Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2012088656 | Globale Akte | 05.07.2012 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2010CN80341 | 28.12.2010 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US8843981 | Globale Akte | 23.09.2014 | B2 | US2013291043 | 31.10.2013 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2010CN80341 | 28.12.2010 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN103339908B | Globale Akte | 08.06.2016 | B | CN103339908 | 02.10.2013 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2010CN80341 | 28.12.2010 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP2659641 | Globale Akte | 20.02.2019 | B1 | EP2659641 | 20.08.2014 | A4 | EP2659641 | 06.11.2013 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2010CN80341 | 28.12.2010 |