bolton MA 01740 / US | 05 /
ADAMS, Ronald, David 18 Hillside Drive Holliston MA 01746 / US | 06 /
GRUBER, William, Harwick 15 Fitzgerald Lane Southborough MA 01772 / US | 07 /
JACOBS, David 22 Marshall Path Acton MA 01720 / US | [2012/10] | Vertreter | Lecomte & Partners 76-78, rue de Merl 2146 Luxembourg / LU | [N/P] |
Frühere [2016/46] | Lecomte & Partners P.O. Box 1623 1016 Luxembourg / LU | ||
Frühere [2012/24] | Rickard, David John, et al Ipulse 26 Mallinson Road London SW11 1BP / GB | ||
Frühere [2012/10] | Ahmad, Sheikh Shakeel, et al Keltie LLP Fleet Place House 2 Fleet Place London EC4M 7ET / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10770377.9 | 29.04.2010 | [2016/46] | WO2010US33050 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20090432647 | 29.04.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 432647 | US20090432686 | 29.04.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 432686 | US20090432675 | 29.04.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 432675 | US20090432691 | 29.04.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 432691 | US20090432702 | 29.04.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 432702 | [2012/10] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010127174 | Datum: | 04.11.2010 | Sprache: | EN | [2010/44] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2424449 | Datum: | 07.03.2012 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 04.11.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2012/10] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2424449 | Datum: | 16.11.2016 | Sprache: | EN | [2016/46] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 04.11.2010 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.04.2015 | Klassifikation | IPC: | A61B17/32, A61B17/42, A61B17/00, A61B17/34, A61B1/303, A61B17/3205, A61M1/00, // A61B8/12, A61B17/29, A61B17/3201, A61B10/02, A61B17/3207, A61B18/14 | [2016/26] | CPC: |
A61B17/32002 (EP,CN,US);
A61B1/303 (EP,CN,US);
A61B17/32053 (EP,CN,US);
A61B17/3421 (EP,CN,US);
A61B17/42 (EP,CN,US);
A61B90/30 (EP,US);
A61M1/842 (EP,CN);
A61B17/29 (EP,CN,US);
A61B17/3201 (EP,CN,US);
A61B17/32056 (EP,CN,US);
A61B17/320725 (EP,CN,US);
A61B17/320758 (EP,CN,US);
A61B17/320783 (EP,CN,US);
A61B17/3462 (EP,CN,US);
A61B17/3496 (EP,CN,US);
A61B17/3498 (EP,CN,US);
A61B2010/0208 (EP,CN,US);
A61B2017/00331 (EP,CN,US);
A61B2017/00685 (EP,CN,US);
A61B2017/00738 (EP,CN,US);
A61B2017/00973 (EP,CN,US);
A61B2017/2905 (EP,CN,US);
A61B2017/320004 (EP,CN,US);
A61B2017/320028 (EP,CN,US);
A61B2017/320064 (EP,CN,US);
A61B2017/320775 (EP,CN,US);
A61B2017/3445 (EP,CN,US);
A61B2017/3447 (EP,CN,US);
A61B2017/3466 (EP,CN,US);
A61B2017/4216 (EP,CN,US);
A61B2018/1407 (EP,CN,US);
A61B2217/005 (EP,CN,US);
A61B2217/007 (EP,CN,US);
A61B8/12 (EP,CN,US)
(-)
|
Frühere IPC [2012/10] | A61B17/3201 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/10] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GEWEBEENTFERNUNGSVORRICHTUNG MIT HOHER WECHSELWIRKUNGSRATE | [2012/10] | Englisch: | TISSUE REMOVAL DEVICE WITH HIGH RECIPROCATION RATE | [2012/10] | Französisch: | DISPOSITIF D'ABLATION DE TISSU AVEC UNE VITESSE ÉLEVÉE DE VA-ET-VIENT | [2012/10] | Eintritt in die regionale Phase | 21.11.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 21.11.2011 | Recherchengebühr entrichtet | 21.11.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 21.11.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.11.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2012/10] | 15.10.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 24.06.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.10.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.10.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 04.10.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP16182254.9 / EP3132760 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 24.06.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 17.08.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/43] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.04.