EP2510541 - NICHTFLÜCHTIGE SPERRSCHALTUNG UND LOGIKSCHALTUNG SOWIE HALBLEITERVORRICHTUNG DAMIT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 30.09.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 01.09.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.09.2022 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 02.11.2022 [2022/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. 398, Hase Atsugi-shi, Kanagawa 243-0036 / JP | [2020/20] |
Frühere [2012/42] | Für alle benannten Staaten Semiconductor Energy Laboratory Co. Ltd. 398 Hase Atsugi-shi, Kanagawa 243-0036 / JP | Erfinder | 01 /
KATO, Kiyoshi c/o Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. 398 Hase Atsugi-shi Kanagawa 243-0036 / JP | 02 /
KOYAMA, Jun c/o Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. 398 Hase Atsugi-shi Kanagawa-ken 243-0036 / JP | [2012/42] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [2012/42] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10835827.6 | 16.11.2010 | WO2010JP70753 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20090282139 | 11.12.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2009282139 | [2012/42] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2011070905 | Datum: | 16.06.2011 | Sprache: | EN | [2011/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2510541 | Datum: | 17.10.2012 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 16.06.2011 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2012/42] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 16.06.2011 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.03.2016 | Klassifikation | IPC: | H01L21/8242, H01L21/8234, H01L27/08, H01L27/088, H01L27/10, H01L27/108, H01L29/786, G11C14/00, G11C11/24, H01L27/06, H01L27/105, H01L27/12, H01L29/04, H03K3/037, H03K19/173 | [2016/15] | CPC: |
G11C14/0054 (EP,KR,US);
G11C11/24 (KR,US);
H03K3/037 (KR,US);
H01L27/0688 (EP,KR,US);
H01L27/1207 (KR,US);
H01L27/1225 (EP,KR,US);
H01L27/1255 (KR,US);
H01L29/045 (KR,US);
H01L29/7869 (KR,US);
|
Frühere IPC [2012/42] | H01L21/8242, H01L21/8234, H01L27/08, H01L27/088, H01L27/10, H01L27/108, H01L29/786 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/42] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | NICHTFLÜCHTIGE SPERRSCHALTUNG UND LOGIKSCHALTUNG SOWIE HALBLEITERVORRICHTUNG DAMIT | [2012/42] | Englisch: | NONVOLATILE LATCH CIRCUIT AND LOGIC CIRCUIT, AND SEMICONDUCTOR DEVICE USING THE SAME | [2012/42] | Französisch: | CIRCUIT À VERROUILLAGE NON VOLATIL, CIRCUIT LOGIQUE ET DISPOSITIF SEMI-CONDUCTEUR UTILISANT CELUI-CI | [2012/42] | Eintritt in die regionale Phase | 11.06.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.06.2012 | Recherchengebühr entrichtet | 11.06.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.06.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.06.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/42] | 26.09.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.09.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.12.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.08.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.12.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.06.2022 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2022/44] | 23.06.2022 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2022/44] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 04.09.2017 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.11.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.11.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.11.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 10.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 10.11.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 13.11.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 14.11.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 14.11.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 13.11.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2021 | 12   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]JPH05110392 (HITACHI LTD); | [Y]WO2009063542 (FUJITSU MICROELECTRONICS LTD [JP], et al); | [Y]US2009152506 (UMEDA KENICHI [JP], et al); | [P]US2010213998 (UEMURA TAIKI [JP], et al); | Internationale Recherche | [Y]JPS6466899 (RAMTRON CORP); | [Y]JPH05110392 (HITACHI LTD); | [Y]JPH07147530 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP); | [Y]JP2006165532 (CANON KK, et al); | [AP]JP2010034710 (NEC ELECTRONICS CORP) | vom Anmelder | JPH0510392B | WO03044953 | WO2009063542 | US2009152506 | WO2011062075 |