EP2518461 - INFRAROTSENSOR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 01.06.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 23.06.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 15.06.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 15.05.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 23.02.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Mitsubishi Materials Corporation 3-2, Otemachi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8117 / JP | [2012/44] | Erfinder | 01 /
NAKAMURA, Kenzo c/o Mitsubishi Materials Corporation Central Research Institute 1002-14, Mukohyama Naka-shi Ibaraki 311-0102 / JP | 02 /
KITAGUCHI, Sei c/o Central Research Institute Omiya Office Mitsubishi Materials Corporation 297 Kitabukuro-cho 1-chome Omiya-ku, Saitama-shi Saitama 330-8508 / JP | 03 /
ISHIKAWA, Mototaka c/o Mitsubishi Materials Corporation Central Research Institute 1002-14, Mukohyama Naka-shi Ibaraki 311-0102 / JP | [2012/44] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2017/30] |
Frühere [2012/44] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10839237.4 | 14.12.2010 | [2017/30] | WO2010JP72436 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20090295857 | 25.12.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2009295857 | [2012/44] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2011078004 | Datum: | 30.06.2011 | Sprache: | JA | [2011/26] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2518461 | Datum: | 31.10.2012 | Sprache: | EN | [2012/44] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2518461 | Datum: | 26.07.2017 | Sprache: | EN | [2017/30] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 30.06.2011 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.03.2015 | Klassifikation | IPC: | G01J5/20, G01J1/02, G01J5/10 | [2015/14] | CPC: |
G01J5/10 (EP,US);
G01J1/02 (KR);
G01J5/064 (EP,US);
G01J5/20 (KR);
G01J5/80 (EP,US)
|
Frühere IPC [2012/44] | G01J5/20, G01J1/02 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/44] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | INFRAROTSENSOR | [2012/44] | Englisch: | INFRARED SENSOR | [2012/44] | Französisch: | CAPTEUR INFRAROUGE | [2012/44] | Eintritt in die regionale Phase | 14.06.2012 | Übersetzung eingereicht | 14.06.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.06.2012 | Recherchengebühr entrichtet | 14.06.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.06.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.06.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/44] | 26.08.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.12.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.04.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.01.2017 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 10.01.2017 geplant war | 10.01.2017 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 24.02.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.05.2017 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 10.05.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.05.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 12.06.2017 | Information über die beabsichtigte Patenterteilung | 12.06.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 08.12.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 30.04.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 20.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 14.12.2010 | AL | 26.07.2017 | AT | 26.07.2017 | CY | 26.07.2017 | CZ | 26.07.2017 | DK | 26.07.2017 | EE | 26.07.2017 | ES | 26.07.2017 | FI | 26.07.2017 | HR | 26.07.2017 | IT | 26.07.2017 | LT | 26.07.2017 | LV | 26.07.2017 | MC | 26.07.2017 | MK | 26.07.2017 | NL | 26.07.2017 | PL | 26.07.2017 | PT | 26.07.2017 | RO | 26.07.2017 | RS | 26.07.2017 | SE | 26.07.2017 | SI | 26.07.2017 | SK | 26.07.2017 | SM | 26.07.2017 | TR | 26.07.2017 | BG | 26.10.2017 | NO | 26.10.2017 | GR | 27.10.2017 | IS | 26.11.2017 | IE | 14.12.2017 | LU | 14.12.2017 | MT | 14.12.2017 | BE | 31.12.2017 | CH | 31.12.2017 | LI | 31.12.2017 | [2020/33] |
