EP2505187 - KOSMETISCHES PRODUKT FÜR DAS HAAR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.08.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 25.08.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 17.05.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 11.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kao Corporation 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome Chuo-Ku Tokyo 103-8210 / JP | Für alle benannten Staaten Momentive Performance Materials Japan LLC 2-20, Akasaka 5-chome Minato-ku Tokyo 107-6109 / JP | [2017/39] |
Frühere [2012/40] | Für alle benannten Staaten Kao Corporation 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome Chuo-Ku Tokyo 103-8210 / JP | ||
Für alle benannten Staaten Momentive Performance Materials Japan LLC 5-2-20, Akasaka Minato-ku Tokyo 107-6109 / JP | Erfinder | 01 /
SUZUKI, Aya c/o Kao Corporation Research Laboratories 1-3 Bunka 2-chome Sumida-ku Tokyo 131-8501 / JP | 02 /
SUENAGA, Koji c/o Momentive Performance Materials Japan LLC 2-20 Akasaka 5-chome Minato-ku Tokyo 107-6109 / JP | 03 /
KAHARU, Takeshi c/o Kao Corporation Research Laboratories 1-3 Bunka 2-chome Sumida-ku Tokyo 131-8501 / JP | [2012/40] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2017/39] |
Frühere [2012/40] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10832829.5 | 19.11.2010 | [2017/39] | WO2010JP06806 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20090267009 | 25.11.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2009267009 | JP20100255556 | 16.11.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2010255556 | [2012/40] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2011064974 | Datum: | 03.06.2011 | Sprache: | JA | [2011/22] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2505187 | Datum: | 03.10.2012 | Sprache: | EN | [2012/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2505187 | Datum: | 27.09.2017 | Sprache: | EN | [2017/39] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 03.06.2011 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.03.2015 | Klassifikation | IPC: | A61K8/898, A61K8/34, A61K8/35, A61K8/36, A61K8/39, A61K8/41, A61K8/42, A61K8/49, A61K8/86, A61K8/891, A61Q5/00, A61Q5/12, A61Q5/02 | [2015/13] | CPC: |
A61K8/891 (EP,US);
A61K8/342 (EP,US);
A61K8/416 (EP,US);
A61K8/898 (EP,US);
A61Q5/02 (EP,US);
A61Q5/12 (EP,US)
|
Frühere IPC [2012/40] | A61K8/898, A61K8/34, A61K8/35, A61K8/36, A61K8/39, A61K8/41, A61K8/42, A61K8/49, A61K8/86, A61K8/891, A61Q5/00, A61Q5/12 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/40] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KOSMETISCHES PRODUKT FÜR DAS HAAR | [2012/40] | Englisch: | HAIR COSMETIC | [2012/40] | Französisch: | PRODUIT COSMÉTIQUE POUR LES CHEVEUX | [2012/40] | Eintritt in die regionale Phase | 18.06.2012 | Übersetzung eingereicht | 18.06.