Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
16.10.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 18.11.2015 [2015/47] |
05.07.2015 | Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist | |
09.01.2015 | Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Absendung der Mitteilung + Frist | |
18.04.2014 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 21.05.2014 [2014/21] |
03.12.2013 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
18.01.2013 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 20.02.2013 [2013/08] |
24.10.2012 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
17.08.2012 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 19.09.2012 [2012/38] |
17.08.2012 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 19.09.2012 [2012/38] |
03.07.2012 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
12.06.2012 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
12.06.2012 | Änderung durch den Anmelder | |
30.05.2011 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
20.05.2011 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |