EP2436001 - POSITIONSMESSSYSTEME MIT POSITIONSEMPFINDLICHEN DETEKTOREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.12.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 12.01.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 20.08.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IS | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Analog Devices, Inc. One Technology Way Norwood, MA 02062-9106 / US | [2018/07] |
Frühere [2012/14] | Für alle benannten Staaten Analog Devices, Inc. One Technology Way Norwood, MA 02062-9106 / US | Erfinder | 01 /
DELIWALA, Shrenik 16 Kathleen Drive Andover MA 01810 / US | [2012/14] | Vertreter | Beck, Simon Antony, et al Withers & Rogers LLP 4 More London Riverside London SE1 2AU / GB | [2018/07] |
Frühere [2012/14] | Beck, Simon Antony, et al Withers & Rogers LLP 4 More London Riverside London SE1 2AU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10781228.1 | 27.05.2010 | [2018/07] | WO2010US36438 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20090181538P | 27.05.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 181538 P | [2012/14] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010138741 | Datum: | 02.12.2010 | Sprache: | EN | [2010/48] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2436001 | Datum: | 04.04.2012 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 02.12.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2012/14] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2436001 | Datum: | 14.02.2018 | Sprache: | EN | [2018/07] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 02.12.2010 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.08.2014 | Klassifikation | IPC: | A61B5/00, G06F3/0346 | [2014/38] | CPC: |
G06F3/0346 (EP);
H04N21/42204 (EP)
|
Frühere IPC [2012/14] | G09G5/08 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/14] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | POSITIONSMESSSYSTEME MIT POSITIONSEMPFINDLICHEN DETEKTOREN | [2012/14] | Englisch: | POSITION MEASUREMENT SYSTEMS USING POSITION SENSITIVE DETECTORS | [2012/14] | Französisch: | SYSTÈMES DE MESURE DE POSITION À L'AIDE DE DÉTECTEURS SENSIBLES À LA POSITION | [2012/14] | Eintritt in die regionale Phase | 22.11.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.11.2011 | Recherchengebühr entrichtet | 22.11.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.11.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 22.11.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2012/14] | 04.03.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 12.04.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 24.10.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.08.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.12.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.12.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 28.12.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP18156519.3 Anmeldung gilt als zurückgenommen : 14.03.2018 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 12.04.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 15.11.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/04] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.05.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 08.05.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 24.05.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 27.05.2010 | AL | 14.02.2018 | AT | 14.02.2018 | CY | 14.02.2018 | CZ | 14.02.2018 | DK | 14.02.2018 | EE | 14.02.2018 | ES | 14.02.2018 | FI | 14.02.2018 | HR | 14.02.2018 | IT | 14.02.2018 | LT | 14.02.2018 | LV | 14.02.2018 | MC | 14.02.2018 | MK | 14.02.2018 | NL | 14.02.2018 | PL | 14.02.2018 | PT | 14.02.2018 | RO | 14.02.2018 | SE | 14.02.2018 | SI | 14.02.2018 | SK | 14.02.2018 | SM | 14.02.2018 | TR | 14.02.2018 | BG | 14.05.2018 | NO | 14.05.2018 | GR | 15.05.2018 | IE | 27.05.2018 | LU | 27.05.2018 | MT | 27.05.2018 | BE | 31.05.2018 | CH | 31.05.2018 | FR | 31.05.2018 | LI | 31.05.2018 | IS | 14.06.2018 | [2020/33] |
Frühere [2020/31] | HU | 27.05.2010 | |
AL | 14.02.2018 | ||
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
IT | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
MK | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
PT | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SI | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
TR | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
IE | 27.05.2018 | ||
LU | 27.05.2018 | ||
MT | 27.05.2018 | ||
BE | 31.05.2018 | ||
CH | 31.05.2018 | ||
FR | 31.05.2018 | ||
LI | 31.05.2018 | ||
Frühere [2020/27] | HU | 27.05.2010 | |
AL | 14.02.2018 | ||
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
IT | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
PT | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SI | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
TR | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
IE | 27.05.2018 | ||
LU | 27.05.2018 | ||
MT | 27.05.2018 | ||
BE | 31.05.2018 | ||
CH | 31.05.2018 | ||
FR | 31.05.2018 | ||
LI | 31.05.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
IT | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SI | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
TR | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
IE | 27.05.2018 | ||
LU | 27.05.2018 | ||
MT | 27.05.2018 | ||
BE | 31.05.2018 | ||
CH | 31.05.2018 | ||
FR | 31.05.2018 | ||
LI | 31.05.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
IT | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SI | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
IE | 27.05.2018 | ||
LU | 27.05.2018 | ||
MT | 27.05.2018 | ||
BE | 31.05.2018 | ||
CH | 31.05.2018 | ||
FR | 31.05.2018 | ||
LI | 31.05.2018 | ||
Frühere [2019/23] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
IT | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SI | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
IE | 27.05.2018 | ||
LU | 27.05.2018 | ||
BE | 31.05.2018 | ||
CH | 31.05.2018 | ||
FR | 31.05.2018 | ||
LI | 31.05.2018 | ||
Frühere [2019/19] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
IT | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SI | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
IE | 27.05.2018 | ||
LU | 27.05.2018 | ||
CH | 31.05.2018 | ||
LI | 31.05.2018 | ||
Frühere [2019/17] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
IT | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SI | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
LU | 27.05.2018 | ||
CH | 31.05.2018 | ||
LI | 31.05.2018 | ||
Frühere [2019/12] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
IT | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SI | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
CH | 31.05.2018 | ||
LI | 31.05.2018 | ||
Frühere [2019/06] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
IT | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
IT | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2018/51] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
IT | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2018/50] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
IT | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2018/47] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
IT | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2018/46] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2018/40] | AT | 14.02.2018 | |
CY | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2018/38] | AT | 14.02.2018 | |
CY | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2018/37] | CY | 14.02.2018 | |
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2018/36] | CY | 14.02.2018 | |
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
Frühere [2018/35] | CY | 14.02.2018 | |
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO0007148 (INTEL CORP [US], et al) [X] 1-5,11-15 * page 4, line 27 - page 5, line 34; figure 2 * * page 9, line 21 - page 10, line 6; figures 6A-6C * * claim 1 *; | [I]US5196689 (SUGITA KEIZO [US], et al) [I] 1-5,11-15 * column 1, line 6 - line 9 * * column 6, line 32 - line 68; figures 8,9 * * column 11, line 37 - line 52; claim 1 * | Internationale Recherche | [X]US2008013826 (HILLIS WILLIAM DANIEL [US], et al); | [X]US2008278445 (SWEETSER JOHN [US], et al); | [Y]US6597443 (BOMAN DUANE [US]); | [Y]US2009085869 (DESTURA GALILEO JUNE [NL], et al); | [Y]US4956546 (NISHIBE TAKASHI [JP], et al); | [Y]US2008089587 (KIM SANG HEON [KR], et al); | [A]US2009078858 (FOUQUET JULIE E [US], et al) | vom Anmelder | WO0007148 | US5196689 |