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.06.2012 | Recherchengebühr entrichtet | 18.06.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.06.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.06.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/40] | 24.09.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.02.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.05.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.08.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.01.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.05.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.08.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.08.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 09.08.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 02.02.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 28.06.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.11.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.11.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.11.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 24.11.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 19.11.2010 | AL | 27.09.2017 | AT | 27.09.2017 | CY | 27.09.2017 | CZ | 27.09.2017 | DK | 27.09.2017 | EE | 27.09.2017 | ES | 27.09.2017 | FI | 27.09.2017 | HR | 27.09.2017 | IT | 27.09.2017 | LT | 27.09.2017 | LV | 27.09.2017 | MC | 27.09.2017 | MK | 27.09.2017 | NL | 27.09.2017 | PL | 27.09.2017 | PT | 27.09.2017 | RO | 27.09.2017 | RS | 27.09.2017 | SE | 27.09.2017 | SI | 27.09.2017 | SK | 27.09.2017 | SM | 27.09.2017 | TR | 27.09.2017 | IE | 19.11.2017 | LU | 19.11.2017 | MT | 19.11.2017 | BE | 30.11.2017 | CH | 30.11.2017 | LI | 30.11.2017 | BG | 27.12.2017 | NO | 27.12.2017 | GR | 28.12.2017 | IS | 27.01.2018 | [2020/33] |
Frühere [2020/27] | HU | 19.11.2010 | |
AT | 27.09.2017 | ||
CY | 27.09.2017 | ||
CZ | 27.09.2017 | ||
DK | 27.09.2017 | ||
EE | 27.09.2017 | ||
ES | 27.09.2017 | ||
FI | 27.09.2017 | ||
HR | 27.09.2017 | ||
IT | 27.09.2017 | ||
LT | 27.09.2017 | ||
LV | 27.09.2017 | ||
MC | 27.09.2017 | ||
MK | 27.09.2017 | ||
NL | 27.09.2017 | ||
PL | 27.09.2017 | ||
PT | 27.09.2017 | ||
RO | 27.09.2017 | ||
RS | 27.09.2017 | ||
SE | 27.09.2017 | ||
SI | 27.09.2017 | ||
SK | 27.09.2017 | ||
SM | 27.09.2017 | ||
TR | 27.09.2017 | ||
IE | 19.11.2017 | ||
LU | 19.11.2017 | ||
MT | 19.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 27.12.2017 | ||
NO | 27.12.2017 | ||
GR | 28.12.2017 | ||
IS | 27.01.2018 | ||
Frühere [2020/16] | HU | 19.11.2010 | |
AT | 27.09.2017 | ||
CY | 27.09.2017 | ||
CZ | 27.09.2017 | ||
DK | 27.09.2017 | ||
EE | 27.09.2017 | ||
ES | 27.09.2017 | ||
FI | 27.09.2017 | ||
HR | 27.09.2017 | ||
IT | 27.09.2017 | ||
LT | 27.09.2017 | ||
LV | 27.09.2017 | ||
MC | 27.09.2017 | ||
MK | 27.09.2017 | ||
NL | 27.09.2017 | ||
PL | 27.09.2017 | ||
RO | 27.09.2017 | ||
