Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
27.03.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 29.04.2015 [2015/18] |
09.12.2014 | Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist | |
30.05.2014 | Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Absendung der Mitteilung + Frist | |
06.05.2013 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
03.08.2012 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 05.09.2012 [2012/36] |
29.03.2012 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
09.03.2012 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 11.04.2012 [2012/15] |
09.03.2012 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 11.04.2012 [2012/15] |
29.12.2011 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
09.12.2011 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
28.01.2011 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
28.12.2010 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
13.12.2010 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |