EP2521865 - PROFILIERTE PLEUELSTANGENBOHRUNG MIT MIKROVERTIEFUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2012/46] | PROFILIERTE PLEUELSTANGENBOHRUNG MIT MIKROVERTIEFUNGEN | ||
[2013/45] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.02.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MAHLE International GmbH Pragstrasse 26-46 70376 Stuttgart / DE | [2012/46] | Erfinder | 01 /
LAPP, Michael, T. 6747 Spruce Drive Bloomfield Michigan 48301 / US | 02 /
DINU, Dan, H. 1047 Socrates Windsor Ontario N962P2 / CA | 03 /
KRAUSE, Roger 6939 Fairway Vista Drive Howell Michigan 48843 / US | [2012/46] | Vertreter | Pohle, Reinhard Mahle International GmbH Patentabteilung CRP Pragstrasse 26-46 70376 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [2012/46] | Pohle, Reinhard Mahle International GmbH Patentabteilung CRP Pragstrasse 26-46 70376 Stuttgart / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10809149.7 | 24.12.2010 | WO2010EP07944 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20100683659 | 07.01.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 683659 | [2012/46] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2011082815 | Datum: | 14.07.2011 | Sprache: | EN | [2011/28] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2521865 | Datum: | 14.11.2012 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 14.07.2011 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2012/46] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2521865 | Datum: | 16.04.2014 | Sprache: | EN | [2014/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 14.07.2011 | Klassifikation | IPC: | F16C23/04 | [2013/45] | CPC: |
F16C9/04 (EP,US);
F16C23/041 (EP,US);
F16C33/103 (EP,US);
F16C7/023 (EP,US);
F16J1/14 (US);
F16J1/16 (EP);
F16J7/00 (EP,US);
F16C17/02 (EP);
F16C2240/44 (EP);
|
Frühere IPC [2012/46] | F16C9/02, F16C7/02, F16C5/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/46] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PROFILIERTE PLEUELSTANGENBOHRUNG MIT MIKROVERTIEFUNGEN | [2014/20] | Englisch: | PROFILED CONNECTING ROD BORE WITH MICRO-DIMPLES | [2012/46] | Französisch: | TROU DE BIELLE PROFILÉ DOTÉ DE MICROALVÉOLES | [2014/20] |
Frühere [2012/46] | PROFILIERTE PLEUELSTANGENBOHRUNG MIT MIKROVERTIEFUNGEN | ||
Frühere [2012/46] | TROU DE BIELLE PROFILÉ DOTÉ DE MICROALVÉOLES | Eintritt in die regionale Phase | 13.07.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.07.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.07.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.07.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/46] | 14.03.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 29.05.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.09.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.10.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.02.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.02.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 29.05.2013 | Einspruch (Einsprüche) | 19.01.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.03.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2012 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   11.03.2013 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 24.12.2010 | AL | 16.04.2014 | AT | 16.04.2014 | BE | 16.04.2014 | CY | 16.04.2014 | CZ | 16.04.2014 | DK | 16.04.2014 | EE | 16.04.2014 | ES | 16.04.2014 | FI | 16.04.2014 | HR | 16.04.2014 | IT | 16.04.2014 | LT | 16.04.2014 | LV | 16.04.2014 | MC | 16.04.2014 | MK | 16.04.2014 | MT | 16.04.2014 | NL | 16.04.2014 | PL | 16.04.2014 | RO | 16.04.2014 | RS | 16.04.2014 | SE | 16.04.2014 | SI | 16.04.2014 | SK | 16.04.2014 | SM | 16.04.2014 | TR | 16.04.2014 | BG | 16.07.2014 | NO | 16.07.2014 | GR | 17.07.2014 | IS | 16.08.2014 | PT | 18.08.2014 | IE | 24.12.2014 | LU | 24.12.2014 | CH | 31.12.2014 | LI | 31.12.2014 | [2018/46] |
Frühere [2018/30] | HU | 24.12.2010 | |
AT | 16.04.2014 | ||
BE | 16.04.2014 | ||
CY | 16.04.2014 | ||
CZ | 16.04.2014 | ||
DK | 16.04.2014 | ||
EE | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
HR | 16.04.2014 | ||
IT | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
LV | 16.04.2014 | ||
MC | 16.04.2014 | ||
MK | 16.04.2014 | ||
MT | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
RO | 16.04.2014 | ||
RS | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
SI | 16.04.2014 | ||
SK | 16.04.2014 | ||
SM | 16.04.2014 | ||
TR | 16.04.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
NO | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
IE | 24.12.2014 | ||
LU | 24.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
Frühere [2016/33] | HU | 24.12.2010 | |
AT | 16.04.2014 | ||
BE | 16.04.2014 | ||
CY | 16.04.2014 | ||
CZ | 16.04.2014 | ||
DK | 16.04.2014 | ||
EE | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
HR | 16.04.2014 | ||
IT | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
LV | 16.04.2014 | ||
MC | 16.04.2014 | ||
MT | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
RO | 16.04.2014 | ||
RS | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
SI | 16.04.2014 | ||
SK | 16.04.2014 | ||
SM | 16.04.2014 | ||
TR | 16.04.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
NO | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
IE | 24.12.2014 | ||
LU | 24.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
Frühere [2016/32] | HU | 24.12.2010 | |
AT | 16.04.2014 | ||
BE | 16.04.2014 | ||
CY | 16.04.2014 | ||
CZ | 16.04.2014 | ||
DK | 16.04.2014 | ||
EE | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
HR | 16.04.2014 | ||
IT | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
LV | 16.04.2014 | ||
MC | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
RO | 16.04.2014 | ||
RS | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
SI | 16.04.2014 | ||
SK | 16.04.2014 | ||
SM | 16.04.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
NO | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
IE | 24.12.2014 | ||
LU | 24.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
Frühere [2016/27] | AT | 16.04.2014 | |
BE | 16.04.2014 | ||
CY | 16.04.2014 | ||
CZ | 16.04.2014 | ||
DK | 16.04.2014 | ||
EE | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
HR | 16.04.2014 | ||
IT | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
LV | 16.04.2014 | ||
MC | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
RO | 16.04.2014 | ||
RS | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
SI | 16.04.2014 | ||
SK | 16.04.2014 | ||
SM | 16.04.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
NO | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
IE | 24.12.2014 | ||
LU | 24.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
Frühere [2016/22] | AT | 16.04.2014 | |
