EP2506544 - MOBILES ENDGERÄT VERFAHREN ZUR VERARBEITUNG VON BENACHRICHTUNGSMELDUNGEN EINES MULTIMEDIA-NACHRICHTENDIENSTES [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.04.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.06.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 25.07.2018 [2018/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ZTE Corporation ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | [N/P] |
Frühere [2012/40] | Für alle benannten Staaten ZTE Corporation ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | Erfinder | 01 /
CAO, Gang ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan Shenzhen Guangdong 518057 / CN | [2012/40] | Vertreter | Jansen, Cornelis Marinus, et al V.O. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Den Haag / NL | [2014/25] |
Frühere [2012/40] | Jansen, Cornelis Marinus, et al VEREENIGDE Johan de Wittlaan 7 2517 JR Den Haag / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10791237.0 | 21.04.2010 | WO2010CN71953 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN20091189356 | 24.12.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN200910189356 | [2012/40] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010148731 | Datum: | 29.12.2010 | Sprache: | ZH | [2010/52] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2506544 | Datum: | 03.10.2012 | Sprache: | EN | [2012/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2506544 | Datum: | 18.06.2014 | Sprache: | EN | [2014/25] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 29.12.2010 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.10.2013 | Klassifikation | IPC: | H04M3/42, H04L12/58, H04M1/725 | [2013/45] | CPC: |
H04M1/72439 (EP,US);
H04L51/224 (EP,US);
H04M1/72472 (EP,US);
H04L51/10 (EP,US)
|
Frühere IPC [2012/40] | H04M3/42 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/40] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MOBILES ENDGERÄT VERFAHREN ZUR VERARBEITUNG VON BENACHRICHTUNGSMELDUNGEN EINES MULTIMEDIA-NACHRICHTENDIENSTES | [2012/40] | Englisch: | MOBILE TERMINAL AND MULTIMEDIA MESSAGING SERVICE NOTIFICATION MESSAGE PROCESSING METHOD | [2012/40] | Französisch: | TERMINAL MOBILE ET PROCÉDÉ DE TRAITEMENT DE MESSAGE DE NOTIFICATION DE SERVICE DE MESSAGERIE MULTIMÉDIA | [2012/40] | Eintritt in die regionale Phase | 27.06.2012 | Übersetzung eingereicht | 28.03.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.03.2012 | Recherchengebühr entrichtet | 28.03.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.03.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.03.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/40] | 21.01.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.03.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.04.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.04.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 30.04.