EP2509456 - FORMATTEMPERIERUNG FÜR EINE FILTERSTRANGMASCHINE ODER TABAKSTRANGMASCHINE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.08.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 07.09.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 27.05.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY, MK | veröffentlicht am 05.08.2020 [2020/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hauni Maschinenbau GmbH Kurt-A.-Körber-Chaussee 8-32 21033 Hamburg / DE | [2016/29] |
Frühere [2012/42] | Für alle benannten Staaten Hauni Maschinenbau AG Kurt-A.-Körber-Chaussee 8-32 21033 Hamburg / DE | Erfinder | 01 /
SIEGEL, Frank Rehmenkoppel 28 21039 Escheburg / DE | 02 /
SCHMIDT, Carsten Bei den drei Eichen 8 22952 Lütjensee / DE | 03 /
GLOGASA, Joachim Düneberger Str. 73 L 21502 Geesthacht / DE | 04 /
KESSLER, Marc Wildermuthring 16 22415 Hamburg / DE | [2012/42] | Vertreter | Seemann & Partner Patentanwälte mbB Raboisen 6 20095 Hamburg / DE | [2018/41] |
Frühere [2012/42] | Seemann, Ralph Patentanwälte Seemann & Partner Ballindamm 3 20095 Hamburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10790354.4 | 02.12.2010 | [2018/41] | WO2010EP07325 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20091054553 | 11.12.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102009054553 | [2012/42] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2011069616 | Datum: | 16.06.2011 | Sprache: | DE | [2011/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2509456 | Datum: | 17.10.2012 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 16.06.2011 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2012/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2509456 | Datum: | 10.10.2018 | Sprache: | DE | [2018/41] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 16.06.2011 | Klassifikation | IPC: | A24C5/18, A24C5/26, A24D3/02 | [2012/42] | CPC: |
A24C5/18 (EP);
A24C5/26 (EP);
A24D3/0233 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/42] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FORMATTEMPERIERUNG FÜR EINE FILTERSTRANGMASCHINE ODER TABAKSTRANGMASCHINE | [2012/42] | Englisch: | TEMPERATURE CONTROL OF A FORMING DEVICE FOR A FILTER ROD MACHINE OR TOBACCO ROD MACHINE | [2012/42] | Französisch: | MISE À TEMPÉRATURE DE FORMAT POUR UNE BOUDINEUSE DE FILTRE OU UNE BOUDINEUSE DE TABAC | [2012/42] | Eintritt in die regionale Phase | 10.05.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.05.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.05.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.05.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/42] | 16.01.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.09.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.01.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.05.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.08.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.08.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 28.08.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 25.09.2014 | Einspruch (Einsprüche) | 11.07.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 22.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 19.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 02.12.2010 | AL | 10.10.2018 | CY | 10.10.2018 | CZ | 10.10.2018 | DK | 10.10.2018 | EE | 10.10.2018 | ES | 10.10.2018 | FI | 10.10.2018 | HR | 10.10.2018 | LT | 10.10.2018 | LV | 10.10.2018 | MC | 10.10.2018 | MK | 10.10.2018 | MT | 10.10.2018 | RO | 10.10.2018 | RS | 10.10.2018 | SE | 10.10.2018 | SI | 10.10.2018 | SK | 10.10.2018 | SM | 10.10.2018 | TR | 10.10.2018 | AT | 02.12.2018 | IE | 02.12.2018 | LU | 02.12.2018 | FR | 10.12.2018 | BE | 31.12.2018 | CH | 31.12.2018 | LI | 31.12.2018 | BG | 10.01.2019 | GB | 10.01.2019 | NO | 10.01.2019 | GR | 11.01.2019 | IS | 10.02.2019 | PT | 10.02.2019 | [2020/31] |
Frühere [2020/30] | HU | 02.12.2010 | |
AL | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
MT | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
TR | 10.10.2018 | ||
AT | 02.12.2018 | ||
IE | 02.12.2018 | ||
LU | 02.12.2018 | ||
FR | 10.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
GB | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Frühere [2020/23] | AL | 10.10.2018 | |
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
MT | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
TR | 10.10.2018 | ||
AT | 02.12.2018 | ||
IE | 02.12.2018 | ||
LU | 02.12.2018 | ||
FR | 10.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
GB | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 10.10.2018 | |
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
MT | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
TR | 10.10.2018 | ||
IE | 02.12.2018 | ||
LU | 02.12.2018 | ||
FR | 10.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
GB | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Frühere [2020/08] | AL | 10.10.2018 | |
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
MT | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
IE | 02.12.2018 | ||
LU | 02.12.2018 | ||
FR | 10.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
GB | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Frühere [2020/04] | AL | 10.10.2018 | |
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
IE | 02.12.2018 | ||
LU | 02.12.2018 | ||
FR | 10.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
GB | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Frühere [2020/03] | AL | 10.10.2018 | |
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
IE | 02.12.2018 | ||
LU | 02.12.2018 | ||
FR | 10.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
GB | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 10.10.2018 | |
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
IE | 02.12.2018 | ||
LU | 02.12.2018 | ||
FR | 10.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 10.10.2018 | |
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
IE | 02.12.2018 | ||
LU | 02.12.2018 | ||
FR | 10.12.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/48] | AL | 10.10.2018 | |
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
IE | 02.12.2018 | ||
LU | 02.12.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/40] | AL | 10.10.2018 | |
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
LU | 02.12.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/39] | AL | 10.10.2018 | |
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
LU | 02.12.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/37] | AL | 10.10.2018 | |
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/35] | AL | 10.10.2018 | |
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/34] | AL | 10.10.2018 | |
DK | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 10.10.2018 | |
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/25] | ES | 10.10.2018 | |
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/24] | ES | 10.10.2018 | |
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/23] | ES | 10.10.2018 | |
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/22] | FI | 10.10.2018 | |
LT | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/21] | FI | 10.10.2018 | |
LT | 10.10.2018 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/20] | LT | 10.10.2018 | |
NO | 10.01.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2269598 (WALTER MOLINS DESMOND) [A] 1,13,20 * column 4, lines 2-13; figure - *; | [A]GB1454004 (HAUNI WERKE KOERBER & CO KG) [A] 1,13,20 * page 1, lines 73-87 * * page 2, line 46 - line 121 * * page 3, lines 86-125 ** figure - *; | [Y]EP1500438 (HAUNI MASCHINENBAU AG [DE]) [Y] 1,3,4,7,9,10,12-14,17,19,20 * paragraph [0009]; figure - *; | [Y]EP1532876 (HAUNI MASCHINENBAU AG [DE]) [Y] 1,3,4,7,9,10,12-14,17,19,20 * paragraphs [0001] , [0020] - [0022]; figure - *; | [A]US2006096605 (KARLES GEORGIOS D [US], et al) [A] 1-20 * paragraphs [0001] - [0021]; figure - *; | [A]EP2067414 (HAUNI MASCHINENBAU AG [DE]) [A] 1,13,20 * abstract * | Prüfung | EP1504682 |