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.04.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.04.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.04.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.04.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 29.04.2010 | AT | 16.11.2016 | BE | 16.11.2016 | CY | 16.11.2016 | CZ | 16.11.2016 | DK | 16.11.2016 | EE | 16.11.2016 | FI | 16.11.2016 | HR | 16.11.2016 | IT | 16.11.2016 | LT | 16.11.2016 | LV | 16.11.2016 | MC | 16.11.2016 | MK | 16.11.2016 | PL | 16.11.2016 | RO | 16.11.2016 | SE | 16.11.2016 | SI | 16.11.2016 | SK | 16.11.2016 | SM | 16.11.2016 | TR | 16.11.2016 | BG | 16.02.2017 | NO | 16.02.2017 | GR | 17.02.2017 | IS | 16.03.2017 | PT | 16.03.2017 | IE | 29.04.2017 | LU | 29.04.2017 | MT | 29.04.2017 | CH | 30.04.2017 | LI | 30.04.2017 | [2020/33] |
Frühere [2020/15] | HU | 29.04.2010 | |
AT | 16.11.2016 | ||
BE | 16.11.2016 | ||
CY | 16.11.2016 | ||
CZ | 16.11.2016 | ||
DK | 16.11.2016 | ||
EE | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
IT | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
MC | 16.11.2016 | ||
MK | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RO | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
SI | 16.11.2016 | ||
SK | 16.11.2016 | ||
SM | 16.11.2016 | ||
TR | 16.11.2016 | ||
BG | 16.02.2017 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
IE | 29.04.2017 | ||
LU | 29.04.2017 | ||
MT | 29.04.2017 | ||
CH | 30.04.2017 | ||
LI | 30.04.2017 | ||
Frühere [2019/51] | HU | 29.04.2010 | |
AT | 16.11.2016 | ||
BE | 16.11.2016 | ||
CY | 16.11.2016 | ||
CZ | 16.11.2016 | ||
DK | 16.11.2016 | ||
EE | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
IT | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
MC | 16.11.2016 | ||
MK | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RO | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
SI | 16.11.2016 | ||
SK | 16.11.2016 | ||
SM | 16.11.2016 | ||
BG | 16.02.2017 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
IE | 29.04.2017 | ||
LU | 29.04.2017 | ||
MT | 29.04.2017 | ||
CH | 30.04.2017 | ||
LI | 30.04.2017 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 29.04.2010 | |
AT | 16.11.2016 | ||
BE | 16.11.2016 | ||
CY | 16.11.2016 | ||
CZ | 16.11.2016 | ||
DK | 16.11.2016 | ||
EE | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
IT | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
MC | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RO | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
SI | 16.11.2016 | ||
SK | 16.11.2016 | ||
SM | 16.11.2016 | ||
BG | 16.02.2017 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
IE | 29.04.2017 | ||
LU | 29.04.2017 | ||
MT | 29.04.2017 | ||
CH | 30.04.2017 | ||
LI | 30.04.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 29.04.2010 | |
AT | 16.11.2016 | ||
BE | 16.11.2016 | ||
CZ | 16.11.2016 | ||
DK | 16.11.2016 | ||
EE | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
IT | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
MC | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RO | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
SI | 16.11.2016 | ||
SK | 16.11.2016 | ||
SM | 16.11.2016 | ||
BG | 16.02.2017 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
IE | 29.04.2017 | ||
LU | 29.04.2017 | ||
MT | 29.04.2017 | ||
CH | 30.04.2017 | ||
LI | 30.04.2017 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 16.11.2016 | |
BE | 16.11.2016 | ||
CZ | 16.11.2016 | ||
DK | 16.11.2016 | ||
EE | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
IT | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
MC | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RO | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
SI | 16.11.2016 | ||
SK | 16.11.2016 | ||
SM | 16.11.2016 | ||
BG | 16.02.2017 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
IE | 29.04.2017 | ||
LU | 29.04.2017 | ||
MT | 29.04.2017 | ||
CH | 30.04.2017 | ||
LI | 30.04.2017 | ||
Frühere [2018/23] | AT | 16.11.2016 | |
BE | 16.11.2016 | ||
CZ | 16.11.2016 | ||
DK | 16.11.2016 | ||
EE | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