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 21.03.2014 | Einspruch (Einsprüche) | 19.03.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/22] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.04.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 21.04.2010 | AT | 18.06.2014 | BE | 18.06.2014 | BG | 18.06.2014 | CY | 18.06.2014 | CZ | 18.06.2014 | DK | 18.06.2014 | EE | 18.06.2014 | FI | 18.06.2014 | HR | 18.06.2014 | LT | 18.06.2014 | LV | 18.06.2014 | MC | 18.06.2014 | MK | 18.06.2014 | MT | 18.06.2014 | NL | 18.06.2014 | PL | 18.06.2014 | RO | 18.06.2014 | SE | 18.06.2014 | SI | 18.06.2014 | SK | 18.06.2014 | SM | 18.06.2014 | TR | 18.06.2014 | NO | 18.09.2014 | GR | 19.09.2014 | IS | 18.10.2014 | PT | 20.10.2014 | [2018/30] |
Frühere [2017/38] | HU | 21.04.2010 | |
AT | 18.06.2014 | ||
BE | 18.06.2014 | ||
BG | 18.06.2014 | ||
CY | 18.06.2014 | ||
CZ | 18.06.2014 | ||
DK | 18.06.2014 | ||
EE | 18.06.2014 | ||
FI | 18.06.2014 | ||
HR | 18.06.2014 | ||
LT | 18.06.2014 | ||
LV | 18.06.2014 | ||
MC | 18.06.2014 | ||
MT | 18.06.2014 | ||
NL | 18.06.2014 | ||
PL | 18.06.2014 | ||
RO | 18.06.2014 | ||
SE | 18.06.2014 | ||
SI | 18.06.2014 | ||
SK | 18.06.2014 | ||
SM | 18.06.2014 | ||
TR | 18.06.2014 | ||
NO | 18.09.2014 | ||
GR | 19.09.2014 | ||
IS | 18.10.2014 | ||
PT | 20.10.2014 | ||
Frühere [2017/03] | AT | 18.06.2014 | |
BE | 18.06.2014 | ||
CY | 18.06.2014 | ||
CZ | 18.06.2014 | ||
DK | 18.06.2014 | ||
EE | 18.06.2014 | ||
FI | 18.06.2014 | ||
HR | 18.06.2014 | ||
LT | 18.06.2014 | ||
LV | 18.06.2014 | ||
MC | 18.06.2014 | ||
MT | 18.06.2014 | ||
NL | 18.06.2014 | ||
PL | 18.06.2014 | ||
RO | 18.06.2014 | ||
SE | 18.06.2014 | ||
SI | 18.06.2014 | ||
SK | 18.06.2014 | ||
NO | 18.09.2014 | ||
GR | 19.09.2014 | ||
IS | 18.10.2014 | ||
PT | 20.10.2014 | ||
Frühere [2016/01] | AT | 18.06.2014 | |
BE | 18.06.2014 | ||
CY | 18.06.2014 | ||
CZ | 18.06.2014 | ||
DK | 18.06.2014 | ||
EE | 18.06.2014 | ||
FI | 18.06.2014 | ||
HR | 18.06.2014 | ||
LT | 18.06.2014 | ||
LV | 18.06.2014 | ||
MC | 18.06.2014 | ||
NL | 18.06.2014 | ||
PL | 18.06.2014 | ||
RO | 18.06.2014 | ||
SE | 18.06.2014 | ||
SI | 18.06.2014 | ||
SK | 18.06.2014 | ||
NO | 18.09.2014 | ||
GR | 19.09.2014 | ||
IS | 18.10.2014 | ||
PT | 20.10.2014 | ||
Frühere [2015/36] | AT | 18.06.2014 | |
BE | 18.06.2014 | ||
CY | 18.06.2014 | ||
CZ | 18.06.2014 | ||
DK | 18.06.2014 | ||
EE | 18.06.2014 | ||
FI | 18.06.2014 | ||
HR | 18.06.2014 | ||
LT | 18.06.2014 | ||
LV | 18.06.2014 | ||
NL | 18.06.2014 | ||
PL | 18.06.2014 | ||
RO | 18.06.2014 | ||
SE | 18.06.2014 | ||
SI | 18.06.2014 | ||
SK | 18.06.2014 | ||
NO | 18.09.2014 | ||
GR | 19.09.2014 | ||
IS | 18.10.2014 | ||
PT | 20.10.2014 | ||
Frühere [2015/30] | AT | 18.06.2014 | |
BE | 18.06.2014 | ||
CY | 18.06.2014 | ||
CZ | 18.06.2014 | ||
DK | 18.06.2014 | ||
EE | 18.06.2014 | ||
FI | 18.06.2014 | ||
HR | 18.06.2014 | ||
LT | 18.06.2014 | ||
LV | 18.06.2014 | ||
