EP2446145 - VERFAHREN ZUR UMWANDLUNG VON FLÜSSIGRINGPUMPEN MIT ABDICHTENDEN FLÜSSIGKEITSLUFTLÖCHERN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 20.09.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 18.12.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 09.02.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.09.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 23.10.2019 [2019/43] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Gardner Denver Nash LLC 9 Trefoil Drive Trumbull, CT 06611 / US | [2012/18] | Erfinder | 01 /
BISSELL, Douglas, Eric 6 Toll Gate Road Monroe CT 06468 / US | 02 /
BEERS, Charles, Howard 50 Hilltop Circle Milford CT 06460 / US | [2012/18] | Vertreter | Rau, Schneck & Hübner Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB Königstraße 2 90402 Nürnberg / DE | [N/P] |
Frühere [2012/18] | Rau, Schneck & Hübner Patentanwälte - Rechtsanwälte Königstraße 2 90402 Nürnberg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10792501.8 | 02.06.2010 | WO2010US37080 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20090220904P | 26.06.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 220904 P | [2012/18] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010151405 | Datum: | 29.12.2010 | Sprache: | EN | [2010/52] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2446145 | Datum: | 02.05.2012 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 29.12.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2012/18] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 29.12.2010 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.10.2016 | Klassifikation | IPC: | F04C19/00 | [2012/18] | CPC: |
F04C19/008 (EP,KR,US);
F04C19/005 (KR,US);
F04B7/06 (KR);
F04C2220/20 (EP,KR,US);
F04C2230/00 (EP,KR,US);
Y10T29/49238 (EP,US);
Y10T29/49716 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/18] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR UMWANDLUNG VON FLÜSSIGRINGPUMPEN MIT ABDICHTENDEN FLÜSSIGKEITSLUFTLÖCHERN | [2012/18] | Englisch: | METHOD OF CONVERTING LIQUID RING PUMPS HAVING SEALING LIQUID VENTS | [2012/18] | Französisch: | PROCÉDÉ DE CONVERSION DE POMPES À ANNEAU LIQUIDE COMPRENANT DES ÉVENTS POUR LIQUIDE D'ÉTANCHÉITÉ | [2012/18] | Eintritt in die regionale Phase | 20.12.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.12.2011 | Recherchengebühr entrichtet | 20.12.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.12.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.04.2011 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 20.12.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2012/18] | 26.04.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.02.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 25.07.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.12.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.04.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2019/43] | 04.06.2019 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2019/43] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 13.02.2018 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.06.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.06.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.06.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.06.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.06.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.06.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 27.06.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2019 | 10   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]US4498844 (BISSELL DOUGLAS E [US], et al) [X] 10-14 * column 5, line 38 - column 8, line 40; figures 4,10-14 * [A] 1-9; | [X]US5356268 (LENGYEL LOUIS J [US], et al) [X] 10,12 * column 4, line 24 - column 5, line 55; figures 1-4 *; | [X]EP1892419 (GARDNER DENVER NASH LLC [US]) [X] 10,12 * paragraph [0033]; figures 2-7 *; | [X]US4551070 (OLSEN OLE B [US], et al) [X] 10 * column 3, line 25 - column 4, line 51; figures 1-5 * | Internationale Recherche | [Y]US4498844 (BISSELL DOUGLAS E [US], et al); | [Y]US4565498 (SCHMID NORBERT [DE], et al); | [A]US2008038120 (LENGYEL LOUIS [US], et al); | [A]US4613283 (HAAVIK HAROLD K [US]); | [A]US4850808 (SCHULTZE WALTER J [US], et al); | [A]GB522964 (IRVING CALLENDER JENNINGS) | vom Anmelder | US4498844 | US4850808 |