RS | 27.09.2017 | ||
SE | 27.09.2017 | ||
SI | 27.09.2017 | ||
SK | 27.09.2017 | ||
SM | 27.09.2017 | ||
TR | 27.09.2017 | ||
IE | 19.11.2017 | ||
LU | 19.11.2017 | ||
MT | 19.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 27.12.2017 | ||
NO | 27.12.2017 | ||
GR | 28.12.2017 | ||
IS | 27.01.2018 | ||
Frühere [2019/52] | HU | 19.11.2010 | |
AT | 27.09.2017 | ||
CY | 27.09.2017 | ||
CZ | 27.09.2017 | ||
DK | 27.09.2017 | ||
EE | 27.09.2017 | ||
ES | 27.09.2017 | ||
FI | 27.09.2017 | ||
HR | 27.09.2017 | ||
IT | 27.09.2017 | ||
LT | 27.09.2017 | ||
LV | 27.09.2017 | ||
MC | 27.09.2017 | ||
MK | 27.09.2017 | ||
NL | 27.09.2017 | ||
PL | 27.09.2017 | ||
RO | 27.09.2017 | ||
RS | 27.09.2017 | ||
SE | 27.09.2017 | ||
SI | 27.09.2017 | ||
SK | 27.09.2017 | ||
SM | 27.09.2017 | ||
IE | 19.11.2017 | ||
LU | 19.11.2017 | ||
MT | 19.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 27.12.2017 | ||
NO | 27.12.2017 | ||
GR | 28.12.2017 | ||
IS | 27.01.2018 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 19.11.2010 | |
AT | 27.09.2017 | ||
CY | 27.09.2017 | ||
CZ | 27.09.2017 | ||
DK | 27.09.2017 | ||
EE | 27.09.2017 | ||
ES | 27.09.2017 | ||
FI | 27.09.2017 | ||
HR | 27.09.2017 | ||
IT | 27.09.2017 | ||
LT | 27.09.2017 | ||
LV | 27.09.2017 | ||
MC | 27.09.2017 | ||
NL | 27.09.2017 | ||
PL | 27.09.2017 | ||
RO | 27.09.2017 | ||
RS | 27.09.2017 | ||
SE | 27.09.2017 | ||
SI | 27.09.2017 | ||
SK | 27.09.2017 | ||
SM | 27.09.2017 | ||
IE | 19.11.2017 | ||
LU | 19.11.2017 | ||
MT | 19.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 27.12.2017 | ||
NO | 27.12.2017 | ||
GR | 28.12.2017 | ||
IS | 27.01.2018 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 19.11.2010 | |
AT | 27.09.2017 | ||
CZ | 27.09.2017 | ||
DK | 27.09.2017 | ||
EE | 27.09.2017 | ||
ES | 27.09.2017 | ||
FI | 27.09.2017 | ||
HR | 27.09.2017 | ||
IT | 27.09.2017 | ||
LT | 27.09.2017 | ||
LV | 27.09.2017 | ||
MC | 27.09.2017 | ||
NL | 27.09.2017 | ||
PL | 27.09.2017 | ||
RO | 27.09.2017 | ||
RS | 27.09.2017 | ||
SE | 27.09.2017 | ||
SI | 27.09.2017 | ||
SK | 27.09.2017 | ||
SM | 27.09.2017 | ||
IE | 19.11.2017 | ||
LU | 19.11.2017 | ||
MT | 19.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 27.12.2017 | ||
NO | 27.12.2017 | ||
GR | 28.12.2017 | ||
IS | 27.01.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AT | 27.09.2017 | |
CZ | 27.09.2017 | ||
DK | 27.09.2017 | ||
EE | 27.09.2017 | ||
ES | 27.09.2017 | ||
FI | 27.09.2017 | ||
HR | 27.09.2017 | ||
IT | 27.09.2017 | ||
LT | 27.09.2017 | ||
LV | 27.09.2017 | ||
MC | 27.09.2017 | ||
NL | 27.09.2017 | ||
PL | 27.09.2017 | ||
RO | 27.09.2017 | ||
RS | 27.09.2017 | ||
SE | 27.09.2017 | ||
SI | 27.09.2017 | ||
SK | 27.09.2017 | ||
SM | 27.09.2017 | ||
IE | 19.11.2017 | ||
LU | 19.11.2017 | ||
MT | 19.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 27.12.2017 | ||
NO | 27.12.2017 | ||