BE | 16.04.2014 | ||
CY | 16.04.2014 | ||
CZ | 16.04.2014 | ||
DK | 16.04.2014 | ||
EE | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
HR | 16.04.2014 | ||
IT | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
LV | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
RO | 16.04.2014 | ||
RS | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
SI | 16.04.2014 | ||
SK | 16.04.2014 | ||
SM | 16.04.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
NO | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
IE | 24.12.2014 | ||
LU | 24.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
Frühere [2015/47] | AT | 16.04.2014 | |
BE | 16.04.2014 | ||
CY | 16.04.2014 | ||
CZ | 16.04.2014 | ||
DK | 16.04.2014 | ||
EE | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
HR | 16.04.2014 | ||
IT | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
LV | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
RO | 16.04.2014 | ||
RS | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
SI | 16.04.2014 | ||
SK | 16.04.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
NO | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
IE | 24.12.2014 | ||
LU | 24.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
Frühere [2015/46] | AT | 16.04.2014 | |
BE | 16.04.2014 | ||
CY | 16.04.2014 | ||
CZ | 16.04.2014 | ||
DK | 16.04.2014 | ||
EE | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
HR | 16.04.2014 | ||
IT | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
LV | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
RO | 16.04.2014 | ||
RS | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
SI | 16.04.2014 | ||
SK | 16.04.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
NO | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
IE | 24.12.2014 | ||
LU | 24.12.2014 | ||
Frühere [2015/36] | AT | 16.04.2014 | |
BE | 16.04.2014 | ||
CY | 16.04.2014 | ||
CZ | 16.04.2014 | ||
DK | 16.04.2014 | ||
EE | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
HR | 16.04.2014 | ||
IT | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
LV | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
RO | 16.04.2014 | ||
RS | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
SI | 16.04.2014 | ||
SK | 16.04.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
NO | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
LU | 24.12.2014 | ||
Frühere [2015/35] | AT | 16.04.2014 | |
BE | 16.04.2014 | ||
CY | 16.04.2014 | ||
CZ | 16.04.2014 | ||
DK | 16.04.2014 | ||
EE | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
HR | 16.04.2014 | ||
IT | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
LV | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
RO | 16.04.2014 | ||
RS | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
SK | 16.04.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
NO | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
LU | 24.12.2014 | ||
Frühere [2015/18] | AT | 16.04.2014 | |
BE | 16.04.2014 | ||
CY | 16.04.2014 | ||
CZ | 16.04.2014 | ||
DK | 16.04.2014 | ||
EE | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
HR | 16.04.2014 | ||
IT | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
LV | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
RO | 16.04.2014 | ||
RS | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
SK | 16.04.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
NO | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
Frühere [2015/11] | AT | 16.04.2014 | |
BE | 16.04.2014 | ||
CY | 16.04.2014 | ||
CZ | 16.04.2014 | ||
DK | 16.04.2014 | ||
EE | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
HR | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
LV | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
RO | 16.04.2014 | ||
RS | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
SK | 16.04.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
NO | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
Frühere [2015/10] | AT | 16.04.2014 | |
BE | 16.04.2014 | ||
CY | 16.04.2014 | ||
CZ | 16.04.2014 | ||
DK | 16.04.2014 | ||
EE | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
HR | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
LV | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
RS | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
SK | 16.04.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
NO | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
Frühere [2015/08] | AT | 16.04.2014 | |
BE | 16.04.2014 | ||
CY | 16.04.2014 | ||
DK | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
HR | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
LV | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
RS | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
NO | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
Frühere [2015/02] | AT | 16.04.2014 | |
CY | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
HR | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
LV | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
RS | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
NO | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
Frühere [2014/52] | AT | 16.04.2014 | |
CY | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
HR | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
LV | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
RS | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
NO | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
Frühere [2014/51] | AT | 16.04.2014 | |
CY | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
HR | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
LV | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
NO | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
Frühere [2014/50] | CY | 16.04.2014 | |
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
HR | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
LV | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
NO | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
Frühere [2014/49] | CY | 16.04.2014 | |
FI | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
NO | 16.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
Frühere [2014/48] | CY | 16.04.2014 | |
LT | 16.04.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
Frühere [2014/47] | CY | 16.04.2014 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]FR800533 (FUSION MODERNE) [A] 1,20 * the whole document *; | [A]DE1004871 (GOETAVERKEN AB) [A] 1,8,9,11,17,18,20 * column 2; figure . *; | [A]WO0138760 (MAHLE GMBH [DE], et al) [A] 11* page 3; figure 2 *; | [A]FR2882406 (STEPHANOIS RECH MEC [FR]) [A] 1-4 * figures 4,6-9 *; | [AP]US2010300282 (LAPP MICHAEL T [US], et al) [AP] 1,8,9,11,17,18,20 * paragraph [0033]; figure 3c * |