EP2515963 - DIALYSEMASCHINE, INSBESONDERE PERITONEALDIALYSEMASCHINE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 12.01.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 14.09.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 15.02.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: SE | veröffentlicht am 11.09.2024 [2024/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fresenius Medical Care Deutschland GmbH Else-Kröner-Strasse 1 61352 Bad Homburg / DE | [2012/44] | Erfinder | 01 /
HEDMANN, Frank In den Böden 52 97332 Volkach / DE | 02 /
SEBESTA, Sven Ludwigstrasse 17 97421 Schweinfurt / DE | [2012/44] | Vertreter | Laufhütte, Dieter, et al Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstraße 23 80538 München / DE | [2024/07] |
Frühere [2012/44] | Laufhütte, Dieter, et al Lorenz-Seidler-Gossel Widenmayerstrasse 23 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10795244.2 | 14.12.2010 | [2024/07] | WO2010EP07631 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20091060330 | 23.12.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102009060330 | [2012/44] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2011079907 | Datum: | 07.07.2011 | Sprache: | DE | [2011/27] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2515963 | Datum: | 31.10.2012 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 07.07.2011 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2012/44] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2515963 | Datum: | 14.02.2024 | Sprache: | DE | [2024/07] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 07.07.2011 | Klassifikation | IPC: | A61M1/16, A61M1/28, A61M1/14 | [2023/40] | CPC: |
A61M1/1656 (EP,US);
A61M1/1524 (EP,US);
A61M1/153 (EP,US);
A61M1/1565 (EP,US);
A61M1/159 (EP,US);
A61M1/1617 (EP);
A61M1/166 (EP,US);
A61M1/1668 (EP,US);
A61M1/167 (EP,US);
A61M1/282 (EP,US);
A61M1/287 (EP,US);
A61J1/2093 (EP,US);
|
Frühere IPC [2012/44] | A61M1/16, A61M1/28, A61J1/20 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/44] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DIALYSEMASCHINE, INSBESONDERE PERITONEALDIALYSEMASCHINE | [2012/44] | Englisch: | DIALYSIS MACHINE, IN PARTICULAR PERITONEAL DIALYSIS MACHINE | [2012/44] | Französisch: | MACHINE DE DIALYSE, EN PARTICULIER MACHINE DE DIALYSE PÉRITONÉALE | [2012/44] | Eintritt in die regionale Phase | 23.04.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.04.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.04.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.04.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/44] | 08.01.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.02.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.03.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.08.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 03.09.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.07.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.10.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.02.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.03.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.08.2023 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 26.09.2023 geplant war | 15.09.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.09.2023 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 05.01.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.01.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 05.01.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 17.02.2015 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 22.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 21.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 20.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 19.12.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 17.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 16.12.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 20.12.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 19.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BG | 14.02.2024 | ES | 14.02.2024 | FI | 14.02.2024 | HR | 14.02.2024 | LT | 14.02.2024 | LV | 14.02.2024 | NL | 14.02.2024 | PL | 14.02.2024 | SE | 14.02.2024 | NO | 14.05.2024 | RS | 14.05.2024 | GR | 15.05.2024 | IS | 14.06.2024 | PT | 14.06.2024 | [2024/37] |
Frühere [2024/36] | BG | 14.02.2024 | |
ES | 14.02.2024 | ||
FI | 14.02.2024 | ||
HR | 14.02.2024 | ||
LT | 14.02.2024 | ||
LV | 14.02.2024 | ||
NL | 14.02.2024 | ||
PL | 14.02.2024 | ||
NO | 14.05.2024 | ||
RS | 14.05.2024 | ||
GR | 15.05.2024 | ||
IS | 14.06.2024 | ||
PT | 14.06.2024 | ||
Frühere [2024/35] | BG | 14.02.2024 | |
ES | 14.02.2024 | ||
FI | 14.02.2024 | ||
HR | 14.02.2024 | ||
LT | 14.02.2024 | ||
NL | 14.02.2024 | ||
NO | 14.05.2024 | ||
RS | 14.05.2024 | ||
GR | 15.05.2024 | ||
IS | 14.06.2024 | ||
Frühere [2024/34] | BG | 14.02.2024 | |
FI | 14.02.2024 | ||
HR | 14.02.2024 | ||
LT | 14.02.2024 | ||
NL | 14.02.2024 | ||
NO | 14.05.2024 | ||
RS | 14.05.2024 | ||
GR | 15.05.2024 | ||
IS | 14.06.2024 | ||
Frühere [2024/33] | LT | 14.02.2024 | |
NO | 14.05.2024 | ||
IS | 14.06.2024 | ||
Frühere [2024/32] | IS | 14.06.2024 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]GB2099391 (ANPROSOL INC) [A] 18 * abstract *; | [X]WO9309820 (GAMBRO AB [SE]) [X] 18 * page 3, paragraph 3 - page 4, paragraph 2 * * figure 1 *; | [A]GB2362843 (KUO HSIN HO & FED MEDICAL CO L [TW]) [A] 15-17,21 * page 3 * * figure 1 *; | [A]EP1669051 (NIPRO CORP [JP]) [A] 18* abstract *; | [A]WO2007144427 (LDIAMON AS [EE], et al) [A] 15-17,21 * page 1, lines 30-36 * * page 2, lines 7-29 * * page 5, lines 7-13 * * page 6, lines 12-22 * * page 9, lines 14-34 * * page 15, lines 30-35 * * page 18, line 34 - page 19, line 3 * * page 21, lines 16-19 * * figure 1 *; | [XY]WO2008106452 (DEKA PRODUCTS LP [US], et al) [X] 1-3,6,19,20 * page 7, lines 8-30 * * page 11, lines 28-32 * * page 12, lines 9-32 * * page 20, lines 12-33 * [Y] 4,9,10,13,14; | [X]US2009009179 (SOBUE KATSUYOSHI [JP], et al) [X] 1-5,9,11,19,20 * figures 2,4A,4B * * paragraphs [0004] - [0007] - [0010] - [0017] - [0044] - [0051] *; | [X]WO2009006471 (BAXTER INT [US], et al) [X] 1-3,6,19,20 * paragraph [0298] - paragraph [0310] * * figure 35 *; | [X]US2009012452 (SLEPICKA JAMES S [US], et al) [X] 1,2,5,6 * paragraphs [0010] , [0036] - [0041] - [0047] - [0052] - [0076] *; | [YA]WO2009108405 (BAXTER INT [US], et al) [Y] 4,9,10,13,14 * paragraphs [0011] , [0023] , [0024] , [0028] , [0029] , [0030] , [0033] * * figure 3 * [A] 19 |