EP2659641 - VERFAHREN UND VORRICHTUNGEN FÜR MEDIENSTREAMING [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2013/45] | VERFAHREN, VORRICHTUNGEN UND COMPUTERPROGRAMME FÜR MEDIENSTREAMING | ||
[2018/32] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.12.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 18.01.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 17.07.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE | [2019/08] |
Frühere [2013/45] | Für alle benannten Staaten Telefonaktiebolaget L M Ericsson (PUBL) 164 83 Stockholm / SE | Erfinder | 01 /
XIE, Jinyang Room 1001 No.73 No.1880 Longyang Road Pudong Shanghai 201204 / CN | 02 /
LING, Robbie Room 304 No. 5 Lane 700 Ping Tang Road Shanghai 200335 / CN | 03 /
XIA, Yanming Xierli Zone 21-2-1001 Xisangi Beijing 100096 / CN | 04 /
ZHANG, Michael 12B03 Xindejiayuan Mindaxilu Beijing 100081 / CN | [2013/45] | Vertreter | Ericsson Patent Development Torshamnsgatan 21-23 164 80 Stockholm / SE | [2019/08] |
Frühere [2014/38] | McPherson, Sofie Elisabeth Ericsson Limited Patent Unit UK Unit 4 Midleton Gate Guildford Business Park Guildford, Surrey GU2 8SG / GB | ||
Frühere [2013/45] | Barrett, Peter Andrew John Ericsson Limited Patent Unit UK Unit 4 Midleton Gate Guildford Business Park Guildford, Surrey GU2 8SG / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10861227.6 | 28.12.2010 | [2019/08] | WO2010CN80341 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2012088656 | Datum: | 05.07.2012 | Sprache: | EN | [2012/27] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2659641 | Datum: | 06.11.2013 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 05.07.2012 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2013/45] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2659641 | Datum: | 20.02.2019 | Sprache: | EN | [2019/08] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 05.07.2012 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.07.2014 | Klassifikation | IPC: | H04L29/00, H04L29/06, H04N21/61 | [2014/34] | CPC: |
H04L65/1095 (EP);
H04N21/6156 (US);
H04L65/1069 (EP,US);
H04L65/1104 (EP,US);
H04L65/612 (EP,US)
|
Frühere IPC [2013/45] | H04L29/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/45] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNGEN FÜR MEDIENSTREAMING | [2018/32] | Englisch: | METHODS AND APPARATUSES FOR MEDIA STREAMING | [2018/32] | Französisch: | PROCÉDÉS ET APPAREILS POUR LA DIFFUSION DE CONTENU MULTIMÉDIA EN CONTINU | [2018/32] |
Frühere [2013/45] | VERFAHREN, VORRICHTUNGEN UND COMPUTERPROGRAMME FÜR MEDIENSTREAMING | ||
Frühere [2013/45] | METHODS, APPARATUSES AND COMPUTER PROGRAMS FOR MEDIA STREAMING | ||
Frühere [2013/45] | PROCÉDÉS, APPAREILS ET PROGRAMMES INFORMATIQUES POUR LA DIFFUSION DE CONTENU MULTIMÉDIA EN CONTINU | Eintritt in die regionale Phase | 12.06.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.06.2013 | Recherchengebühr entrichtet | 12.06.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.06.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.06.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/45] | 05.02.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.07.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.11.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.11.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 20.11.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 18.07.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 21.11.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/05] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.07.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 31.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 28.12.2010 | AL | 20.02.2019 | AT | 20.02.2019 | CY | 20.02.2019 | CZ | 20.02.2019 | DK | 20.02.2019 | EE | 20.02.2019 | ES | 20.02.2019 | FI | 20.02.2019 | HR | 20.02.2019 | IT | 20.02.2019 | LT | 20.02.2019 | LV | 20.02.2019 | MC | 20.02.2019 | MK | 20.02.2019 | MT | 20.02.2019 | PL | 20.02.2019 | RO | 20.02.2019 | RS | 20.02.2019 | SE | 20.02.2019 | SI | 20.02.2019 | SK | 20.02.2019 | SM | 20.02.2019 | TR | 20.02.2019 | BG | 20.05.2019 | NO | 20.05.2019 | GR | 21.05.2019 | IS | 20.06.2019 | PT | 20.06.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 28.12.2010 | |
AL | 20.02.2019 | ||
AT | 20.02.2019 | ||
CY | 20.02.2019 | ||
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
ES | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
HR | 20.02.2019 | ||
IT | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
MC | 20.02.2019 | ||
MT | 20.02.2019 | ||
PL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SI | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
SM | 20.02.2019 | ||
TR | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 28.12.2010 | |
AL | 20.02.2019 | ||
AT | 20.02.2019 | ||
CY | 20.02.2019 | ||
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
ES | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
