EP2498251 - SIGNALVERARBEITUNGSVERFAHREN, INFORMATIONSPROZESSOR UND SIGNALVERARBEITUNGSPROGRAMM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.10.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 22.11.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 09.07.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 08.09.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-8001 / JP | [2012/37] | Erfinder | 01 /
SUGIYAMA, Akihiko c/o NEC CORPORATION 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-8001 / JP | [2012/37] | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [2019/52] |
Frühere [2012/37] | Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10828387.0 | 02.11.2010 | [2019/52] | WO2010JP69869 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20090255419 | 06.11.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2009255419 | [2012/37] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2011055829 | Datum: | 12.05.2011 | Sprache: | JA | [2011/19] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2498251 | Datum: | 12.09.2012 | Sprache: | EN | [2012/37] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2498251 | Datum: | 25.12.2019 | Sprache: | EN | [2019/52] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 12.05.2011 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.07.2013 | Klassifikation | IPC: | G10L21/0208 | [2013/32] | CPC: |
G10L21/0208 (EP,US)
|
Frühere IPC [2012/37] | G10L21/02 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/37] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SIGNALVERARBEITUNGSVERFAHREN, INFORMATIONSPROZESSOR UND SIGNALVERARBEITUNGSPROGRAMM | [2012/37] | Englisch: | SIGNAL PROCESSING METHOD, INFORMATION PROCESSOR, AND SIGNAL PROCESSING PROGRAM | [2012/37] | Französisch: | PROCÉDÉ DE TRAITEMENT DU SIGNAL, PROCESSEUR D'INFORMATIONS ET PROGRAMME DE TRAITEMENT DU SIGNAL | [2012/37] | Eintritt in die regionale Phase | 22.03.2012 | Übersetzung eingereicht | 22.03.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.03.2012 | Recherchengebühr entrichtet | 22.03.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.03.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 22.03.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/37] | 03.02.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 12.09.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.01.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.06.2019 | Termin der mündlichen Verhandlung | 04.07.2019 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 10.07.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.11.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.11.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 06.11.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 12.09.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 28.09.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.11.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.11.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.11.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 25.11.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 13.11.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 14.11.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 14.11.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 02.11.2010 | AL | 25.12.2019 | AT | 25.12.2019 | CY | 25.12.2019 | CZ | 25.12.2019 | DK | 25.12.2019 | EE | 25.12.2019 | ES | 25.12.2019 | FI | 25.12.2019 | HR | 25.12.2019 | IT | 25.12.2019 | LT | 25.12.2019 | LV | 25.12.2019 | MC | 25.12.2019 | MK | 25.12.2019 | MT | 25.12.2019 | NL | 25.12.2019 | PL | 25.12.2019 | RO | 25.12.2019 | RS | 25.12.2019 | SE | 25.12.2019 | SI | 25.12.2019 | SK | 25.12.2019 | SM | 25.12.2019 | TR | 25.12.2019 | BG | 25.03.2020 | NO | 25.03.2020 | GR | 26.03.2020 | IS | 25.04.2020 | PT | 20.05.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 02.11.2010 | |
AL | 25.12.2019 | ||
AT | 25.12.2019 | ||
CY | 25.12.2019 | ||
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
ES | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
IT | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
MC | 25.12.2019 | ||
MT | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
PL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SI | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
TR | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Frühere [2022/26] | AL | 25.12.2019 | |
AT | 25.12.2019 | ||
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
ES | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
IT | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
MC | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
PL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SI | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
TR | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Frühere [2021/31] | AL | 25.12.2019 | |
AT | 25.12.2019 | ||
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
ES | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
IT | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
MC | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
PL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SI | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AL | 25.12.2019 | |
AT | 25.12.2019 | ||
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
ES | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
IT | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
PL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SI | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Frühere [2020/51] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
ES | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SI | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Frühere [2020/47] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
DK | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
ES | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Frühere [2020/40] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
IS | 25.04.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Frühere [2020/37] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
SK | 25.12.2019 | ||
SM | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
EE | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
PT | 20.05.2020 | ||
Frühere [2020/35] | AL | 25.12.2019 | |
CZ | 25.12.2019 | ||
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RO | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
Frühere [2020/32] | AL | 25.12.2019 | |
FI | 25.12.2019 | ||
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
NL | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
Frühere [2020/25] | FI | 25.12.2019 | |
HR | 25.12.2019 | ||
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
RS | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
Frühere [2020/23] | FI | 25.12.2019 | |
LT | 25.12.2019 | ||
LV | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
GR | 26.03.2020 | ||
Frühere [2020/22] | FI | 25.12.2019 | |
LT | 25.12.2019 | ||
SE | 25.12.2019 | ||
BG | 25.03.2020 | ||
NO | 25.03.2020 | ||
Frühere [2020/21] | NO | 25.03.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US4630304 (BORTH DAVID E [US], et al) [X] 1-6,8 * column 6, lines 10-30 * * column 7, lines 40-46 * * column 8, lines 5-10 * * column 11, lines 16-29 * * figures 3,6c *[I] 7 | Internationale Recherche | [Y]JP2006065067 (NEC CORP); | [X]WO2007058121 (NEC CORP [JP], et al) | Prüfung | - JIE CHEN ET AL, "Low-Complexity Echo and NEXT Cancellers for High-Speed Ethernet Transceivers", IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS I: REGULAR PAPERS, IEEE, US, (20081001), vol. 55, no. 9, doi:10.1109/TCSI.2008.920085, ISSN 1549-8328, pages 2827 - 2840, XP011333233 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TCSI.2008.920085 | vom Anmelder | JPH08221092 | JP2006279185 | JP2008203879 | JP4282227B | JP2009255419 | - M. BEROUTI; R. SCHWARTZ; J. MAKHOUL, "Enhancement of speech corrupted by acoustic noise", PROCEEDINGS OF ICASSP'79, (197904), pages 208 - 211, XP001079151 |