EP2499305 - BETONPFEILER MIT INTAKTHEITSÜBERWACHUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 16.10.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.10.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 18.11.2015 [2015/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Smart Structures Inc. 324 South Second Street Pike 13 Southampton, Pennsylvania 18966 / US | [2012/38] | Erfinder | 01 /
HECHT, Kurt 935 Tower View Circle New Hope Pennsylvania 18938 / US | [2012/38] | Vertreter | LBP Lemcke, Brommer & Partner Patentanwälte mbB Siegfried-Kühn-Straße 4 76135 Karlsruhe / DE | [N/P] |
Frühere [2014/21] | Lemcke, Brommer & Partner Patentanwälte Partnerschaft mbB Patentanwälte Partnerschaft mbB Bismarckstraße 16 76133 Karlsruhe / DE | ||
Frühere [2012/38] | Kaiser, Magnus Lemcke, Brommer & Partner Patentanwälte Bismarckstrasse 16 76133 Karlsruhe / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10830759.6 | 12.11.2010 | WO2010US56444 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20090260995P | 13.11.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 260995 P | [2012/38] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2011060214 | Datum: | 19.05.2011 | Sprache: | EN | [2011/20] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2499305 | Datum: | 19.09.2012 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 19.05.2011 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2012/38] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 19.05.2011 | Klassifikation | IPC: | E02D31/02 | [2012/38] | CPC: |
E02D33/00 (EP,US);
E02D5/34 (EP,US);
G01M5/0041 (EP,US);
G01M5/0066 (EP,US);
G01M5/0083 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/38] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BETONPFEILER MIT INTAKTHEITSÜBERWACHUNG | [2012/38] | Englisch: | INTEGRITY MONITORED CONCRETE PILINGS | [2012/38] | Französisch: | PIEU EN BÉTON À INTÉGRITÉ CONTRÔLÉE | [2012/38] | Eintritt in die regionale Phase | 18.05.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.05.2012 | Recherchengebühr entrichtet | 18.05.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.05.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.05.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.05.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/38] | 02.06.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/47] | 06.07.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2015/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.10.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.11.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2014 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US3603141 (KINKEAD ALFRED NORMAN); | [A]US4336595 (ADAMS THOMAS E, et al); | [A]US5086651 (WESTERMO BRUCE [US], et al); | [A]US2001049968 (KIM JIN KEUN [KR], et al); | [A]US6533502 (MCVAY MICHAEL C [US], et al); | [X]US2006021447 (HECHT KURT [US], et al); | [A]US2009169380 (NIES JACOB JOHANNES [NL], et al) |