HR | 20.02.2019 | ||
IT | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
MC | 20.02.2019 | ||
PL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SI | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
SM | 20.02.2019 | ||
TR | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 20.02.2019 | |
AT | 20.02.2019 | ||
CY | 20.02.2019 | ||
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
ES | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
HR | 20.02.2019 | ||
IT | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
MC | 20.02.2019 | ||
PL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SI | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
SM | 20.02.2019 | ||
TR | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Frühere [2020/39] | AL | 20.02.2019 | |
AT | 20.02.2019 | ||
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
ES | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
HR | 20.02.2019 | ||
IT | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
MC | 20.02.2019 | ||
PL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SI | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
SM | 20.02.2019 | ||
TR | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 20.02.2019 | |
AT | 20.02.2019 | ||
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
ES | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
HR | 20.02.2019 | ||
IT | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
PL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SI | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
SM | 20.02.2019 | ||
TR | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Frühere [2020/13] | AL | 20.02.2019 | |
AT | 20.02.2019 | ||
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
ES | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
HR | 20.02.2019 | ||
IT | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
PL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SI | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
SM | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Frühere [2020/03] | AL | 20.02.2019 | |
AT | 20.02.2019 | ||
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
ES | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
HR | 20.02.2019 | ||
IT | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
PL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
SM | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Frühere [2019/52] | AL | 20.02.2019 | |
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
ES | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
HR | 20.02.2019 | ||
IT | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
PL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
SM | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 20.02.2019 | |
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
ES | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
HR | 20.02.2019 | ||
IT | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Frühere [2019/48] | DK | 20.02.2019 | |
ES | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
HR | 20.02.2019 | ||
IT | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Frühere [2019/47] | ES | 20.02.2019 | |
FI | 20.02.2019 | ||
HR | 20.02.2019 | ||
IT | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Frühere [2019/46] | FI | 20.02.2019 | |
HR | 20.02.2019 | ||
IT | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Frühere [2019/39] | FI | 20.02.2019 | |
HR | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Frühere [2019/38] | FI | 20.02.2019 | |
LT | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Frühere [2019/37] | FI | 20.02.2019 | |
LT | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Frühere [2019/34] | FI | 20.02.2019 | |
LT | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | ||
Frühere [2019/33] | FI | 20.02.2019 | |
LT | 20.02.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
PT | 20.06.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2007140195 (KAFTAN ILAN [US]) [A] 1-17 * abstract ** paragraph [0035] - paragraph [0062]; figures 1-5 *; | [XI] - JOYCE G ET AL, "DOCSIS IP-Video Bypass Architecture (DIBA), an Architecture for IPTV over Cable", CONSUMER COMMUNICATIONS AND NETWORKING CONFERENCE, 2009. CCNC 2009. 6TH IEEE, IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA, (20090110), ISBN 978-1-4244-2308-8, pages 1 - 4, XP031425587 [X] 1,3,9,11-13,15,17 * the whole document * [I] 2,4-8,10,14,16 | Internationale Recherche | [A]CN1640026 (NOKIA CORP [FI]); | [A]CN1997148 (HUAWEI TECH CO LTD [CN]); | [A]CN101159824 (WUXI XITAI HENGKE ELECTRONICS [CN]); | [A]CN201657221U (DALIAN ITVI TECHNOLOGIES CO LTD) | vom Anmelder | US2007140195 | - JOYCE G ET AL., "DOCSIS IP-Video Bypass Architecture (DIBA), an Architecture for IPTV over Cable", CONSUMER COMMUNICATIONS AND NETWORKING CONFERENCE, 2009, CCNC2009, 6TH IEEE, (20090110), pages 1 - 4, XP031425587 |