12.10.2018 |
Zurückweisung der Anmeldung |
veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] |
05.07.2018 |
Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Absendung der Mitteilung + Frist |
|
28.06.2018 |
Neuer Eintrag: Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung |
|
25.06.2018 |
Neuer Eintrag: Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung |
|
08.06.2018 |
Neuer Eintrag: Absage des Termins der mündlichen Verhandlung |
|
13.04.2018 |
Neuer Eintrag: Termin der mündlichen Verhandlung |
|
13.04.2018 |
Löschung: Termin der mündlichen Verhandlung |
|
23.03.2018 |
Neuer Eintrag: Termin der mündlichen Verhandlung |
|
02.06.2017 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
17.08.2016 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
01.06.2016 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
20.04.2016 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
08.04.2016 |
Erster Prüfungsbericht |
|
30.05.2015 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
18.04.2015 |
Neuer Eintrag: Einwendungen Dritter |
|
28.02.2015 |
Änderung durch den Anmelder |
|
28.11.2014 |
Ergänzender Recherchenbericht |
veröffentlicht am 31.12.2014 [2015/01] |
28.11.2014 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 31.12.2014 [2015/01] |
28.11.2014 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 31.12.2014 [2015/01] |
03.06.2014 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
04.06.2013 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
10.08.2012 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 12.09.2012 [2012/37] |
03.04.2012 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
16.03.2012 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 18.04.2012 [2012/16] |
16.03.2012 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 18.04.2012 [2012/16] |
06.01.2012 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
19.12.2011 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
09.12.2011 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
04.01.2011 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
17.12.2010 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|