EP2513224 - LEITENDE TANKWANNE UND SPENDERWANNE, VERFAHREN ZU IHRER ERDUNG UND ELEKTRISCH LEITENDE ZUSAMMENSETZUNG ZUR HERSTELLUNG DER TANKWANNE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 09.12.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.12.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 11.01.2017 [2017/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten KPS Fueling Solutions Snd. Bhd. 14, Jalan Teknologi 3/1, Section 3 Selangor Science Park 1 Kota Damansara 47810 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan / MY | [2014/39] |
Frühere [2012/43] | Für alle benannten Staaten Guardian Venture Oil&Gas Sdn. Bhd. 25-31, Jalan Apollo U5/186 Seksyen U5 Bandar Pinggiran Subang 40150 Shah Alam Selangor Darul Ehsan / MY | Erfinder | 01 /
JOSEPH, Brian John (NRIC NO. 590616-10-6659) P 07-04 Selat Horizon Condo Klebang Melaka / MY | [2012/43] | Vertreter | Beck Greener LLP Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR / GB | [N/P] |
Frühere [2014/16] | Beck Greener Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR / GB | ||
Frühere [2012/43] | Stones, James Alexander Beck Greener Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10837935.5 | 15.12.2010 | WO2010MY00320 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | WO2009MY00206 | 15.12.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: PCT/MY2009/000206 | [2012/43] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2011074940 | Datum: | 23.06.2011 | Sprache: | EN | [2011/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2513224 | Datum: | 24.10.2012 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.06.2011 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2012/43] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | AU | 23.06.2011 | Klassifikation | IPC: | C08L67/06, C08K3/04, H01B1/24 | [2012/43] | CPC: |
B67D7/3209 (EP,US);
B67D7/3236 (EP,US);
B67D7/78 (EP,US);
Y10T137/0402 (EP,US);
Y10T137/85978 (EP,US);
Y10T29/49117 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/43] | Erstreckungsstaaten | BA | 13.07.2012 | ME | 13.07.2012 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LEITENDE TANKWANNE UND SPENDERWANNE, VERFAHREN ZU IHRER ERDUNG UND ELEKTRISCH LEITENDE ZUSAMMENSETZUNG ZUR HERSTELLUNG DER TANKWANNE | [2012/43] | Englisch: | CONDUCTIVE TANK SUMP AND DISPENSER SUMP, AND METHOD OF EARTHING PROCESS OF THE SAME, AND ELECTRICALLY-CONDUCTIVE COMPOSITION FOR FABRICATION OF TANK SUMP | [2012/43] | Französisch: | SIPHON DE CUVE CONDUCTEUR ET SIPHON DISTRIBUTEUR, PROCÉDÉ DE MISE À LA TERRE DE CELUI-CI, ET COMPOSITION ÉLECTRIQUEMENT CONDUCTRICE POUR LA FABRICATION DUDIT SIPHON DE CUVE | [2012/43] | Eintritt in die regionale Phase | 13.07.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.07.2012 | Recherchengebühr entrichtet | 13.07.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.07.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.07.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/43] | 01.07.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2017/02] | 27.07.2016 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2017/02] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.11.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 16.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2015 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]EP0099717 (BRITISH PETROLEUM CO PLC [GB]); | [X]US2008096032 (GUHA PROBIR K [US], et al); | [X]DE2022848 (LICENTIA TALALMANYOKAT FERTEKE); | [A]US5545679 (BOLLINGER JR PARKER A [US], et al); | [A]US2007007495 (HAYES RICHARD A [US]); | [A]US6852790 (THIELEN ALAIN [BE], et al); | [A]GB2031924 (M & G TANKERS LTD) |