EP2621049 - BEURTEILUNGSVORRICHTUNG, BEURTEILUNGSVERFAHREN UND BEURTEILUNGSPROGRAMM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 29.01.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.01.2016 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 02.03.2016 [2016/09] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kabushiki Kaisha Toshiba 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | [2013/31] | Erfinder | 01 /
NISHIBAYASHI, Yasuyuki c/o Intellectual Property Division Toshiba Corporation 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | 02 /
WADA, Takahisa c/o Intellectual Property Division Toshiba Corporation 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | 03 /
ISE, Kotaro c/o Intellectual Property Division Toshiba Corporation 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | 04 /
TERAMOTO, Keiichi c/o Intellectual Property Division ToshibaCorporation 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | 05 /
DOI, Yusuke c/o Intellectual Property Division Toshiba Corporation 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | 06 /
TERASHIMA, Yoshiki c/o Intellectual Property Division Toshiba Corporation 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | [2013/31] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastrasse 30 81925 München / DE | [N/P] |
Frühere [2013/31] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10857549.9 | 24.09.2010 | WO2010JP66537 | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2012039055 | Datum: | 29.03.2012 | Sprache: | JA | [2012/13] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2621049 | Datum: | 31.07.2013 | Sprache: | EN | [2013/31] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 29.03.2012 | Klassifikation | IPC: | H02J7/00, H02J3/00 | [2013/31] | CPC: |
B60L53/63 (EP,US);
H02J3/14 (EP,US);
H02J2310/58 (EP);
H02J7/00 (EP,US);
Y02B70/3225 (EP);
Y02E60/00 (EP,US);
Y02T10/70 (EP,US);
Y02T10/7072 (EP,US);
Y02T90/12 (EP,US);
Y02T90/14 (US);
Y02T90/16 (US);
Y04S10/126 (EP,US);
Y04S20/222 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2013/31] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BEURTEILUNGSVORRICHTUNG, BEURTEILUNGSVERFAHREN UND BEURTEILUNGSPROGRAMM | [2013/31] | Englisch: | EVALUATION APPARATUS, EVALUATION METHOD, AND EVALUATION PROGRAM | [2013/31] | Französisch: | APPAREIL D'ÉVALUATION, PROCÉDÉ D'ÉVALUATION ET PROGRAMME D'ÉVALUATION | [2013/31] | Eintritt in die regionale Phase | 29.08.2012 | Übersetzung eingereicht | 29.08.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.08.2012 | Recherchengebühr entrichtet | 29.08.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.08.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.08.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 29.08.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2013/31] | 25.01.2016 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2016/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.09.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.09.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.09.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 11.09.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]JPH01107629 (HITACHI LTD); | [A]JPH08116626 (NISSAN MOTOR); | [X]JP2009136109 (TOYOTA MOTOR CORP); | [A]JP2010193562 (NAT INST INF & COMM TECH) | vom Anmelder | US6639383 | JP2008067418 |