Frühere [2020/27] | HU | 14.12.2010 | |
AT | 26.07.2017 | ||
CY | 26.07.2017 | ||
CZ | 26.07.2017 | ||
DK | 26.07.2017 | ||
EE | 26.07.2017 | ||
ES | 26.07.2017 | ||
FI | 26.07.2017 | ||
HR | 26.07.2017 | ||
IT | 26.07.2017 | ||
LT | 26.07.2017 | ||
LV | 26.07.2017 | ||
MC | 26.07.2017 | ||
MK | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
PL | 26.07.2017 | ||
PT | 26.07.2017 | ||
RO | 26.07.2017 | ||
RS | 26.07.2017 | ||
SE | 26.07.2017 | ||
SI | 26.07.2017 | ||
SK | 26.07.2017 | ||
SM | 26.07.2017 | ||
TR | 26.07.2017 | ||
BG | 26.10.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
GR | 27.10.2017 | ||
IS | 26.11.2017 | ||
IE | 14.12.2017 | ||
LU | 14.12.2017 | ||
MT | 14.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
Frühere [2020/15] | HU | 14.12.2010 | |
AT | 26.07.2017 | ||
CY | 26.07.2017 | ||
CZ | 26.07.2017 | ||
DK | 26.07.2017 | ||
EE | 26.07.2017 | ||
ES | 26.07.2017 | ||
FI | 26.07.2017 | ||
HR | 26.07.2017 | ||
IT | 26.07.2017 | ||
LT | 26.07.2017 | ||
LV | 26.07.2017 | ||
MC | 26.07.2017 | ||
MK | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
PL | 26.07.2017 | ||
RO | 26.07.2017 | ||
RS | 26.07.2017 | ||
SE | 26.07.2017 | ||
SI | 26.07.2017 | ||
SK | 26.07.2017 | ||
SM | 26.07.2017 | ||
TR | 26.07.2017 | ||
BG | 26.10.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
GR | 27.10.2017 | ||
IS | 26.11.2017 | ||
IE | 14.12.2017 | ||
LU | 14.12.2017 | ||
MT | 14.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
Frühere [2019/52] | HU | 14.12.2010 | |
AT | 26.07.2017 | ||
CY | 26.07.2017 | ||
CZ | 26.07.2017 | ||
DK | 26.07.2017 | ||
EE | 26.07.2017 | ||
ES | 26.07.2017 | ||
FI | 26.07.2017 | ||
HR | 26.07.2017 | ||
IT | 26.07.2017 | ||
LT | 26.07.2017 | ||
LV | 26.07.2017 | ||
MC | 26.07.2017 | ||
MK | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
PL | 26.07.2017 | ||
RO | 26.07.2017 | ||
RS | 26.07.2017 | ||
SE | 26.07.2017 | ||
SI | 26.07.2017 | ||
SK | 26.07.2017 | ||
SM | 26.07.2017 | ||
BG | 26.10.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
GR | 27.10.2017 | ||
IS | 26.11.2017 | ||
IE | 14.12.2017 | ||
LU | 14.12.2017 | ||
MT | 14.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 14.12.2010 | |
AT | 26.07.2017 | ||
CY | 26.07.2017 | ||
CZ | 26.07.2017 | ||
DK | 26.07.2017 | ||
EE | 26.07.2017 | ||
ES | 26.07.2017 | ||
FI | 26.07.2017 | ||
HR | 26.07.2017 | ||
IT | 26.07.2017 | ||
LT | 26.07.2017 | ||
LV | 26.07.2017 | ||
MC | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
PL | 26.07.2017 | ||
RO | 26.07.2017 | ||
RS | 26.07.2017 | ||
SE | 26.07.2017 | ||
SI | 26.07.2017 | ||
SK | 26.07.2017 | ||
SM | 26.07.2017 | ||
BG | 26.10.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
GR | 27.10.2017 | ||
IS | 26.11.2017 | ||
IE | 14.12.2017 | ||
LU | 14.12.2017 | ||
MT | 14.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 14.12.2010 | |
AT | 26.07.2017 | ||
CZ | 26.07.2017 | ||
DK | 26.07.2017 | ||
EE | 26.07.2017 | ||
ES | 26.07.2017 | ||
FI | 26.07.2017 | ||
HR | 26.07.2017 | ||
IT | 26.07.2017 | ||
LT | 26.07.2017 | ||
LV | 26.07.2017 | ||
