Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US9002213 | Globale Akte | 07.04.2015 | B2 | US2013064557 | 14.03.2013 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201013639510 | 02.12.2010 | WO2010EP68754 | 02.12.2010 | US32191610 | 08.04.2010 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP5608810B | Globale Akte | 15.10.2014 | B2 | JP2013527659 | 27.06.2013 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2010EP68754 | 02.12.2010 | US32191610 | 08.04.2010 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN102948093B | Globale Akte | 24.08.2016 | B | CN102948093 | 27.02.2013 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2010EP68754 | 02.12.2010 | US32191610 | 08.04.2010 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP2556607 | Globale Akte | 13.02.2013 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2010EP68754 | 02.12.2010 | US32191610 | 08.04.2010 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2011124281 | Globale Akte | 13.10.2011 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US32191610 | 08.04.2010 |