EP2498609 - SELEKTIVE HETEROCYCLISCHE SPHINGOSIN-1-PHOSPHATREZEPTORMODULATOREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.02.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 16.03.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 13.03.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 16.02.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 26.09.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 02.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IS | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Celgene International II Sàrl Rue des Moulins 2108 Couvet / CH | [2017/19] |
Frühere [2012/38] | Für alle benannten Staaten Receptos, Inc. 10835 Road to the Cure, 205 San Diego, CA 92121 / US | Erfinder | 01 /
BOEHM, Marcus, F. 2811 Maple Street San Diego, CA 92104 / US | 02 /
MARTINBOROUGH, Esther 11128 Portobelo Drive San Diego, CA 92124 / US | 03 /
BRAHMACHARY, Enugurthi 11795 Spruce Run Dr. No. C San Diego, CA 92131 / US | 04 /
MOORJANI, Manisha 8389 Reagan Glen San Diego, CA 92127 / US | 05 /
TAMIYA, Junko 258 Argus Way Oceanside, CA 92057 / US | 06 /
HUANG, Liming 12788 Adolphia Court San Diego, CA 92129 / US | 07 /
YEAGER, Adam, Richard 3468 Copley Avenue San Diego, CA 92116 / US | [2018/16] |
Frühere [2012/38] | 01 /
BOEHM, Marcus, F. 2811 Maple Street San Diego CA 92104 / US | ||
02 /
MARTINBOROUGH, Esther 11128 Portobelo Drive San Diego CA 92124 / US | |||
03 /
BRAHMACHARY, Enugurthi 11795 Spruce Run Dr. C San Diego CA 92131 / US | |||
04 /
MOORJANI, Manisha 8389 Reagan Glen San Diego CA 92127 / US | |||
05 /
TAMIYA, Junko 258 Argus Way Oceanside CA 92057 / US | |||
06 /
HUANG, Liming 12788 Adolphia Court San Diego CA 92129 / US | |||
07 /
YEAGER, Adam, Richard 3468 Copley Avenue San Diego CA 92116 / US | Vertreter | Cohausz & Florack Patent- & Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Bleichstraße 14 40211 Düsseldorf / DE | [2018/16] |
Frühere [2012/38] | Cohausz & Florack Bleichstraße 14 40211 Düsseldorf / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10830879.2 | 15.11.2010 | [2018/16] | WO2010US56759 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20090262474P | 18.11.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 262474 P | US20090261295P | 13.11.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 261295 P | [2012/38] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2011060391 | Datum: | 19.05.2011 | Sprache: | EN | [2011/20] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2498609 | Datum: | 19.09.2012 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 19.05.2011 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2012/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2498609 | Datum: | 18.04.2018 | Sprache: | EN | [2018/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 19.05.2011 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.04.2013 | Klassifikation | IPC: | A01N43/78, A61K31/425 | [2012/38] | CPC: |
C07D417/12 (EP,CN,KR,US);
C07D285/12 (EP,CN,KR,US);
C07D277/30 (EP,CN,KR,US);
A61K31/433 (KR);
A61K45/06 (KR);
A61P1/04 (EP);
A61P11/00 (EP);
A61P25/00 (EP);
A61P31/16 (EP);
A61P37/06 (EP);
A61P43/00 (EP);
C07C209/62 (US);
C07C253/30 (US);
C07C269/04 (US);
C07C29/143 (US);
C07C313/06 (US);
C07D285/135 (EP,KR,US);
C07D333/24 (EP,CN,KR,US);
C07D333/28 (EP,KR,US);
C07D333/38 (EP,US);
C07D413/12 (EP,KR,US);
C07D417/10 (EP,CN,US);
C07F5/02 (KR,US);
C07F7/188 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/38] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SELEKTIVE HETEROCYCLISCHE SPHINGOSIN-1-PHOSPHATREZEPTORMODULATOREN | [2012/38] | Englisch: | SELECTIVE HETEROCYCLIC SPHINGOSINE 1 PHOSPHATE RECEPTOR MODULATORS | [2012/38] | Französisch: | MODULATEURS DE RÉCEPTEUR DE SPHINGOSINE-1-PHOSPHATE HÉTÉROCYCLIQUES SÉLECTIFS | [2012/38] | Eintritt in die regionale Phase | 06.06.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 06.06.2012 | Recherchengebühr entrichtet | 06.06.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.06.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.06.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/38] | 20.11.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.07.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 15.01.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.12.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 23.06.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.09.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.02.2018 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 02.02.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.02.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 13.03.2018 | Information über die beabsichtigte Patenterteilung | 13.03.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 14.07.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 21.01.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.11.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.11.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.11.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.11.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.11.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 15.11.2010 | AL | 18.04.2018 | AT | 18.04.2018 | CY | 18.04.2018 | CZ | 18.04.2018 | EE | 18.04.2018 | FI | 18.04.2018 | HR | 18.04.2018 | LT | 18.04.2018 | LV | 18.04.2018 | MC | 18.04.2018 | MK | 18.04.2018 | PL | 18.04.2018 | RO | 18.04.2018 | RS | 18.04.2018 | SI | 18.04.2018 | SK | 18.04.2018 | SM | 18.04.2018 | TR | 18.04.2018 | BG | 18.07.2018 | NO | 18.07.2018 | IS | 18.08.2018 | LU | 15.11.2018 | MT | 15.11.2018 | [2020/32] |
Frühere [2020/31] | HU | 15.11.2010 | |
AL | 18.04.2018 | ||
AT | 18.04.2018 | ||
CY | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
MK | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SI | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
SM | 18.04.2018 | ||
TR | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
LU | 15.11.2018 | ||
MT | 15.11.2018 | ||
Frühere [2020/30] | HU | 15.11.2010 | |
AL | 18.04.2018 | ||
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SI | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
SM | 18.04.2018 | ||
TR | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
LU | 15.11.2018 | ||
MT | 15.11.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AL | 18.04.2018 | |
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SI | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
SM | 18.04.2018 | ||
TR | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
LU | 15.11.2018 | ||
MT | 15.11.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AL | 18.04.2018 | |
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SI | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
SM | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
LU | 15.11.2018 | ||
MT | 15.11.2018 | ||
Frühere [2019/34] | AL | 18.04.2018 | |
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SI | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
SM | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
LU | 15.11.2018 | ||
Frühere [2019/33] | AL | 18.04.2018 | |
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SI | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
SM | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 18.04.2018 | |
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SI | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
SM | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
Frühere [2019/12] | AL | 18.04.2018 | |
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
SM | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
Frühere [2019/10] | AL | 18.04.2018 | |
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
Frühere [2019/09] | AL | 18.04.2018 | |
EE | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
Frühere [2018/51] | AL | 18.04.2018 | |
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RS | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
Frühere [2018/50] | AL | 18.04.2018 | |
FI | 18.04.2018 | ||
HR | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
Frühere [2018/47] | AL | 18.04.2018 | |
FI | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | ||
Frühere [2018/46] | AL | 18.04.2018 | |
LT | 18.04.2018 | ||
NO | 18.07.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]WO2004058149 (MERCK & CO INC [US], et al) [I] 1-15* claim 1 * | Internationale Recherche | [Y]US6511975 (NISHI TAKAHIDE [JP], et al); | [Y]US2006161005 (DOHERTY GEORGE A [US], et al); | [Y]US2008009534 (CHENG PETER T [US], et al); | [Y]US2008249093 (COLANDREA VINCENT J [US], et al) | vom Anmelder | - LIT et al., "Salt Selection for Basic Drugs", IntJ. Pharm., (19860000), vol. 33, pages 201 - 217 |