IT | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
MC | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RO | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
SI | 16.11.2016 | ||
SK | 16.11.2016 | ||
SM | 16.11.2016 | ||
BG | 16.02.2017 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
IE | 29.04.2017 | ||
LU | 29.04.2017 | ||
CH | 30.04.2017 | ||
LI | 30.04.2017 | ||
Frühere [2018/13] | AT | 16.11.2016 | |
BE | 16.11.2016 | ||
CZ | 16.11.2016 | ||
DK | 16.11.2016 | ||
EE | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
IT | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
MC | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RO | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
SI | 16.11.2016 | ||
SK | 16.11.2016 | ||
SM | 16.11.2016 | ||
BG | 16.02.2017 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
LU | 29.04.2017 | ||
CH | 30.04.2017 | ||
LI | 30.04.2017 | ||
Frühere [2018/06] | AT | 16.11.2016 | |
BE | 16.11.2016 | ||
CZ | 16.11.2016 | ||
DK | 16.11.2016 | ||
EE | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
IT | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
MC | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RO | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
SI | 16.11.2016 | ||
SK | 16.11.2016 | ||
SM | 16.11.2016 | ||
BG | 16.02.2017 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
Frühere [2017/52] | AT | 16.11.2016 | |
BE | 16.11.2016 | ||
CZ | 16.11.2016 | ||
DK | 16.11.2016 | ||
EE | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
IT | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RO | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
SI | 16.11.2016 | ||
SK | 16.11.2016 | ||
SM | 16.11.2016 | ||
BG | 16.02.2017 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
Frühere [2017/38] | AT | 16.11.2016 | |
BE | 16.11.2016 | ||
CZ | 16.11.2016 | ||
DK | 16.11.2016 | ||
EE | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
IT | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RO | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
SK | 16.11.2016 | ||
SM | 16.11.2016 | ||
BG | 16.02.2017 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
Frühere [2017/37] | AT | 16.11.2016 | |
BE | 16.11.2016 | ||
CZ | 16.11.2016 | ||
DK | 16.11.2016 | ||
EE | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
IT | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RO | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
SK | 16.11.2016 | ||
SM | 16.11.2016 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
Frühere [2017/36] | AT | 16.11.2016 | |
BE | 16.11.2016 | ||
CZ | 16.11.2016 | ||
DK | 16.11.2016 | ||
EE | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RO | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
SK | 16.11.2016 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
Frühere [2017/35] | AT | 16.11.2016 | |
CZ | 16.11.2016 | ||
DK | 16.11.2016 | ||
EE | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
RO | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
Frühere [2017/33] | AT | 16.11.2016 | |
DK | 16.11.2016 | ||
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
Frühere [2017/26] | AT | 16.11.2016 | |
FI | 16.11.2016 | ||
HR | 16.11.2016 | ||
LT | 16.11.2016 | ||
LV | 16.11.2016 | ||
PL | 16.11.2016 | ||
SE | 16.11.2016 | ||
NO | 16.02.2017 | ||
GR | 17.02.2017 | ||
PT | 16.03.2017 | ||
Frühere [2017/12] | LV | 16.11.2016 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0541377 (VANCE PRODUCTS INC [US]) [A] 1-13 * abstract * * column 1, lines 32-42 ** column 2, lines 22-54 *; | [A]US2002082519 (MILLER MICHAEL E [US], et al) [A] 1-13 * abstract * * paragraphs [0057] - [0061] *; | [A]EP1698283 (ETHICON ENDO SURGERY INC [US]) [A] 1-13 * abstract * | Internationale Recherche | [X]US4598710 (KLEINBERG LARRY K [US], et al); | [Y]US5964777 (DRUCKER KAREN [US]); | [Y]US6159209 (HAKKY SAID I [US]); | [Y]US2005177168 (BRUNNETT WILLIAM C [US], et al) | vom Anmelder | EP0541377 | US5730752 | WO9911184 | US5906615 | US6032673 | US2002082519 | US2006047185 | EP1698283 | US7226459 |