Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US9190070 | Globale Akte | 17.11.2015 | B2 | US2012207326 | 16.08.2012 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | JP2009255419 | 06.11.2009 | WO2010JP69869 | 02.11.2010 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN102598127B | Globale Akte | 13.07.2016 | B | CN102598127 | 18.07.2012 | A | Prioritätsnummer | Datum | JP2009255419 | 06.11.2009 | WO2010JP69869 | 02.11.2010 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP2498251 | Globale Akte | 25.12.2019 | B1 | EP2498251 | 07.08.2013 | A4 | EP2498251 | 12.09.2012 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | JP2009255419 | 06.11.2009 | WO2010JP69869 | 02.11.2010 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2011055829 | Globale Akte | 12.05.2011 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | JP2009255419 | 06.11.2009 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP2011100029 | Globale Akte | 19.05.2011 | A | Prioritätsnummer | Datum | JP2009255419 | 06.11.2009 |