GR | 28.12.2017 | ||
IS | 27.01.2018 | ||
Frühere [2018/50] | AT | 27.09.2017 | |
CZ | 27.09.2017 | ||
DK | 27.09.2017 | ||
EE | 27.09.2017 | ||
ES | 27.09.2017 | ||
FI | 27.09.2017 | ||
HR | 27.09.2017 | ||
IT | 27.09.2017 | ||
LT | 27.09.2017 | ||
LV | 27.09.2017 | ||
MC | 27.09.2017 | ||
NL | 27.09.2017 | ||
PL | 27.09.2017 | ||
RO | 27.09.2017 | ||
RS | 27.09.2017 | ||
SE | 27.09.2017 | ||
SK | 27.09.2017 | ||
SM | 27.09.2017 | ||
IE | 19.11.2017 | ||
LU | 19.11.2017 | ||
MT | 19.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 27.12.2017 | ||
NO | 27.12.2017 | ||
GR | 28.12.2017 | ||
IS | 27.01.2018 | ||
Frühere [2018/45] | AT | 27.09.2017 | |
CZ | 27.09.2017 | ||
DK | 27.09.2017 | ||
EE | 27.09.2017 | ||
ES | 27.09.2017 | ||
FI | 27.09.2017 | ||
HR | 27.09.2017 | ||
IT | 27.09.2017 | ||
LT | 27.09.2017 | ||
LV | 27.09.2017 | ||
MC | 27.09.2017 | ||
NL | 27.09.2017 | ||
PL | 27.09.2017 | ||
RO | 27.09.2017 | ||
RS | 27.09.2017 | ||
SE | 27.09.2017 | ||
SK | 27.09.2017 | ||
SM | 27.09.2017 | ||
IE | 19.11.2017 | ||
LU | 19.11.2017 | ||
MT | 19.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 27.12.2017 | ||
NO | 27.12.2017 | ||
GR | 28.12.2017 | ||
IS | 27.01.2018 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 27.09.2017 | |
CZ | 27.09.2017 | ||
DK | 27.09.2017 | ||
EE | 27.09.2017 | ||
ES | 27.09.2017 | ||
FI | 27.09.2017 | ||
HR | 27.09.2017 | ||
IT | 27.09.2017 | ||
LT | 27.09.2017 | ||
LV | 27.09.2017 | ||
MC | 27.09.2017 | ||
NL | 27.09.2017 | ||
PL | 27.09.2017 | ||
RO | 27.09.2017 | ||
RS | 27.09.2017 | ||
SE | 27.09.2017 | ||
SK | 27.09.2017 | ||
SM | 27.09.2017 | ||
LU | 19.11.2017 | ||
MT | 19.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 27.12.2017 | ||
NO | 27.12.2017 | ||
GR | 28.12.2017 | ||
IS | 27.01.2018 | ||
Frühere [2018/39] | AT | 27.09.2017 | |
CZ | 27.09.2017 | ||
DK | 27.09.2017 | ||
EE | 27.09.2017 | ||
ES | 27.09.2017 | ||
FI | 27.09.2017 | ||
HR | 27.09.2017 | ||
IT | 27.09.2017 | ||
LT | 27.09.2017 | ||
LV | 27.09.2017 | ||
MC | 27.09.2017 | ||
NL | 27.09.2017 | ||
PL | 27.09.2017 | ||
RO | 27.09.2017 | ||
RS | 27.09.2017 | ||
SE | 27.09.2017 | ||
SK | 27.09.2017 | ||
SM | 27.09.2017 | ||
LU | 19.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 27.12.2017 | ||
NO | 27.12.2017 | ||
GR | 28.12.2017 | ||
IS | 27.01.2018 | ||
Frühere [2018/33] | AT | 27.09.2017 | |
CZ | 27.09.2017 | ||
DK | 27.09.2017 | ||
EE | 27.09.2017 | ||
ES | 27.09.2017 | ||
FI | 27.09.2017 | ||
HR | 27.09.2017 | ||
IT | 27.09.2017 | ||
LT | 27.09.2017 | ||
LV | 27.09.2017 | ||
MC | 27.09.2017 | ||
NL | 27.09.2017 | ||
RO | 27.09.2017 | ||
RS | 27.09.2017 | ||
SE | 27.09.2017 | ||
SK | 27.09.2017 | ||
SM | 27.09.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 27.12.2017 | ||
NO | 27.12.2017 | ||
GR | 28.12.2017 | ||
IS | 27.01.2018 | ||
Frühere [2018/24] | AT | 27.09.2017 | |