MC | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
PL | 26.07.2017 | ||
RO | 26.07.2017 | ||
RS | 26.07.2017 | ||
SE | 26.07.2017 | ||
SI | 26.07.2017 | ||
SK | 26.07.2017 | ||
SM | 26.07.2017 | ||
BG | 26.10.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
GR | 27.10.2017 | ||
IS | 26.11.2017 | ||
IE | 14.12.2017 | ||
LU | 14.12.2017 | ||
MT | 14.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
Frühere [2019/30] | AT | 26.07.2017 | |
CZ | 26.07.2017 | ||
DK | 26.07.2017 | ||
EE | 26.07.2017 | ||
ES | 26.07.2017 | ||
FI | 26.07.2017 | ||
HR | 26.07.2017 | ||
IT | 26.07.2017 | ||
LT | 26.07.2017 | ||
LV | 26.07.2017 | ||
MC | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
PL | 26.07.2017 | ||
RO | 26.07.2017 | ||
RS | 26.07.2017 | ||
SE | 26.07.2017 | ||
SI | 26.07.2017 | ||
SK | 26.07.2017 | ||
SM | 26.07.2017 | ||
BG | 26.10.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
GR | 27.10.2017 | ||
IS | 26.11.2017 | ||
IE | 14.12.2017 | ||
LU | 14.12.2017 | ||
MT | 14.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
Frühere [2018/52] | AT | 26.07.2017 | |
CZ | 26.07.2017 | ||
DK | 26.07.2017 | ||
EE | 26.07.2017 | ||
ES | 26.07.2017 | ||
FI | 26.07.2017 | ||
HR | 26.07.2017 | ||
IT | 26.07.2017 | ||
LT | 26.07.2017 | ||
LV | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
PL | 26.07.2017 | ||
RO | 26.07.2017 | ||
RS | 26.07.2017 | ||
SE | 26.07.2017 | ||
SI | 26.07.2017 | ||
SK | 26.07.2017 | ||
SM | 26.07.2017 | ||
BG | 26.10.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
GR | 27.10.2017 | ||
IS | 26.11.2017 | ||
IE | 14.12.2017 | ||
LU | 14.12.2017 | ||
MT | 14.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
Frühere [2018/50] | AT | 26.07.2017 | |
CZ | 26.07.2017 | ||
DK | 26.07.2017 | ||
EE | 26.07.2017 | ||
ES | 26.07.2017 | ||
FI | 26.07.2017 | ||
HR | 26.07.2017 | ||
IT | 26.07.2017 | ||
LT | 26.07.2017 | ||
LV | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
PL | 26.07.2017 | ||
RO | 26.07.2017 | ||
RS | 26.07.2017 | ||
SE | 26.07.2017 | ||
SI | 26.07.2017 | ||
SK | 26.07.2017 | ||
SM | 26.07.2017 | ||
BG | 26.10.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
GR | 27.10.2017 | ||
IS | 26.11.2017 | ||
IE | 14.12.2017 | ||
LU | 14.12.2017 | ||
MT | 14.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
Frühere [2018/45] | AT | 26.07.2017 | |
CZ | 26.07.2017 | ||
DK | 26.07.2017 | ||
EE | 26.07.2017 | ||
ES | 26.07.2017 | ||
FI | 26.07.2017 | ||
HR | 26.07.2017 | ||
IT | 26.07.2017 | ||
LT | 26.07.2017 | ||
LV | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
PL | 26.07.2017 | ||
RO | 26.07.2017 | ||
RS | 26.07.2017 | ||
SE | 26.07.2017 | ||
SI | 26.07.2017 | ||
SK | 26.07.2017 | ||
SM | 26.07.2017 | ||
BG | 26.10.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
GR | 27.10.2017 | ||
IS | 26.11.2017 | ||
IE | 14.12.2017 | ||
LU | 14.12.2017 | ||
MT | 14.12.2017 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 26.07.2017 | |
CZ | 26.07.2017 | ||
DK | 26.07.2017 | ||
EE | 26.07.2017 | ||
ES | 26.07.2017 | ||
FI | 26.07.2017 | ||
HR | 26.07.2017 | ||
IT | 26.07.2017 | ||
LT | 26.07.2017 | ||
LV | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
PL | 26.07.2017 | ||
RO | 26.07.2017 | ||
RS | 26.07.2017 | ||
SE | 26.07.2017 | ||
SI | 26.07.2017 | ||
SK | 26.07.2017 | ||
SM | 26.07.2017 | ||
BG | 26.10.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
GR | 27.10.2017 | ||
IS | 26.11.2017 | ||
LU | 14.12.2017 | ||
MT | 14.12.2017 | ||
Frühere [2018/39] | AT | 26.07.2017 | |
CZ | 26.07.2017 | ||
DK | 26.07.2017 | ||
EE | 26.07.2017 | ||