NL | 18.06.2014 | ||
PL | 18.06.2014 | ||
RO | 18.06.2014 | ||
SE | 18.06.2014 | ||
SK | 18.06.2014 | ||
NO | 18.09.2014 | ||
GR | 19.09.2014 | ||
IS | 18.10.2014 | ||
PT | 20.10.2014 | ||
Frühere [2015/22] | AT | 18.06.2014 | |
CY | 18.06.2014 | ||
CZ | 18.06.2014 | ||
DK | 18.06.2014 | ||
EE | 18.06.2014 | ||
FI | 18.06.2014 | ||
HR | 18.06.2014 | ||
LT | 18.06.2014 | ||
LV | 18.06.2014 | ||
NL | 18.06.2014 | ||
PL | 18.06.2014 | ||
RO | 18.06.2014 | ||
SE | 18.06.2014 | ||
SK | 18.06.2014 | ||
NO | 18.09.2014 | ||
GR | 19.09.2014 | ||
IS | 18.10.2014 | ||
PT | 20.10.2014 | ||
Frühere [2015/12] | AT | 18.06.2014 | |
CY | 18.06.2014 | ||
CZ | 18.06.2014 | ||
EE | 18.06.2014 | ||
FI | 18.06.2014 | ||
HR | 18.06.2014 | ||
LT | 18.06.2014 | ||
LV | 18.06.2014 | ||
NL | 18.06.2014 | ||
PL | 18.06.2014 | ||
RO | 18.06.2014 | ||
SE | 18.06.2014 | ||
SK | 18.06.2014 | ||
NO | 18.09.2014 | ||
GR | 19.09.2014 | ||
IS | 18.10.2014 | ||
PT | 20.10.2014 | ||
Frühere [2015/11] | CY | 18.06.2014 | |
CZ | 18.06.2014 | ||
EE | 18.06.2014 | ||
FI | 18.06.2014 | ||
HR | 18.06.2014 | ||
LT | 18.06.2014 | ||
LV | 18.06.2014 | ||
PL | 18.06.2014 | ||
RO | 18.06.2014 | ||
SE | 18.06.2014 | ||
SK | 18.06.2014 | ||
NO | 18.09.2014 | ||
GR | 19.09.2014 | ||
PT | 20.10.2014 | ||
Frühere [2015/10] | CY | 18.06.2014 | |
CZ | 18.06.2014 | ||
EE | 18.06.2014 | ||
FI | 18.06.2014 | ||
HR | 18.06.2014 | ||
LT | 18.06.2014 | ||
LV | 18.06.2014 | ||
SE | 18.06.2014 | ||
SK | 18.06.2014 | ||
NO | 18.09.2014 | ||
GR | 19.09.2014 | ||
Frühere [2014/50] | CY | 18.06.2014 | |
FI | 18.06.2014 | ||
HR | 18.06.2014 | ||
LT | 18.06.2014 | ||
LV | 18.06.2014 | ||
SE | 18.06.2014 | ||
NO | 18.09.2014 | ||
GR | 19.09.2014 | ||
Frühere [2014/49] | CY | 18.06.2014 | |
FI | 18.06.2014 | ||
LT | 18.06.2014 | ||
NO | 18.09.2014 | ||
Frühere [2014/48] | CY | 18.06.2014 | |
LT | 18.06.2014 | ||
Frühere [2014/47] | CY | 18.06.2014 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2002078228 (KUISMA JUSSI [FI], et al) [A] 1-12* paragraphs [0034] - [0061]; figures 1-7 *; | [A]EP1655915 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [A] 1-12 * paragraphs [0017] - [0030]; figures 1-4 *; | [A]EP1783971 (LG ELECTRONICS INC [KR]) [A] 1-12 * paragraphs [0045] - [0062] * | Internationale Recherche | [A]US2002078228 (KUISMA JUSSI [FI], et al); | [A]US6654786 (FOX MARK A [US], et al); | [A]US2006166651 (KIM HAN-SOO [KR]); | [A]US7171222 (FOSTICK GIDEON [IL]); | [A]CN1960516 (LG ELECTRONICS INC [KR]); | [A]US2007124383 (HEBERT CEDRIC R [FR], et al); | [A]CN101036403 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]); | [A]CN101110800 (NOKIA NETWORK CO LTD [FI]); | [A]CN101163259 (HUAWEI TECH CO LTD [CN]); | [A]CN101247538 (BENQ CORP [CN]); | [A]CN101304561 (JIANGSU COMPANY OF CHINA MOBIL [CN]); | [A]US2009106374 (EASWAR VENKAT [US], et al); | [A]WO2009089793 (HUAWEI TECH CO LTD [CN], et al) |