CZ | 27.09.2017 | ||
EE | 27.09.2017 | ||
ES | 27.09.2017 | ||
FI | 27.09.2017 | ||
HR | 27.09.2017 | ||
IT | 27.09.2017 | ||
LT | 27.09.2017 | ||
LV | 27.09.2017 | ||
NL | 27.09.2017 | ||
RO | 27.09.2017 | ||
RS | 27.09.2017 | ||
SE | 27.09.2017 | ||
SK | 27.09.2017 | ||
SM | 27.09.2017 | ||
BG | 27.12.2017 | ||
NO | 27.12.2017 | ||
GR | 28.12.2017 | ||
IS | 27.01.2018 | ||
Frühere [2018/23] | AT | 27.09.2017 | |
CZ | 27.09.2017 | ||
EE | 27.09.2017 | ||
ES | 27.09.2017 | ||
FI | 27.09.2017 | ||
HR | 27.09.2017 | ||
LT | 27.09.2017 | ||
LV | 27.09.2017 | ||
NL | 27.09.2017 | ||
RO | 27.09.2017 | ||
RS | 27.09.2017 | ||
SE | 27.09.2017 | ||
SK | 27.09.2017 | ||
BG | 27.12.2017 | ||
NO | 27.12.2017 | ||
GR | 28.12.2017 | ||
IS | 27.01.2018 | ||
Frühere [2018/21] | CZ | 27.09.2017 | |
FI | 27.09.2017 | ||
HR | 27.09.2017 | ||
LT | 27.09.2017 | ||
LV | 27.09.2017 | ||
NL | 27.09.2017 | ||
RS | 27.09.2017 | ||
SE | 27.09.2017 | ||
BG | 27.12.2017 | ||
NO | 27.12.2017 | ||
GR | 28.12.2017 | ||
Frühere [2018/15] | FI | 27.09.2017 | |
HR | 27.09.2017 | ||
LT | 27.09.2017 | ||
LV | 27.09.2017 | ||
NL | 27.09.2017 | ||
RS | 27.09.2017 | ||
SE | 27.09.2017 | ||
BG | 27.12.2017 | ||
NO | 27.12.2017 | ||
GR | 28.12.2017 | ||
Frühere [2018/12] | FI | 27.09.2017 | |
HR | 27.09.2017 | ||
LT | 27.09.2017 | ||
LV | 27.09.2017 | ||
RS | 27.09.2017 | ||
SE | 27.09.2017 | ||
BG | 27.12.2017 | ||
NO | 27.12.2017 | ||
GR | 28.12.2017 | ||
Frühere [2018/11] | FI | 27.09.2017 | |
HR | 27.09.2017 | ||
LT | 27.09.2017 | ||
RS | 27.09.2017 | ||
SE | 27.09.2017 | ||
BG | 27.12.2017 | ||
NO | 27.12.2017 | ||
GR | 28.12.2017 | ||
Frühere [2018/10] | FI | 27.09.2017 | |
HR | 27.09.2017 | ||
LT | 27.09.2017 | ||
RS | 27.09.2017 | ||
SE | 27.09.2017 | ||
NO | 27.12.2017 | ||
Frühere [2018/08] | FI | 27.09.2017 | |
LT | 27.09.2017 | ||
NO | 27.12.2017 | ||
Frühere [2018/07] | LT | 27.09.2017 | |
NO | 27.12.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]JP2009073825 (TOHO CHEM IND CO LTD) [I] 1-8 * examples 18,19 *; | [Y]JP2008143858 (MOMENTIVE PERFORMANCE MAT INC) [Y] 1-8 * the whole document *; | [Y] - Anonymous, "Silicone Hair Care Selection Guide", (20081031), page 6PP, Dow Corning 'Toray', URL: http://www.kodawari-salon.com/image/y520.pdf, (20141215), XP002733805 [Y] 1-8 * the whole document * * page 2 * | Internationale Recherche | [Y]JP2004002261 (KAO CORP); | [Y]JP2009161452 (KAO CORP); | [Y]JP2009073825 (TOHO CHEM IND CO LTD); | [Y]JP2004010581 (KAO CORP); | [Y]JP2008143858 (MOMENTIVE PERFORMANCE MAT INC); | [A]JP2008143859 (MOMENTIVE PERFORMANCE MAT INC); | [A]WO03084492 (KAO CORP [JP], et al); | [A]JP2008297218 (KAO CORP); | [A]JP2005029564 (KAO CORP) | vom Anmelder | JPH09110653 | JPH01190619 | JPH08217643 | JPH03264510 | JP2008143858 | JP2008143859 | - CTFA Dictionary | - ENCYCLOPEDIA OF SHAMPOO INGREDIENTS, MICELLE PRESS |