ES | 26.07.2017 | ||
FI | 26.07.2017 | ||
HR | 26.07.2017 | ||
IT | 26.07.2017 | ||
LT | 26.07.2017 | ||
LV | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
PL | 26.07.2017 | ||
RO | 26.07.2017 | ||
RS | 26.07.2017 | ||
SE | 26.07.2017 | ||
SI | 26.07.2017 | ||
SK | 26.07.2017 | ||
SM | 26.07.2017 | ||
BG | 26.10.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
GR | 27.10.2017 | ||
IS | 26.11.2017 | ||
Frühere [2018/24] | AT | 26.07.2017 | |
CZ | 26.07.2017 | ||
DK | 26.07.2017 | ||
EE | 26.07.2017 | ||
ES | 26.07.2017 | ||
FI | 26.07.2017 | ||
HR | 26.07.2017 | ||
IT | 26.07.2017 | ||
LT | 26.07.2017 | ||
LV | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
PL | 26.07.2017 | ||
RO | 26.07.2017 | ||
RS | 26.07.2017 | ||
SE | 26.07.2017 | ||
SK | 26.07.2017 | ||
SM | 26.07.2017 | ||
BG | 26.10.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
GR | 27.10.2017 | ||
IS | 26.11.2017 | ||
Frühere [2018/23] | AT | 26.07.2017 | |
CZ | 26.07.2017 | ||
DK | 26.07.2017 | ||
EE | 26.07.2017 | ||
ES | 26.07.2017 | ||
FI | 26.07.2017 | ||
HR | 26.07.2017 | ||
LT | 26.07.2017 | ||
LV | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
PL | 26.07.2017 | ||
RO | 26.07.2017 | ||
RS | 26.07.2017 | ||
SE | 26.07.2017 | ||
SK | 26.07.2017 | ||
BG | 26.10.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
GR | 27.10.2017 | ||
IS | 26.11.2017 | ||
Frühere [2018/21] | AT | 26.07.2017 | |
CZ | 26.07.2017 | ||
DK | 26.07.2017 | ||
ES | 26.07.2017 | ||
FI | 26.07.2017 | ||
HR | 26.07.2017 | ||
LT | 26.07.2017 | ||
LV | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
PL | 26.07.2017 | ||
RS | 26.07.2017 | ||
SE | 26.07.2017 | ||
BG | 26.10.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
GR | 27.10.2017 | ||
IS | 26.11.2017 | ||
Frühere [2018/12] | AT | 26.07.2017 | |
ES | 26.07.2017 | ||
FI | 26.07.2017 | ||
HR | 26.07.2017 | ||
LT | 26.07.2017 | ||
LV | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
PL | 26.07.2017 | ||
RS | 26.07.2017 | ||
SE | 26.07.2017 | ||
BG | 26.10.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
GR | 27.10.2017 | ||
IS | 26.11.2017 | ||
Frühere [2018/11] | AT | 26.07.2017 | |
ES | 26.07.2017 | ||
FI | 26.07.2017 | ||
HR | 26.07.2017 | ||
LT | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
PL | 26.07.2017 | ||
RS | 26.07.2017 | ||
SE | 26.07.2017 | ||
BG | 26.10.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
GR | 27.10.2017 | ||
IS | 26.11.2017 | ||
Frühere [2018/10] | AT | 26.07.2017 | |
FI | 26.07.2017 | ||
HR | 26.07.2017 | ||
LT | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
RS | 26.07.2017 | ||
SE | 26.07.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
Frühere [2018/09] | FI | 26.07.2017 | |
LT | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
SE | 26.07.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
Frühere [2018/08] | FI | 26.07.2017 | |
LT | 26.07.2017 | ||
NL | 26.07.2017 | ||
NO | 26.10.2017 | ||
Frühere [2018/07] | LT | 26.07.2017 | |
NO | 26.10.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]JPH1019670 (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD) [Y] 1,2 * paragraph [0023]; figure 2 *; | [Y]JP2002305102 (CORNERSTONE SENSORS INC) [Y] 1,2 * figures 5a, 5d * | Internationale Recherche | [A]JPH07260579 (ISHIZUKA DENSHI KK); | [Y]JPH1019670 (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD); | [A]JPH10318830 (OSAKA PREFECTURE, et al); | [Y]JP2002305102 (CORNERSTONE SENSORS INC); | [Y]JP2003194630 (ISHIZUKA ELECTRONICS CORP); | [AE]JP2010281578 (MITSUBISHI MATERIALS CORP) | Prüfung | JP3327668B |